EP1705752 - Elektrische Steckverbinderbuchse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.05.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.05.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.06.2011 [2011/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Amphenol-Tuchel Electronics GmbH August-Häusser-Strasse 10 74080 Heilbronn / DE | [2010/28] |
Frühere [2006/39] | Für alle benannten Staaten AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS GmbH August-Häusser-Strasse 10 D-74080 Heilbronn / DE | Erfinder | 01 /
Langhoff, Wolfgang Werrengasse 2 71229 Leonberg / DE | [2006/39] | Vertreter | Schweiger, Johannes, et al Becker & Müller Patentanwälte Turmstr. 22 40878 Ratingen / DE | [N/P] |
Frühere [2006/39] | Schweiger, Johannes, et al Patentanwälte Becker & Müller Turmstrasse 22 40878 Ratingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06001372.9 | 24.01.2006 | [2006/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20051013989 | 26.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102005013989 | [2006/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1705752 | Datum: | 27.09.2006 | Sprache: | DE | [2006/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1705752 | Datum: | 14.07.2010 | Sprache: | DE | [2010/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.04.2006 | Klassifikation | IPC: | H01R13/187, // H01R43/16 | [2006/39] | CPC: |
H01R13/187 (EP,US);
H01R43/16 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | FR [2007/22] |
Frühere [2006/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrische Steckverbinderbuchse | [2006/39] | Englisch: | Electrical connector socket | [2006/39] | Französisch: | Douille de connecteur électrique | [2006/39] | Prüfungsverfahren | 20.12.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.12.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2007/06] | 28.03.2007 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 25.07.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 22.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.04.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.02.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.05.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.05.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.04.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 07.05.2007 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | IS   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | LT   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | LV   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 07.05.2007 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2004003498 (SWEARINGEN DEAN D [US], et al) [X] 1-4,6,7,10,11 * paragraph [0137] - paragraph [0144]; figures 26-29 * [Y] 5,8,9; | [XAY]EP1473803 (ALCOA FUJIKURA LTD [US]) [X] 1-7,10 * paragraph [0008]; figures 1B,2E-2H * [A] 11 [Y] 5; | [Y]US6261134 (MUZSLAY STEVEN ZOLTAN [US]) [Y] 8 * column 3, line 54 - line 60; figures 4,5 *; | [Y]US5131853 (MEYER KEVIN E [US]) [Y] 9 * column 2, line 16 - line 24; figure 8 *; | [XA]WO9843321 (INGOS ELEKTRONIK HANDELSGESELL [DE], et al) [X] 1-4,6,7,10 * page 3, line 20 - page 4, line 5 * * page 6, line 4 - line 19; figures 1,2 * [A] 11; | [X]US2001014560 (DAUGHERTY JAMES D [US], et al) [X] 1,3-7,10 * paragraph [0021] - paragraph [0023]; figures 1-5 * | vom Anmelder | US2002187686 | US4657335 | US2004003498 | EP1473803 |