EP1890299 - Verfahren zur Herstellung eines Strahlungsbildspeicherschirms [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 27.06.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2014 | Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agfa HealthCare Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Frühere [2008/17] | Für alle benannten Staaten Agfa HealthCare NV Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | ||
Frühere [2008/08] | Für alle benannten Staaten Agfa HealthCare NV Antwerpsestraat 195 2640 Mortsel / BE | Erfinder | 01 /
Tahon, Jean-Pierre AGFA-GEVAERT Corporate IP Department 3800 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [2008/08] | Vertreter | Theunis, Patrick, et al Agfa-Gevaert N.V. HE / Intellectual Property 3802 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Frühere [2008/08] | Theunis, Patrick, et al Agfa-Gevaert N.V. HE / Intellectual Property 3802 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06119067.4 | 17.08.2006 | [2008/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1890299 | Datum: | 20.02.2008 | Sprache: | EN | [2008/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.02.2007 | Klassifikation | IPC: | G21K4/00, C09K11/85 | [2008/08] | CPC: |
G21K4/00 (EP,US);
C09K11/7733 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2008/44] |
Frühere [2008/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines Strahlungsbildspeicherschirms | [2008/08] | Englisch: | Method of manufacturing a radiation image storage panel | [2008/08] | Französisch: | Procédé de fabrication d'un panneau de stockage d'image à rayonnement | [2008/08] | Prüfungsverfahren | 01.08.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.08.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/41] | 21.08.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 29.09.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 18.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.09.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.06.2014 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2014/31] | 25.06.2014 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 01.10.2014 geplant war | 01.10.2014 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.03.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]US2001007352 (HELL ERICH [DE], et al) [XD] 1-18 * paragraphs [0016] , [0017] , [0021] , [0031] , [0043] - [0045] - [0048] * * claims 1-16 *; | [XD]US2004081750 (LEBLANS PAUL [BE], et al) [XD] 1-18 * paragraph [0024] * * claims 1-8 *; | [XD]US2004146639 (ISODA YUJI [JP]) [XD] 1-18 * paragraphs [0010] , [0033] , [0034] , [0045] , [0051] , [0058] , [0110] - [0116] * * claims 1-12 *; | [X]EP1460643 (AGFA GEVAERT [BE]) [X] 1-18 * paragraphs [0036] - [0038] - [0067] , [0097] ** claims 1-27 *; | [X]EP1496134 (AGFA GEVAERT [BE]) [X] 1-18 * paragraphs [0057] , [0061] , [0069] , [0070] , [0083] - [0090] * * claims 1-24 * |