EP1761176 - NÄHVORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2007/11] | NÄHVERFAHREN UND VORRICHTUNGEN | ||
[2013/15] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 18.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.2020 | Einspruch zurückgewiesen | veröffentlicht am 21.10.2020 [2020/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ethicon LLC 475 Calle C, Suite 401 Los Frailes Industrial Park Guaynabo 00969 / PR | [2013/15] |
Frühere [2011/46] | Für alle benannten Staaten Quill Medical, Inc. 1633 Westlake Avenue N., Suite 400 Seattle WA 98109 / US | ||
Frühere [2008/26] | Für alle benannten Staaten Quill Medical, Inc. 101 West North Bend Way, No. 201 North Bend, WA 98045 / US | ||
Frühere [2007/11] | Für alle benannten Staaten Quill Medical, Inc. 2505 Meridian Parkway, Suite 150 Research Triangle Park, NC 27713 / US | Erfinder | 01 /
RUFF, Gregory, L. 118 Campbell Lane Chapel Hill, NC 27514 / US | 02 /
LEUNG, Jeffrey C. 4413 White Chapel Way Raleigh, NC 27615 / US | 03 /
KAPLAN, Andrew 1027 Crown Court Hillsborough, NC 27278 / US | 04 /
MEGARO, Matthew, A. 118 Stoneridge Drive Chapel Hill, NC 27514 / US | 05 /
BATCHELOR, Stanton, D. 112 Creek Haven Drive Holly Springs, NC 27540 / US | [2007/11] | Vertreter | Small, Gary James, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2013/38] |
Frühere [2012/33] | Small, Gary James, et al Carpmaels & Ransford One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
Frühere [2008/31] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | ||
Frühere [2008/15] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | ||
Frühere [2007/11] | Bugnion Genève Bugnion S.A. Conseils en Propriété Industrielle Case Postale 375 1211 Genève 12 / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05750101.7 | 16.05.2005 | [2007/11] | WO2005US17028 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040521528P | 14.05.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 521528 P | [2007/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005112787 | Datum: | 01.12.2005 | Sprache: | EN | [2005/48] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1761176 | Datum: | 14.03.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.12.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1761176 | Datum: | 18.09.2013 | Sprache: | EN | [2013/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 19.03.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.04.2010 | Klassifikation | IPC: | A61B17/04 | [2007/11] | CPC: |
A61B17/06166 (EP,CN,US);
A61B17/06004 (CN);
A61B17/04 (EP,US);
A61B17/0401 (EP,US);
A61B17/064 (EP,US);
A61B17/11 (EP,US);
A61B17/06 (EP,US);
A61B17/1146 (EP,US);
A61B2017/00761 (EP,US);
A61B2017/0412 (EP,US);
A61B2017/0417 (EP,US);
A61B2017/0462 (EP,US);
A61B2017/0464 (EP,US);
A61B2017/06052 (CN);
A61B2017/06057 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NÄHVORRICHTUNGEN | [2013/15] | Englisch: | SUTURE DEVICES | [2013/15] | Französisch: | DISPOSITIFS DE SUTURE | [2013/15] |
Frühere [2007/11] | NÄHVERFAHREN UND VORRICHTUNGEN | ||
Frühere [2007/11] | SUTURE METHODS AND DEVICES | ||
Frühere [2007/11] | PROCEDES ET DISPOSITIFS DE SUTURE | Eintritt in die regionale Phase | 11.12.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.12.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 11.12.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.12.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.12.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/11] | 19.10.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.05.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.12.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 29.02.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.10.2012 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 30.01.2013 geplant war | 30.01.2013 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 06.03.2013 | Termin der mündlichen Verhandlung | 02.04.2013 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 05.04.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.08.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.08.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP13168117.3 / EP2664282 | EP13168122.3 / EP2664283 | EP17178134.7 / EP3287082 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.05.2011 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
18.06.2014
01.07.2014
ADMISSIBLE Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US Vertreter des Einsprechenden Maschio, Antonio Maschio & Soames IP Limited 30 Carlton Crescent Southampton SO15 2EW / GB | [N/P] |
Frühere [2014/32] | |||
Einsprechende(r) | 01
18.06.2014
01.07.2014
ADMISSIBLE Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US Vertreter des Einsprechenden Maschio, Antonio Maschio & Soames IP Limited 20 Carlton Crescent Southampton, SO15 2ET / GB | 25.07.2014 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 03.02.2015 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 16.11.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.12.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 10.12.2015 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | 23.06.2020 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2020/43] | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 17.02.2016 | Beschwerde eingegangen No. T0400/16 | 20.04.2016 | Begründung eingereicht | 23.06.2020 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Einsprechenden wurde zurückgewiesen | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 29.02.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.02.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 20.03.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.05.2005 | AT | 18.09.2013 | BG | 18.09.2013 | CY | 18.09.2013 | CZ | 18.09.2013 | DK | 18.09.2013 | EE | 18.09.2013 | FI | 18.09.2013 | LT | 18.09.2013 | MC | 18.09.2013 | PL | 18.09.2013 | RO | 18.09.2013 | SI | 18.09.2013 | SK | 18.09.2013 | GR | 19.12.2013 | IS | 18.01.2014 | PT | 20.01.2014 | LU | 16.05.2014 | [2016/32] |
Frühere [2016/25] | AT | 18.09.2013 | |
BG | 18.09.2013 | ||
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
LU | 16.05.2014 | ||
Frühere [2015/09] | AT | 18.09.2013 | |
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
LU | 16.05.2014 | ||
Frühere [2015/04] | AT | 18.09.2013 | |
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
LU | 16.05.2014 | ||
Frühere [2014/41] | AT | 18.09.2013 | |
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/28] | AT | 18.09.2013 | |
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/24] | AT | 18.09.2013 | |
CY | 18.09.2013 | ||
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
Frühere [2014/23] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
Frühere [2014/22] | CY | 18.09.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Frühere [2014/18] | CY | 18.09.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Frühere [2014/12] | CY | 17.07.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Frühere [2014/11] | CY | 17.07.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
Frühere [2014/10] | CY | 17.07.2013 | |
LT | 18.09.2013 | ||
Frühere [2014/08] | LT | 18.09.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4950285 (WILK PETER J [US]) [X] 1,8-11,16,17 * columns 4-5 *; | [X]WO9014795 (YOON INBAE [US]) [X] 1,10,11,16,17 * pages 11-15; figures 4,11 *; | [X]US5342376 (RUFF GREGORY L [US]) [X] 1,12,13 * column 5; claim 1 *; | [YA]WO9959477 (WALSHE CHRISTOPHER J [US]) [Y] 16-19 * figures 4a-4d *[A] 1-15; | [XY]US6264675 (BROTZ GREGORY R [US]) [X] 1,8-11 * columns 4-6 * [Y] 16-19; | [X]US2003149447 (MORENCY STEVEN DAVID [US], et al) [X] 1,8-11 * paragraphs [0033] - [0037]; figures 1a-9 *; | [X]US2004060409 (LEUNG JEFFREY C [US], et al) [X] 1,11 * figures 1A, 13D * | Internationale Recherche | [X]US5053047 (YOON INBAE [US]) |