EP1786740 - NANOSTRUKTURIERTE BESCHICHTUNGEN UND ZUGEHÖRIGE VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.08.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.09.2017 [2017/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vitro, S.A.B. de C.V. Av. Ricardo Margain Zozaya No. 400 Col. Valle del Campestre San Pedro Garza Garcia Nuevo León, México 66265 / MX | [2017/09] |
Frühere [2016/40] | Für alle benannten Staaten PPG Industries Ohio, Inc. 3800 West 143rd Street Cleveland, OH 44111 / US | ||
Frühere [2007/21] | Für alle benannten Staaten PPG Industries Ohio, Inc. 3800 West 143rd Street Cleveland, OH 44111 / US | Erfinder | 01 /
LU, Songwei 406 Stag Horn Drive Wexford, P 15090 / US | 02 /
BOYKIN, Cheri, M. 513 Cloverdale Court Wexford, PA 15090 / US | 03 /
HARRIS, Caroline, S. 921 Farragut Street Pittsburgh, PA 15206 / US | [2007/21] | Vertreter | f & e patent Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | [N/P] |
Frühere [2016/40] | f & e patent Fleischer, Engels & Partner mbB, Patentanwälte Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | ||
Frühere [2013/22] | polypatent BGL Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | ||
Frühere [2007/21] | polypatent Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05772397.5 | 18.07.2005 | [2007/21] | WO2005US25381 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040897847 | 22.07.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 897847 | [2007/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006020188 | Datum: | 23.02.2006 | Sprache: | EN | [2006/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1786740 | Datum: | 23.05.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.02.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1786740 | Datum: | 05.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.02.2006 | Klassifikation | IPC: | C03C17/34, C03C17/245, C03C17/25 | [2007/21] | CPC: |
C03C17/3417 (EP,US);
B32B17/10174 (EP,US);
B82Y30/00 (EP,US);
C03C17/006 (EP,US);
C03C23/00 (EP,US);
C03C23/0005 (EP,US);
C23C10/00 (EP,US);
C23C16/34 (EP,US);
C23C16/402 (EP,US);
C23C16/405 (EP,US);
C23C16/407 (EP,US);
C23C18/00 (EP,US);
C23C4/123 (EP,US);
B01J35/39 (EP,US);
B05D1/06 (EP,US);
B05D2203/35 (EP,US);
B05D2601/24 (EP,US);
C03C2217/40 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [2016/40] |
Frühere [2007/44] | BE, DE, FR, GB, IT, NL | ||
Frühere [2007/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NANOSTRUKTURIERTE BESCHICHTUNGEN UND ZUGEHÖRIGE VERFAHREN | [2007/21] | Englisch: | NANOSTRUCTURED COATINGS AND RELATED METHODS | [2007/21] | Französisch: | REVÊTEMENTS À NANOSTRUCTURE ET PROCÉDÉS ASSOCIÉS | [2007/21] | Eintritt in die regionale Phase | 17.02.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.02.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.02.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.05.2006 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 17.02.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/21] | 18.05.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.09.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.06.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.06.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.02.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.08.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.03.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.07.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 29.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.06.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.08.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.08.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.08.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.05.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 06.07.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 28.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 27.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 27.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US6465088 (TALPAERT XAVIER [FR], et al) [X] 1,3,8-14,19,22-24,28,29,32 * figure -; example - *; | [X]US2002150681 (BOIRE PHILIPPE [FR], et al) [X] 1-3,8-14,19-24,28,32 * The whole document, but in particular paragraphs 0032, 0039, 0041 and 0065, examples 2, 3 and 5 *; | [X]US2003235695 (GREENBERG CHARLES B [US], et al) [X] 1-5,8-14,19-24,28-30,32 * whole document, but in particular, examples and tables and claim 17 *; | [X]US2004043260 (NADAUD NICOLAS [FR], et al) [X] 1-6,8-12,14,19-21,28-32 * whole document, but in particular paragraph 0024 and the examples *; | [X]WO2004035496 (PPG IND OHIO INC [US]) [X] 1-3,9-14,19-24,28,29,32 * whole document, especially the examples "Article 2" and "Article 15", Table 8, the claims, p. 3, l. 21-25 and p.9, l. 14-20 *; | [X] - CEMBRERO J ET AL, "Nanocolumnar ZnO films for photovoltaic applications", PREPARATION AND CHARACTERIZATION, ELSEVIER SEQUOIA, NL, (20040322), vol. 451-452, ISSN 0040-6090, pages 198 - 202, XP004495093 [X] 28-30,32 * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2003.10.119 |