EP1667716 - ZYTOTOXIZITÄTSMEDIATION IN ZELLEN DIE AUF EINE OBERFLÄCHENEXPRESSION VON CD44 HINWEISEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2006/24] | ZYTOTOXIZITÄTSVERMITTLUNG VON ZELLEN MIT HINWEISEN AUF OBERFLÄCHENEXPRESSION VON CD44 | ||
[2012/10] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.11.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | [2009/37] |
Frühere [2006/24] | Für alle benannten Staaten Arius Research, Inc. 55 York Street, 16th floor Torontoa Ontario M5J 1R7 / CA | Erfinder | 01 /
YOUNG, David S. F. 33 University Avenue Suite 2407 Toronto, Ontario M5J 2S7 / CA | 02 /
HAHN, Susan, E. 9 Innisfree Court Toronto, Ontario M6P 3N7 / CA | 03 /
FINDLAY, Helen, P. 205 Glendonwynne Road Toronto, Ontario M6P 3E9 / CA | [2011/52] |
Frühere [2006/24] | 01 /
YOUNG, David S. F. 33 University Avenue, Suite 2407 Toronto, Ontario M5J 2S7 / CA | ||
02 /
HAHN, Susan, E. 9 Innisfree Court Toronto, Ontario M6P 3N7 / CA | |||
03 /
FINDLAY, Helen, P. 205 Glendonwynne Road Toronto, Ontario M6P 3E9 / CA | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/52] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Frühere [2011/16] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Frühere [2007/33] | Taylor, Kate Laura, et al Harrison Goddard Foote 106 Micklegate York YO1 6JX / GB | ||
Frühere [2006/24] | Hall, Robert Leonard, et al Harrison Goddard Foote Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04761710.5 | 20.08.2004 | [2006/24] | WO2004CA01546 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030647818 | 22.08.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 647818 | [2006/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005018667 | Datum: | 03.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1667716 | Datum: | 14.06.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.03.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1667716 | Datum: | 28.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/52] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP1667716 | Datum: | 28.03.2012 | [2012/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 03.03.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.04.2007 | Klassifikation | IPC: | A61K39/395, A61K47/48, C12Q1/04, G01N33/569, G01N33/574, A61P35/00, // C07K16/28 | [2007/19] | CPC: |
A61K49/0058 (EP,US);
A61K49/0041 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
C07K16/00 (EP,US);
C07K16/2884 (EP,US);
C07K16/30 (EP,US);
C07K16/3015 (EP,US);
G01N33/56972 (EP,US);
G01N33/57415 (EP,US);
G01N33/57419 (EP,US);
G01N33/57423 (EP,US);
G01N33/57449 (EP,US);
|
Frühere IPC [2006/24] | A61K39/395, A61K47/48, C12Q1/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZYTOTOXIZITÄTSMEDIATION IN ZELLEN DIE AUF EINE OBERFLÄCHENEXPRESSION VON CD44 HINWEISEN | [2012/10] | Englisch: | CYTOTOXICITY MEDIATION OF CELLS EVIDENCING SURFACE EXPRESSION OF CD44 | [2006/24] | Französisch: | MISE EN EVIDENCE D'UNE EXPRESSION SURFACIELLE DU CD44 PAR LA CYTOTOXICITE DE CELLULES | [2012/10] |
Frühere [2006/24] | ZYTOTOXIZITÄTSVERMITTLUNG VON ZELLEN MIT HINWEISEN AUF OBERFLÄCHENEXPRESSION VON CD44 | ||
Frühere [2006/24] | MISE EN EVIDENCE L'EXPRESSION SURFACIELLE DU CD44 PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CYTOTOXICITE DE CELLULES | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Eintritt in die regionale Phase | 16.03.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.03.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 16.03.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.03.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.03.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/24] | 24.03.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.07.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 14.03.