EP1809180 - SELBSTSCHLIESSENDER EXTERNER GEFÄSSVERSCHLUSS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.02.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 16.11.2011 [2011/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INOVA MEDICAL AG Alte Steinhauserstrasse 1 6330 Cham / CH | [2008/13] |
Frühere [2007/30] | Für alle benannten Staaten Inova Medical Ag Alte Steinhauserstrasse 1 6330 Cham / CH | Erfinder | 01 /
HARREN, Ernst-Diethelm Grabenackerstrasse 32 CH-6312 Steinhausen / CH | 02 /
LEHMANN, Marc, Ulrich Gartenstrasse 8 CH-8704 Herrliberg / CH | [2007/30] | Vertreter | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Giesshübelstrasse 62 8045 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2009/26] | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Horneggstrasse 4 Postfach 473 8034 Zürich / CH | ||
Frühere [2007/30] | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Horneggstrasse 4 Postfach 8034 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05791410.3 | 18.10.2005 | [2007/30] | WO2005CH00609 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH20040001731 | 20.10.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 17312004 | [2007/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006042431 | Datum: | 27.04.2006 | Sprache: | DE | [2006/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1809180 | Datum: | 25.07.2007 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 27.04.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1809180 | Datum: | 16.04.2008 | Sprache: | DE | [2008/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.04.2006 | Klassifikation | IPC: | A61B17/00, A61B17/08 | [2007/30] | CPC: |
A61B17/0057 (EP,US);
A61B17/085 (EP,US);
A61B2017/00659 (EP,US);
A61B2017/00862 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/30] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SELBSTSCHLIESSENDER EXTERNER GEFÄSSVERSCHLUSS | [2007/30] | Englisch: | SELF-CLOSING EXTERNAL VESSEL CLOSURE | [2007/30] | Französisch: | SYSTEME EXTERNE D'OBTURATION DE VAISSEAU SANGUIN A OBTURATION AUTOMATIQUE | [2007/30] | Eintritt in die regionale Phase | 12.04.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.04.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.04.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/30] | 08.10.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.02.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.02.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.01.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 16.04.2008 | DK | 16.04.2008 | EE | 16.04.2008 | FI | 16.04.2008 | IE | 16.04.2008 | LT | 16.04.2008 | LV | 16.04.2008 | PT | 16.04.2008 | RO | 16.04.2008 | SI | 16.04.2008 | SK | 16.04.2008 | TR | 16.04.2008 | BG | 16.07.2008 | GR | 17.07.2008 | IS | 16.08.2008 | HU | 17.10.2008 | LU | 18.10.2008 | BE | 31.10.2008 | MC | 31.10.2008 | [2011/46] |
Frühere [2011/01] | CY | 16.04.2008 | |
DK | 16.04.2008 | ||
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
TR | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
GR | 17.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
HU | 17.10.2008 | ||
LU | 18.10.2008 | ||
BE | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Frühere [2010/40] | CY | 16.04.2008 | |
DK | 16.04.2008 | ||
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
TR | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
HU | 17.10.2008 | ||
LU | 18.10.2008 | ||
BE | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Frühere [2010/33] | DK | 16.04.2008 | |
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
LU | 18.10.2008 | ||
BE | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Frühere [2010/01] | DK | 16.04.2008 | |
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
BE | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Frühere [2009/28] | DK | 16.04.2008 | |
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
Frühere [2009/22] | DK | 16.04.2008 | |
EE | 16.04.2008 | ||
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Frühere [2009/16] | DK | 16.04.2008 | |
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
RO | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Frühere [2009/13] | DK | 16.04.2008 | |
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LT | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
SK | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Frühere [2009/08] | DK | 16.04.2008 | |
FI | 16.04.2008 | ||
IE | 16.04.2008 | ||
LV | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Frühere [2009/05] | FI | 16.04.2008 | |
LV | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
IS | 16.08.2008 | ||
Frühere [2008/50] | FI | 16.04.2008 | |
LV | 16.04.2008 | ||
SI | 16.04.2008 | ||
BG | 16.07.2008 | ||
Frühere [2008/48] | SI | 16.04.2008 | |
BG | 16.07.2008 | ||
Frühere [2008/44] | SI | 16.04.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE19726386 (HARREN ERNST DIETHELM [DE], et al) [A] 1 * figures 6,11,14 *; | [A]WO03082127 (DATASCOPE INVESTMENT CORP [US]) | vom Anmelder | EP0955901 |