EP1751142 - PYRIMIDINDERIVATE ZUR BEHANDLUNG VON ANORMALEM ZELLWACHSTUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.07.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.08.2008 [2008/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | [N/P] |
Frühere [2007/07] | Für alle benannten Staaten Pfizer Products Incorporated Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | Erfinder | 01 /
KATH, John Charles, Pfizer Global R & D Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | 02 /
LUZZIO, Michael Joseph, Pfizer Global R & D Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | [2007/07] | Vertreter | Dekker, Henrike Cornelie Christine Pfizer European Pharma Patent Department 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 / FR | [N/P] |
Frühere [2007/07] | Dekker, Henrike Cornelie Christine Pfizer European Pharma Patent Department 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05731767.9 | 02.05.2005 | [2007/07] | WO2005IB01192 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040571197P | 14.05.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 571197 P | [2007/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005111022 | Datum: | 24.11.2005 | Sprache: | EN | [2005/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1751142 | Datum: | 14.02.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.11.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.11.2005 | Klassifikation | IPC: | C07D403/12, C07D487/04, A61K31/506, A61P35/00 | [2007/07] | CPC: |
C07D403/12 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07D401/14 (EP,US);
C07D403/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/07] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PYRIMIDINDERIVATE ZUR BEHANDLUNG VON ANORMALEM ZELLWACHSTUM | [2007/07] | Englisch: | PYRIMIDINES DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF ABNORMAL CELL GROWTH | [2007/07] | Französisch: | DERIVES PYRIMIDIQUES POUR LE TRAITEMENT DE LA CROISSANCE DE CELLULES ANORMALES | [2007/07] | Eintritt in die regionale Phase | 14.12.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.12.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.12.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Ankündigung der Patenterteilung | 20.06.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.12.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/07] | 18.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.02.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/34] | 07.04.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2008 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DX]WO03032997 (BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA [DE], et al) [DX] 1-14 * especially examples 1(146), 1(201), 2(20), 7(16), 7(30); page 2, line 12 - page 4, line 24; example -; claim - *; | [A]US6600037 (DAVIS JEREMY MARTIN [GB], et al) [A] 1-14 * column 10, line 30 - line 50; example -; claim - *; | [A]WO03078404 (NOVARTIS AG [CH], et al) [A] 1-14 * page 24, paragraph 1; example -; claim - *; | [A]US2003181474 (PEASE ELIZABETH JANET [GB], et al) [A] 1-14 * page 1, paragraph 6; example -; claim - *; | [PX]WO2004056786 (PFIZER PROD INC [US], et al) [PX] 1-14 * page 1 - page 2; example -; claim - *; | [PX]WO2004056807 (PFIZER PROD INC [US], et al) [PX] 1-14 * page 1 - page 3; example -; claim - * |