EP1743423 - SCHWELLENSPANNUNGSEINSTELLUNG IN DÜNNFILM-TRANSISTOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.04.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Creator Technology B.V. Burg. de Manlaan 2 4837 BN Breda / NL | [2011/26] |
Frühere [2007/44] | Für alle benannten Staaten Polymer Vision Limited High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Frühere [2007/03] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
CANTATORE, Eugenio Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | [2007/03] | Vertreter | Goddar, Heinz J., et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/26] | Goddar, Heinz J., et al Forrester & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [2008/34] | van Loon, C.J.J., et al Vereenigde Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | ||
Frühere [2007/15] | van Loon, C.J.J., et al c/o VEREENIGDE Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | ||
Frühere [2007/03] | Damen, Daniel Martijn, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05731776.0 | 21.04.2005 | [2007/03] | WO2005IB51380 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040565494P | 26.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 565494 P | [2007/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005104372 | Datum: | 03.11.2005 | Sprache: | EN | [2005/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1743423 | Datum: | 17.01.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.11.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1743423 | Datum: | 08.06.2011 | Sprache: | EN | [2011/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.11.2005 | Klassifikation | IPC: | H03K17/30, G09G3/32 | [2007/03] | CPC: |
G09G3/3208 (EP,KR,US);
H01L27/12 (EP,KR,US);
H10K19/10 (EP,KR,US);
G09G2300/0417 (EP,KR,US);
G09G2320/0295 (EP,KR,US);
G09G2320/043 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/03] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHWELLENSPANNUNGSEINSTELLUNG IN DÜNNFILM-TRANSISTOREN | [2007/03] | Englisch: | THRESHOLD VOLTAGE ADJUSTMENT IN THIN FILM TRANSISTORS | [2007/03] | Französisch: | REGLAGE DE TENSION DE SEUIL DANS LES TRANSISTORS A FILM MINCE | [2007/03] | Eintritt in die regionale Phase | 27.11.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.11.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.11.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/03] | 11.07.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.09.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.12.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.03.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.03.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.07.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 09.03.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2009 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   15.10.2009 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.04.2005 | AT | 08.06.2011 | BE | 08.06.2011 | CY | 08.06.2011 | CZ | 08.06.2011 | DK | 08.06.2011 | EE | 08.06.2011 | FI | 08.06.2011 | IT | 08.06.2011 | LT | 08.06.2011 | NL | 08.06.2011 | PL | 08.06.2011 | RO | 08.06.2011 | SE | 08.06.2011 | SI | 08.06.2011 | SK | 08.06.2011 | TR | 08.06.2011 | BG | 08.09.2011 | GR | 09.09.2011 | ES | 19.09.2011 | IS | 08.10.2011 | PT | 10.10.2011 | [2014/34] |
Frühere [2014/21] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
DK | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
IT | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
TR | 08.06.2011 | ||
BG | 08.09.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Frühere [2013/29] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
DK | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
IT | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
BG | 08.09.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Frühere [2012/31] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
DK | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
IT | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Frühere [2012/23] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
IT | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Frühere [2012/11] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
PL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Frühere [2012/10] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
RO | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
SK | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Frühere [2012/09] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
CZ | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
PT | 10.10.2011 | ||
Frühere [2012/08] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
EE | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
IS | 08.10.2011 | ||
Frühere [2012/05] | AT | 08.06.2011 | |
BE | 08.06.2011 | ||
CY | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Frühere [2012/01] | AT | 08.06.2011 | |
CY | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
NL | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Frühere [2011/52] | AT | 08.06.2011 | |
CY | 08.06.2011 | ||
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Frühere [2011/50] | CY | 08.06.2011 | |
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
SI | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Frühere [2011/49] | CY | 08.06.2011 | |
FI | 08.06.2011 | ||
LT | 08.06.2011 | ||
SE | 08.06.2011 | ||
GR | 09.09.2011 | ||
ES | 19.09.2011 | ||
Frühere [2011/48] | LT | 08.06.2011 | |
SE | 08.06.2011 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JP2003216109 ; | [XA]JP2003223138 ; | [X]US2003067424 (AKIMOTO HAJIME [JP], et al) [X] 1-11 * paragraph [0005] - paragraph [0008]; figures 4-8 * * paragraph [0012] - paragraph [0013] * * paragraph [0040] - paragraph [0048] *; | [X]US2003117352 (KIMURA HAJIME [JP]) [X] 1-11 * paragraph [0009] - paragraph [0032]; figures 3-6f * * paragraph [0138] * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031105), vol. 2003, no. 11, & JP2003216109 A 20030730 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [A] 1-11 * abstract * | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031205), vol. 2003, no. 12, & JP2003223138 A 20030808 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD) [X] 1 * abstract * [A] 2-11 |