EP1782710 - Auslassvorrichtung einer Kosmetikbürste [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.01.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.01.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.03.2009 [2009/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Byun, Young Kwang 928-1005, Mok-dong, Apt. 312 Shinjeong-dong, Yangcheon-gu Seoul 158-769 / KR | [2007/19] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2007/19] | Vertreter | Strobel, Wolfgang, et al Kroher-Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB Bavariaring 20 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/19] | Strobel, Wolfgang, et al Kroher . Strobel Rechts- und Patentanwälte Bavariaring 20 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06021088.7 | 06.10.2006 | [2007/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20050104670 | 03.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20050104670 | [2007/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1782710 | Datum: | 09.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/19] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1782710 | Datum: | 05.03.2008 | [2008/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.02.2008 | Klassifikation | IPC: | A45D33/02, A46B11/00 | [2007/19] | CPC: |
A45D33/02 (EP,KR,US);
A46B11/0058 (EP,KR,US);
A45D33/34 (EP,KR,US);
A46B2200/1046 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2008/46] |
Frühere [2007/19] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Auslassvorrichtung einer Kosmetikbürste | [2007/19] | Englisch: | A discharge structure of the cosmetics brush | [2007/19] | Französisch: | Dispositif de décharge de brosse cosmétique | [2007/19] | Prüfungsverfahren | 06.09.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/10] | 14.10.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/10] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2008 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0683062 (PENTEL KK [JP]) [X] 1 * column 1, lines 4-10 * * column 14, lines 20-47; figure 8 *; | [A]JP2001341487 (PENTEL KK) [A] 1-4 * abstract *; | [A]EP1568296 (BYUN YOUNG-CHUL [KR]) [A] 1-4* the whole document * |