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 18.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.11.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.11.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.07.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 01.10.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 06.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 28.12.2011 | CZ | 28.12.2011 | DK | 28.12.2011 | EE | 28.12.2011 | PL | 28.12.2011 | PT | 28.12.2011 | RO | 28.12.2011 | SI | 28.12.2011 | SK | 28.12.2011 | TR | 28.12.2011 | BG | 28.03.2012 | GR | 29.03.2012 | LU | 20.08.2012 | MC | 31.08.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | CY | 28.12.2011 | |
CZ | 28.12.2011 | ||
DK | 28.12.2011 | ||
EE | 28.12.2011 | ||
PL | 28.12.2011 | ||
RO | 28.12.2011 | ||
SI | 28.12.2011 | ||
SK | 28.12.2011 | ||
TR | 28.12.2011 | ||
BG | 28.03.2012 | ||
GR | 29.03.2012 | ||
LU | 20.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2014/21] | CY | 28.12.2011 | |
CZ | 28.12.2011 | ||
DK | 28.12.2011 | ||
EE | 28.12.2011 | ||
PL | 28.12.2011 | ||
RO | 28.12.2011 | ||
SI | 28.12.2011 | ||
SK | 28.12.2011 | ||
TR | 28.12.2011 | ||
BG | 28.03.2012 | ||
GR | 29.03.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2013/16] | CY | 28.12.2011 | |
CZ | 28.12.2011 | ||
DK | 28.12.2011 | ||
EE | 28.12.2011 | ||
PL | 28.12.2011 | ||
RO | 28.12.2011 | ||
SI | 28.12.2011 | ||
SK | 28.12.2011 | ||
BG | 28.03.2012 | ||
GR | 29.03.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2012/49] | CY | 28.12.2011 | |
CZ | 28.12.2011 | ||
DK | 28.12.2011 | ||
EE | 28.12.2011 | ||
PL | 28.12.2011 | ||
RO | 28.12.2011 | ||
SI | 28.12.2011 | ||
SK | 28.12.2011 | ||
BG | 28.03.2012 | ||
GR | 29.03.2012 | ||
Frühere [2012/37] | CY | 28.12.2011 | |
CZ | 28.12.2011 | ||
EE | 28.12.2011 | ||
PL | 28.12.2011 | ||
RO | 28.12.2011 | ||
SI | 28.12.2011 | ||
SK | 28.12.2011 | ||
BG | 28.03.2012 | ||
GR | 29.03.2012 | ||
Frühere [2012/36] | CY | 28.12.2011 | |
CZ | 28.12.2011 | ||
EE | 28.12.2011 | ||
RO | 28.12.2011 | ||
SI | 28.12.2011 | ||
SK | 28.12.2011 | ||
BG | 28.03.2012 | ||
GR | 29.03.2012 | ||
Frühere [2012/35] | CY | 28.12.2011 | |
CZ | 28.12.2011 | ||
EE | 28.12.2011 | ||
SI | 28.12.2011 | ||
BG | 28.03.2012 | ||
GR | 29.03.2012 | ||
Frühere [2012/34] | CY | 28.12.2011 | |
CZ | 28.12.2011 | ||
SI | 28.12.2011 | ||
GR | 29.03.2012 | ||
Frühere [2012/28] | CY | 28.12.2011 | |
SI | 28.12.2011 | ||
GR | 29.03.2012 | ||
Frühere [2012/24] | SI | 28.12.2011 | |
GR | 29.03.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]US5616468 (SALMI MARKO [FI], et al) [DA] 1-28 * example . *; | [DA]US6180357 (YOUNG DAVID S F [CA], et al) [DA] 1-28 * example - * * claim . *; | [X]WO03055515 (ARIUS RES INC [CA]) [X] 1-28 * examples 1,5 * * claim - *; | [A] - D. NAOR ET AL., "CD44: Structure, function and association with the malignant process.", ADVANCES IN CANCER RESEARCH, U.S.A., (1997), vol. 71, pages 241 - 319, XP000952636 [A] 1-28 * chapters III, XI-XIV * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0065-230X(08)60101-3 | [A] - R. OOSTENDORP ET AL., "Evidence for differences in the mechanisms by which antibodies against CD44 promote adhesion of erythroid and granulopoietic progenitors to marrow stromal cells.", BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY, (1998), vol. 101, pages 436 - 445, XP002427339 [A] 1-28 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2141.1998.00746.x | Internationale Recherche | [X]US2002041877 (YOUNG DAVID S F [CA], et al); | [XP]US2004001789 (YOUNG DAVID S F [CA], et al) | vom Anmelder | US5750102 | US5885575 | US5942417 | US6180357 | US2002041877 | WO03055515 | - NAOR ET AL., ADV CANCER RES., (1997), vol. 71, pages 241 - 319 | - OOSTENDORP ET AL., BR J HAEMATOL., (199806), vol. 101, no. 3, pages 436 - 45 |