EP1602473 - Vorrichtung zum Herstellen eines Pulverpresskörpers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.01.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, TR | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SMS Meer GmbH Ohlerkirchweg 66 41069 Mönchengladbach / DE | [2005/49] | Erfinder | 01 /
Holthausen, Matthias Limburger Strasse 4 41849 Wassenberg / DE | 02 /
Vest, Rolf Adolph-Kolping-Strasse 76 41063 Mönchengladbach / DE | 03 /
Achtonow, Sergei Gennadjewitsch Kalina 2 Wohnung 296 427628 Republik Udmurtien Glasgow, ul. / RU | 04 /
Lossizki, Anatoli Franzewitsch Sowetskaja 28 Wohnung 18 427620 Republik Udmurtien Glasgow, ul. / RU | 05 /
Nozdrin, Igor Wiktorowitsch Sowetskaja 17 Wohnung 21 427620 Republik Udmurtien Glasgow, ul. / RU | 06 /
Rogin, Nikolai Wassiljewitsch Kirowa 60 Wohnung 16 427628 Republik Udmurtien Glasgow, ul. / RU | 07 /
Tscheremnych, Gennadi Sergejewitsch Parkowaja 43/18 Wohnung 4 427620 Republik Udmurtien Glasgow, ul. / RU | 08 /
Filippow, Wladimir Borrissowitsch Sowetskaja 28 Wohnung 15 427620 Republik Udmurtien Glasgow, ul. / RU | [2005/49] | Vertreter | Grosse, Wolf-Dietrich Rüdiger, et al Gihske Grosse Klüppel Kross Bürogemeinschaft von Patentanwälten Hammerstrasse 3 57072 Siegen / DE | [N/P] |
Frühere [2006/50] | Grosse, Wolf-Dietrich Rüdiger, et al Valentin, Gihske, Grosse Patentanwälte Hammerstrasse 3 57072 Siegen / DE | ||
Frühere [2005/49] | Valentin, Ekkehard Patentanwälte Valentin-Gihske-Grosse Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05009554.6 | 30.04.2005 | [2005/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041026969 | 02.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004026969 | [2005/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1602473 | Datum: | 07.12.2005 | Sprache: | DE | [2005/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1602473 | Datum: | 25.03.2009 | Sprache: | DE | [2009/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.09.2005 | Klassifikation | IPC: | B30B11/02, B30B15/02, B22F3/03 | [2005/49] | CPC: |
B30B15/024 (EP);
B22F3/03 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Herstellen eines Pulverpresskörpers | [2005/49] | Englisch: | Apparatus for preparing a powder compact | [2008/42] | Französisch: | Installation pour la préparation d'une pièce compactée à partir de poudre | [2008/42] |
Frühere [2005/49] | Process and apparatus for preparing a powder compact | ||
Frühere [2005/49] | Procédé et installation pour la préparation d'une pièce compactée à partir de poudre | Prüfungsverfahren | 01.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/29] | 23.10.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.01.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.01.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.12.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 25.03.2009 | CZ | 25.03.2009 | DK | 25.03.2009 | EE | 25.03.2009 | FI | 25.03.2009 | IE | 25.03.2009 | IT | 25.03.2009 | LT | 25.03.2009 | NL | 25.03.2009 | PL | 25.03.2009 | RO | 25.03.2009 | SI | 25.03.2009 | SK | 25.03.2009 | TR | 25.03.2009 | AT | 30.04.2009 | BE | 30.04.2009 | LU | 30.04.2009 | MC | 30.04.2009 | FR | 25.05.2009 | BG | 25.06.2009 | GB | 25.06.2009 | SE | 25.06.2009 | GR | 26.06.2009 | ES | 06.07.2009 | IS | 25.07.2009 | PT | 01.09.2009 | HU | 26.09.2009 | [2011/44] |
Frühere [2011/32] | CZ | 25.03.2009 | |
DK | 25.03.2009 | ||
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
IE | 25.03.2009 | ||
IT | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
AT | 30.04.2009 | ||
BE | 30.04.2009 | ||
LU | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
FR | 25.05.2009 | ||
BG | 25.06.2009 | ||
GB | 25.06.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
GR | 26.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
HU | 26.09.2009 | ||
Frühere [2011/21] | CZ | 25.03.2009 | |
DK | 25.03.2009 | ||
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
IE | 25.03.2009 | ||
IT | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
AT | 30.04.2009 | ||
BE | 30.04.2009 | ||
LU | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
FR | 25.05.2009 | ||
BG | 25.06.2009 | ||
GB | 25.06.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
GR | 26.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
Frühere [2011/15] | CZ | 25.03.2009 | |
DK | 25.03.2009 | ||
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
IE | 25.03.2009 | ||
IT | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
AT | 30.04.2009 | ||
BE | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
FR | 25.05.2009 | ||
BG | 25.06.2009 | ||
GB | 25.06.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
GR | 26.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/51] | CZ | 25.03.2009 | |
DK | 25.03.2009 | ||
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
IE | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
AT | 30.04.2009 | ||
BE | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
FR | 25.05.2009 | ||
BG | 25.06.2009 | ||
GB | 25.06.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
GR | 26.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/38] | CZ | 25.03.2009 | |
DK | 25.03.2009 | ||
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
IE | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
AT | 30.04.2009 | ||
BE | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
BG | 25.06.2009 | ||
GB | 25.06.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/25] | CZ | 25.03.2009 | |
DK | 25.03.2009 | ||
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
IE | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
BE | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
BG | 25.06.2009 | ||
GB | 25.06.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/21] | CZ | 25.03.2009 | |
DK | 25.03.2009 | ||
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
IE | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
BG | 25.06.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/11] | CZ | 25.03.2009 | |
DK | 25.03.2009 | ||
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
IE | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
BG | 25.06.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/07] | CZ | 25.03.2009 | |
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
IE | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
Frühere [2009/51] | CZ | 25.03.2009 | |
EE | 25.03.2009 | ||
FI | 25.03.2009 | ||
LT | 25.03.2009 | ||
NL | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
RO | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SK | 25.03.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
IS | 25.07.2009 | ||
PT | 01.09.2009 | ||
Frühere [2009/46] | FI | 25.03.2009 | |
LT | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
ES | 06.07.2009 | ||
Frühere [2009/41] | FI | 25.03.2009 | |
LT | 25.03.2009 | ||
PL | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | ||
SE | 25.06.2009 | ||
Frühere [2009/36] | FI | 25.03.2009 | |
LT | 25.03.2009 | ||
SI | 25.03.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3949027 (FLIPOT ALFRED-JEAN, et al) [A] 9* column 2, line 39 - line 46; figure 5 *; | [A]FR2548089 (ALIMEC [IT]) [A] 1-10 * page 4, line 5 - line 10; figure 2 *; | [A]US5976436 (LIVESLEY DAVID J [GB], et al) [A] 1-10 * column 7, line 17 - line 25; figure 1 *; | [A] - HOLOWNIA B P, "BALANCED DIE METHOD FOR METAL POWDER COMPACTION", POWDER METALLURGY, METALS SOCIETY. LONDON, GB, (1996), vol. 39, no. 3, ISSN 0032-5899, pages 207 - 209, XP000641581 [A] 1 * page 207, column R, line 18 - page 208, column L, line 14 * |