EP1829407 - VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUM ROUTEN VON ÜBERMITTLUNGEN IN ZELLULAREN KOMMUNIKATIONSNETZEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.02.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.04.2009 [2009/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VASCODE TECHNOLOGIES LTD. 6 Yifat Street 694217 Tel Aviv / IL | [2007/43] |
Frühere [2007/36] | Für alle benannten Staaten VASCODE TECHNOLOGIES LTD. 32 Dvorah Haneviah 69350 Tel- Aviv / IL | Erfinder | 01 /
MOTTES, Dorron 32 Dvorah Haneviah 69350 Tel-Aviv / IL | [2007/36] | Vertreter | Schramm, Michael, et al Bettinger Schneider Schramm Patent- und Rechtsanwälte Postfach 86 02 67 81629 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/26] | Schramm, Michael, et al Bettinger Schneider Schramm, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 86 02 67 81629 München / DE | ||
Frühere [2007/36] | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano Josif Pisanty & Staub Ltd Thierschstrasse 11 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05808272.8 | 23.11.2005 | [2007/36] | WO2005IL01246 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IL20040165362 | 24.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IL 16536204 | [2007/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006056983 | Datum: | 01.06.2006 | Sprache: | EN | [2006/22] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1829407 | Datum: | 05.09.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.06.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.07.2006 | Klassifikation | IPC: | H04Q7/38 | [2007/36] | CPC: |
H04W76/18 (EP,US);
H04W8/12 (EP,US);
H04W8/18 (EP,US);
H04W8/26 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/36] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUM ROUTEN VON ÜBERMITTLUNGEN IN ZELLULAREN KOMMUNIKATIONSNETZEN | [2007/36] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR ROUTING COMMUNICATIONS IN CELLULAR COMMUNICATIONS NETWORK | [2007/36] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF D'ACHEMINEMENT DE COMMUNICATIONS DANS UN RESEAU DE COMMUNICATION CELLULAIRE | [2007/36] | Eintritt in die regionale Phase | 14.06.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.06.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.06.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.06.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.06.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/36] | 28.03.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.10.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/14] | 13.11.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2008 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5329578 (BRENNAN PAUL M [CA], et al) [X] 1,2,4,9,11,12,26-29,36,38,39,43-45,47,53,55 * abstract * * column 1, line 39 - column 2, line 65 * * column 4, line 55 - column 6, line 46 *; | [XY]WO0042809 (AT MOBILE COM CORP [US]) [X] 1,2,4,9,11,12,26-29,36,38,39,43-45,47,53,55 * abstract * * page 3, line 1 - page 4, line 17 * * page 6, line 27 - page 11, line 9 * * claims 1-25 * [Y] 5,42; | [A]EP1301056 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1,2,4,5,9,11,12,26-29,36,38,39,42-45,47,53,55 * abstract * * paragraphs [0003] , [0005] , [0006] ** paragraphs [0008] , [0009] , [0019] , [0020] *; | [Y]WO2004028124 (NOKIA CORP [FI], et al) [Y] 5,42 * page 7, lines 1-33 * * page 9, line 33 - page 10, line 18 * * page 12, lines 7-22 * * page 16, lines 20-22 * |