EP1831670 - NANOELEKTRONISCHE VORRICHTUNGEN ZUR DNA-DETEKTION UND ERKENNUNG VON POLYNUCLEOTIDSEQUENZEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.09.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.10.2011 [2011/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nanomix, Inc. 5980 Horton Street, 6th Floor Emeryville, CA 94608 / US | [2008/38] |
Frühere [2007/37] | Für alle benannten Staaten Nanomix, Inc. 5980 Horton Street, 6th Floor Emeryville, CA 94608 / US | ||
Für alle benannten Staaten Niemann, Joseph 4578 Serra Avenue Fremont CA 94538 / US | Erfinder | 01 /
GABRIEL, Jean-christophe, P. 1205 Macdonald Drive Pinole, California 94564 / US | 02 /
GANDHI, Shripal 6 Commodore Drive, c-235 Emeryville, California 94608 / US | 03 /
GRUNER, George 960 Kenfield Ave. Los Angeles, California 90049 / US | 04 /
JOINER, Charles, Steven, Jr. 861 Cottonwood Drive Cupertino, California 95014 / US | 05 /
SOSNOWSKI, Ron 1013 Adella Avenue Coronado, California 92118 / US | 06 /
STAR, Alexander 5465 Pocusset Street Pittsburgh, Pennsylvania 15217 / US | 07 /
TU, Eugene 3527 Lark Street San Diego, California 92103 / US | 08 /
VALCKE, Christian 32 Dos Posos Orinda, California 94563 / US | 09 /
NIEMANN, Joseph 4578 Serra Avenue Fremont, California 94538 / US | [2007/37] | Vertreter | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Frühere [2007/37] | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05855662.2 | 23.12.2005 | [2007/37] | WO2005US47143 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040639954P | 28.12.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 639954 P | US20050657275P | 28.02.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 657275 P | US20050668879P | 05.04.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 668879 P | US20050212026 | 24.08.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 212026 | US20050730905P | 27.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 730905 P | US20050274747 | 15.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 274747 | US20050738694P | 21.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 738694 P | US20050748834P | 09.12.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 748834 P | [2007/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006071895 | Datum: | 06.07.2006 | Sprache: | EN | [2006/27] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1831670 | Datum: | 12.09.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.07.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 08.02.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.08.2010 | Klassifikation | IPC: | G01N21/00, G01N33/543, C12Q1/68, C12M3/00, G01N33/00, G01N27/00, G01N27/12 | [2010/37] | CPC: |
G01N33/5438 (EP);
B82Y10/00 (EP);
C12Q1/6825 (EP);
G01N27/4145 (EP);
G01N27/4146 (EP);
B01L3/5027 (EP);
| C-Set: |
C12Q1/6825, C12Q2565/631 (EP);
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP) |
Frühere IPC [2007/37] | G01N21/00, G01N33/543, C12Q1/68, C12M3/00, G01N33/00, G01N27/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/37] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NANOELEKTRONISCHE VORRICHTUNGEN ZUR DNA-DETEKTION UND ERKENNUNG VON POLYNUCLEOTIDSEQUENZEN | [2007/37] | Englisch: | NANOELECTRONIC DEVICES FOR DNA DETECTION, AND RECOGNITION OF POLYNUCLEOTIDE SEQUENCES | [2007/37] | Französisch: | DISPOSITIFS NANOELECTRONIQUES POUR LA DETECTION D'ADN ET LA RECONNAISSANCE DE SEQUENCES POLYNUCLEOTIDIQUES | [2007/37] | Eintritt in die regionale Phase | 19.06.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.06.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 19.06.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.06.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.06.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/37] | 17.03.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/42] | 12.05.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2009 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   25.01.2010 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]WO0144796 (UNIV LELAND STANFORD JUNIOR [US]); | [X]US2002117659 (LIEBER CHARLES M [US], et al); | [A]US2002179434 (DAI HONGJIE [US], et al); | [A]US2004202603 (FISCHER ALAN [US], et al); | [A] - CUI ET AL., "Nanowire Nanosensors for Hihgly Sensitive and Selective Detection of Biological and Chemical Species", SCIENCE, (20010817), vol. 293, pages 1289 - 1291, XP002951584 DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1062711 |