Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1637592

EP1637592 - Neurale Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Therapie von neuralen Defekten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  22.09.2017
Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.11.2017
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  14.11.2016
Letztes Ereignis   Tooltip25.10.2017Änderung - Vertreter 
AnmelderFür alle benannten Staaten
Brüstle, Oliver, Prof. Dr.
c/o Institut für Rekonstruktive Neurobiologie Universität Bonn Sigmund-Freud-Strasse 25
53127 Bonn / DE
[2006/12]
Erfinder01 / siehe Anmelder
...
 [2006/12]
VertreterSattler de Sousa e Brito, Clara , et al
Arroba-IP
Patentanwaltskanzlei
Bahnhofstrasse 2
65307 Bad Schwalbach / DE
[N/P]
Frühere [2014/42]Sattler de Sousa e Brito, Clara
Zwicker Schnappauf & Partner
Radlkoferstrasse 2
81373 München / DE
Frühere [2014/16]Sattler de Sousa e Brito, Clara
Liermann - Castell
Patentanwaltskanzlei
Willi-Bleicher-Straße 7
52353 Düren / DE
Frühere [2006/12]Grund, Martin , et al
GRUND Intellectual Property Group Postfach 44 05 16
80754 München / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag05017964.718.12.1998
[2006/12]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE199715686419.12.1997         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19756864
[2006/12]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1637592
Datum:22.03.2006
Sprache:DE
[2006/12]
Recherchenbericht(e)Recherchenbericht(e) (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht -
versandt am:
EP30.01.2006
KlassifikationInternationalen:C12N5/08, C12N5/10, A61K35/30, A61K48/00
[2006/12]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   CY,   DE,   DK,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PT,   SE [2006/12]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Neurale Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Therapie von neuralen Defekten[2006/12]
Englisch:Neuronal progenitor cells, methods to produce them and uses thereof for the therapy of neural defects[2006/12]
Französisch:Cellules précurseurs neurales, leur procédé de production et leur utilisation pour la thérapie d'anomalies neurales[2006/12]
Prüfungsverfahren14.09.2006Prüfungsantrag gestellt  [2006/43]
12.10.2006Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
08.12.2006Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
11.07.2016Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M10)
23.05.2017Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2017/43]
16.06.2017Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen  [2017/43]
Stammanmeldung(en)   TooltipEP98966817.3  / EP1040185
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP19980966817) , ist  20.11.2000
Entrichtete GebührenJahresgebühr
18.08.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
18.08.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
18.08.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
18.08.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
18.08.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
18.08.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
06.12.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
10.12.2007Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10
18.12.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11
22.12.2009Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12
23.12.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13
22.12.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14
19.12.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15
20.12.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16
23.12.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17
28.12.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18
22.12.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 19
Angeführte Dokumente:Recherche[X]WO9702049  (UNIV EMORY [US]) [X] 1-3,18,23,31-38 * the whole document *;
 [X]WO9716534  (GENENTECH INC [US]) [X] 1-38 * the whole document *;
 [X]WO9512665  (DIACRIN INC [US]) [X] 1-38 * the whole document *;
 [DA]  OKABE S ET AL, "Development of neuronal precursor cells and functional postmitotic neurons from embryonic stem cells in vitro.", MECHANISMS OF DEVELOPMENT, (1996 SEP) 59 (1) 89-102, (199609), XP002105103 [DA] 1-38 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0925-4773(96)00572-2
 [A]  OSTENFELD T ET AL, "RECENT ADVANCES IN STEM CELL NEUROBIOLOGY", ADVANCES AND TECHNICAL STANDARDS IN NEUROSURGERY, SPRINGER VERLAG, NEW YORK, NY, US, (2003), vol. 28, ISSN 0095-4829, pages 3 - 89, XP009009717
 [PA]  THOMSON J A ET AL, "EMBRYONIC STEN CELL LUNES DERIVED FROM HUMAN BLASTOCYSTS", SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, US, (19981106), vol. 282, ISSN 0036-8075, pages 1145 - 1147, XP002121340

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.282.5391.1145
 [PX]  BRUSTLE O ET AL, "In vitro-generated neural precursors participate in mammalian brain development.", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, (19971223), vol. 94, pages 14809 - 14814, XP002105104 [PX] 1,18,23,31-38 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1073/pnas.94.26.14809