|
13.03.2014 |
Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang |
Einspruch |
1 |
|
13.03.2014 |
Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang |
Einspruch |
1 |
|
07.03.2014 |
Abschluss des Einspruchsverfahrens bei Aufrechterhaltung des Patents |
Einspruch |
2 |
|
21.02.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
21.02.2014 |
Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche |
Einspruch |
1 |
|
21.02.2014 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Einspruch |
6 |
|
21.02.2014 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Einspruch |
6 |
|
21.02.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
22.11.2013 |
Mitteilung bibliographischer Daten |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2013 |
Mitteilung bibliographischer Daten |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2013 |
Mitteilung an Einsprechenden bezüglich Aufrechterhaltung |
Einspruch |
2 |
|
22.11.2013 |
Mitteilung mit Aufforderung zur Zahlung der Druckkostengebühr und Einreichung der Übersetzungen |
Einspruch |
2 |
|
22.11.2013 |
Aufrechterhaltung des Patents mit den in der abschließenden Entscheidung festgelegten Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
11.11.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
02.11.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
02.11.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
23.10.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
22.10.2013 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
10 |
|
01.10.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
30.09.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
20.09.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
18.09.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
18.09.2013 |
F3014 Mündliche Verhandlung: Verfügung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
1 |
|
18.09.2013 |
F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
6 |
|
12.09.2013 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
11.09.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
11.09.2013 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Beschwerde |
29 |
|
11.09.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
11.09.2013 |
Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung |
Beschwerde |
1 |
|
15.07.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
11.07.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
10.07.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
3 |
|
10.07.2013 |
F3004 Bescheid der Geschäftsstelle |
Beschwerde |
2 |
|
24.06.2013 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
13.06.2013 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
13.06.2013 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
13.06.2013 |
F3350 Mitteilung bezüglich der mündlichen Verhandlung (Artikel 15 der Verfahresnordnung der Beschwerdekammern) |
Beschwerde |
6 |
|
10.06.2013 |
F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung |
Beschwerde |
1 |
|
25.04.2012 |
Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
12.04.2012 |
F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) |
Beschwerde |
1 |
|
04.04.2012 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
04.04.2012 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
04.04.2012 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
04.04.2012 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
6 |
|
10.02.2012 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
07.02.2012 |
Bearbeitung einer Beschwerde |
Beschwerde |
2 |
|
06.02.2012 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
06.02.2012 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
06.02.2012 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
25.01.2012 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
11.01.2012 |
Mitteilung über fehlenden Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
05.12.2011 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
29.11.2011 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
24.11.2011 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
24.11.2011 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
24.11.2011 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
5 |
|
24.11.2011 |
Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung |
Einspruch |
1 |
|
24.11.2011 |
Druckexemplar im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
29 |
|
24.11.2011 |
Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch |
Einspruch |
12 |
|
24.11.2011 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
24.11.2011 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
24.11.2011 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
24.11.2011 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
24.11.2011 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
24.11.2011 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
24.11.2011 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
24.11.2011 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
3 |
|
28.10.2011 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
20.10.2011 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
20.10.2011 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Einspruch |
1 |
|
11.10.2011 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
20.09.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
20.09.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
20.09.2011 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Einspruch |
1 |
|
14.09.2011 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Einspruch |
12 |
|
14.09.2011 |
Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders |
Einspruch |
2 |
|
10.09.2011 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Einspruch |
1 |
|
26.08.2011 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
26.08.2011 |
Mitteilung über die Niederlegung der Vertretung |
Einspruch |
1 |
|
26.08.2011 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
21.07.2011 |
Bestätigung des Widerrufs des automatischen Abbuchungsauftrags |
Einspruch |
1 |
|
15.07.2011 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
2 |
|
06.07.2011 |
Aufforderung zur Einreichung der Vollmacht |
Einspruch |
1 |
|
15.06.2011 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2011 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Einspruch |
1 |
|
23.05.2011 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
19.05.2011 |
Information über den Ausgang von mündlichen Verhandlungen |
Einspruch |
4 |
|
16.05.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
16.05.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
16.05.2011 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
1 |
|
16.05.2011 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
16.05.2011 |
Mitteilung betreffend dem Termin der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
12.05.2011 |
Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
27.04.2011 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
27.04.2011 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
19.04.2011 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
6 |
|
19.04.2011 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
9 |
|
19.04.2011 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
5 |
|
19.04.2011 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
5 |
|
19.04.2011 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
19.04.2011 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
19.04.2011 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
19.04.2011 |
Patentansprüche |
Einspruch |
9 |
|
19.04.2011 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) |
Einspruch |
5 |
|
05.04.2011 |
Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
31.03.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
31.03.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
31.03.2011 |
Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
28.01.2011 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
25.01.2011 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
24.01.2011 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
19.01.2011 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
19.01.2011 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
19.01.2011 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
3 |
|
19.01.2011 |
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
19.01.2011 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
19.01.2011 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
26.03.2010 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2010 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2010 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
16.03.2010 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
1 |
|
20.01.2010 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
19.01.2010 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) |
Einspruch |
1 |
|
12.01.2010 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
12.01.2010 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
12.01.2010 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Einspruch |
1 |
|
06.11.2009 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
16 |
|
06.11.2009 |
Mitteilung mit Aufforderung zur Stellungnahme der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
06.11.2009 |
Mitteilung mit Aufforderung zur Stellungnahme der Parteien |
Einspruch |
2 |
|
06.11.2009 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
24.02.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
18.02.2009 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
4 |
|
18.02.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
52 |
|
13.02.2009 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
4 |
|
29.01.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
26.01.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
23.01.2009 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
2 |
|
23.01.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
2 |
|
23.01.2009 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
7 |
|
21.01.2009 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
2 |
|
21.01.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
2 |
|
21.01.2009 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
7 |
|
19.01.2009 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
19.01.2009 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Einspruch |
2 |
|
19.01.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
2 |
|
19.01.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
19.01.2009 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
6 |
|
25.09.2008 |
CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter |
Einspruch |
1 |
|
18.09.2008 |
Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme |
Einspruch |
1 |
|
18.09.2008 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
1 |
|
07.07.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
01.07.2008 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
28.06.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
10 |
|
28.06.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
6 |
|
28.06.2008 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
4 |
|
28.06.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
35 |
|
28.06.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
54 |
|
28.06.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
29 |
|
25.06.2008 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
25.06.2008 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
4 |
|
25.06.2008 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
6 |
|
25.06.2008 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Einspruch |
1 |
|
18.10.2007 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.09.2007 |
Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.09.2007 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.09.2007 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
27.09.2007 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
27.09.2007 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.08.2007 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.08.2007 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
30.08.2007 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.08.2007 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
44 |
|
06.08.2007 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
31.07.2007 |
Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.07.2007 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
31.07.2007 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
31.07.2007 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.07.2007 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
06.07.2007 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
06.07.2007 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.06.2007 |
Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.02.2007 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.11.2006 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.10.2006 |
Antrag auf Namensänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.02.2006 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.02.2006 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
02.02.2006 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
04.01.2006 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.01.2006 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.12.2005 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.12.2005 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
06.12.2005 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.12.2005 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
09.11.2005 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
22.09.2005 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
21.09.2005 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.12.2004 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
26 |
|
10.12.2004 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
54 |
|
10.12.2004 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
44 |
|
18.11.2004 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.11.2004 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
49 |
|
10.06.2004 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
10.06.2004 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
9 |
|
10.06.2004 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
23 |
|
10.06.2004 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
15 |