Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP1761835

EP1761835 - SICHERHEITSMODUL UND VERFAHREN ZUR INDIVIDUELLEN ANPASSUNG EINES DERARTIGEN MODULS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent widerrufen
Status aktualisiert am  04.04.2014
Datenbank zuletzt aktualisiert am 16.03.2019
Letztes Ereignis   Tooltip18.04.2014Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: TR
veröffentlicht am 21.05.2014  [2014/21]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Nagravision S.A.
22-24, route de Genève
1033 Cheseaux-sur-Lausanne / CH
[N/P]
Frühere [2009/46]Für alle benannten Staaten
Nagravision S.A.
Route de Genève 22-24
1033 Cheseaux-sur-Lausanne / CH
Frühere [2007/11]Für alle benannten Staaten
NagraCard SA
22, route de Genève
1033 Cheseaux-sur-Lausanne / CH
Erfinder01 / STRANSKY, Philippe
Chemin des Grands-Champs
1033 Cheuseaux-sur-Lausanne / CH
 [2007/11]
VertreterLeman Consulting S.A.
Chemin de Précossy 31
1260 Nyon / CH
[2011/43]
Frühere [2007/11]Leman Consulting S.A.
Route de Clémenty, 62
CH-1260 Nyon / CH
Anmeldenummer, Anmeldetag05771823.127.06.2005
[2007/11]
WO2005EP52988
Prioritätsnummer, PrioritätstagEP2004010305329.06.2004         Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 04103053
[2007/11]
AnmeldespracheFR
VerfahrensspracheFR
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2006000584
Datum:05.01.2006
Sprache:FR
[2006/01]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1761835
Datum:14.03.2007
Sprache:FR
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 05.01.2006 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2007/11]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1761835
Datum:26.10.2011
Sprache:FR
[2011/43]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP05.01.2006
KlassifikationInternationalen:G06F1/00
[2007/11]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   MC,   NL,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2007/11]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:SICHERHEITSMODUL UND VERFAHREN ZUR INDIVIDUELLEN ANPASSUNG EINES DERARTIGEN MODULS[2007/11]
Englisch:SECURITY MODULE AND METHOD OF CUSTOMISING ONE SUCH MODULE[2007/11]
Französisch:MODULE DE SÉCURITÉ ET MÉTHODE DE PERSONNALISATION D'UN TEL MODULE DE SÉCURITÉ[2007/11]
Eintritt in die regionale Phase05.12.2006Nationale Grundgebühr entrichtet 
05.12.2006Benennungsgebühr(en) entrichtet 
05.12.2006Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren05.12.2006Prüfungsantrag gestellt  [2007/11]
11.04.2007Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
09.08.2007Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
15.07.2011Ankündigung der Patenterteilung
15.09.2011Erteilungsgebühr entrichtet
15.09.2011Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  11.04.2007
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  23.07.2012  26.07.2012  ADMISSIBLE
Brunner, John Michael Owen / Morris, Claire Louise
Carpmaels & Ransford One Southampton Row London
WC1B 5HA / GB
Vertreter des Einsprechenden
Tunstall, Christopher Stephen, et al
Carpmaels & Ransford LLP
One Southampton Row
London WC1B 5HA / GB
 [N/P]
Frühere [2012/35]
Einsprechende(r)01  23.07.2012  26.07.2012  ADMISSIBLE
Brunner, John Michael Owen / Morris, Claire Louise
Carpmaels & Ransford One Southampton Row London
WC1B 5HA / GB
Vertreter des Einsprechenden
Tunstall, Christopher Stephen, et al
Carpmaels & Ransford One Southampton Row
GB-London WC1B 5HA / GB
30.08.2012Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
22.02.2013Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
05.12.2013Termin der mündlichen Verhandlung
20.12.2013Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
20.12.2013Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents
30.12.2013Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2014/19]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
05.12.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
25.03.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
16.06.2009Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
29.06.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
22.06.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT26.10.2011
CY26.10.2011
CZ26.10.2011
DK26.10.2011
EE26.10.2011
FI26.10.2011
IE26.10.2011
LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
RO26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
SK26.10.2011
TR26.10.2011
BG26.01.2012
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
BE30.06.2012
CH30.06.2012
LI30.06.2012
MC30.06.2012
[2014/21]
Frühere [2013/29]AT26.10.2011
CY26.10.2011
CZ26.10.2011
DK26.10.2011
EE26.10.2011
FI26.10.2011
IE26.10.2011
LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
RO26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
SK26.10.2011
BG26.01.2012
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
BE30.06.2012
CH30.06.2012
LI30.06.2012
MC30.06.2012
Frühere [2012/34]CY26.10.2011
CZ26.10.2011
LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Frühere [2012/28]CY26.10.2011
LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Frühere [2012/26]LT26.10.2011
NL26.10.2011
PL26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Frühere [2012/24]LT26.10.2011
NL26.10.2011
SE26.10.2011
SI26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Frühere [2012/23]LT26.10.2011
NL26.10.2011
GR27.01.2012
IS26.02.2012
PT27.02.2012
Frühere [2012/21]LT26.10.2011
IS26.02.2012
Frühere [2012/20]LT26.10.2011
Angeführt inInternationale Recherche[XY]US6725374  (JAHNICH MICHAEL [DE], et al) [X] 1-5 * column 3, line 36 - line 47 * * column 6, line 25 - line 65; figure 5 * [Y] 6;
 [XY]EP1178406  (AVAYA TECHNOLOGY CORP [US]) [X] 7-12 * paragraph [0010] - paragraph [0011]; figure 2 * * paragraph [0014]; figure 3 * [Y] 6