EP1805033 - SUBSTRATE MIT ELEKTRISCH LEITFÄHIGEN SCHICHTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.11.2014 [2014/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hueck Folien GmbH Gewerbepark 30 4342 Baumgartenberg / AT | [2007/28] | Erfinder | 01 /
KASTNER, Friedrich Untersteinbach 17 A-4710 Grieskirchen / AT | 02 /
BERGSMANN, Martin Martinelligang 11 4020 Linz / AT | 03 /
WAGNER, Evelyne Porzellangasse 33A/4/5 A-1090 Wien / AT | [2007/46] |
Frühere [2007/28] | 01 /
KASTNER, Friedrich Untersteinbach 17 A-4710 Grieskirchen / AT | ||
02 /
BERGSMANN, Martin Steiglandweg 7 A-4060 Leonding / AT | |||
03 /
WAGNER, Evelyne Porzellangasse 33A/4/5 A-1090 Wien / AT | Vertreter | Landgraf, Elvira, et al Schulfeld 26 4210 Gallneukirchen / AT | [2007/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04790663.1 | 20.10.2004 | [2007/28] | WO2004EP11855 | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006042568 | Datum: | 27.04.2006 | Sprache: | DE | [2006/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1805033 | Datum: | 11.07.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 27.04.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.04.2006 | Klassifikation | IPC: | B41M3/14, B42D15/00, B42D15/10, D21H21/48, G07D7/00, C08J7/04 | [2007/28] | CPC: |
H05K1/09 (EP,US);
B42D25/29 (EP);
C08J7/043 (EP,US);
C08J7/044 (EP,US);
C08J7/052 (EP,US);
D21H21/48 (EP);
H01B1/127 (EP);
B41M3/14 (EP);
D21H21/42 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/28] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SUBSTRATE MIT ELEKTRISCH LEITFÄHIGEN SCHICHTEN | [2007/28] | Englisch: | SUBSTRATES COMPRISING ELECTROCONDUCTIVE LAYERS | [2007/28] | Französisch: | SUBSTRATS COMPORTANT DES COUCHES ELECTROCONDUCTRICES | [2007/28] | Eintritt in die regionale Phase | 10.04.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.04.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.04.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/28] | 26.07.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.06.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/46] | 01.07.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/46] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.07.2007 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 24.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0753623 (MANTEGAZZA A ARTI GRAFICI [IT]) [X] 1* claim 1 *; | [X]DE19915440 (WHD ELEKTRON PRUEFTECH GMBH [DE]) [X] 1 * claim 1 *; | [X]WO0120691 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1,21,41,56 * claims 1,3,4 * * page 9, line 1 - line 17 * * figures 1,2 *; | [X]DE10111851 (WHD ELEKTRON PRUEFTECH GMBH [DE]) [X] 1 * claim 1 *; | [X]EP1357226 (HUECK FOLIEN GMBH [AT]) [X] 1-56 * claims 1-57 * * paragraph [0075] * * paragraph [0084] - paragraph [0085] *; | [X]WO2004081545 (UNIV GLASGOW [GB], et al) [X] 1,21,41,56 * claims 1,2,6,16 * | vom Anmelder | EP0426801 | WO9966128 | DE10025522 | EP1185422 |