EP1895383 - Tragbares Mobilfunkgerät mit Dualantennensystem für Mobiltelefon und WiFi [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 18.09.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.2015 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 21.10.2015 [2015/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | [2013/48] |
Frühere [2013/36] | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 295 Phillip Street Waterloo ON N2L 3W8 / CA | ||
Frühere [2008/10] | Für alle benannten Staaten Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, Ontario N2L 3W8 / CA | Erfinder | 01 /
MAN, Ying Tong 358 Red Osier Road Waterloo, Ontario N2V 2V8 / CA | 02 /
QI, Yihong 2383 Carmel-Koch Road St. Agatha, Ontario, N0B 2L0 / CA | [2008/10] | Vertreter | Fennell, Gareth Charles Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2008/10] | Fennell, Gareth Charles Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06119892.5 | 31.08.2006 | [2008/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1895383 | Datum: | 05.03.2008 | Sprache: | EN | [2008/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.02.2007 | Klassifikation | IPC: | G06F1/16, H01Q21/28, H01Q1/24, H01Q9/04, H01Q1/42 | [2008/10] | CPC: |
H01Q1/42 (EP);
H01Q1/243 (EP);
H01Q21/28 (EP);
H01Q9/0421 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/10] | Erstreckungsstaaten | AL | 12.08.2008 | BA | 12.08.2008 | HR | 12.08.2008 | MK | 12.08.2008 | RS | 12.08.2008 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tragbares Mobilfunkgerät mit Dualantennensystem für Mobiltelefon und WiFi | [2008/10] | Englisch: | Mobile wireless communications device having dual antenna system for cellular and WiFi | [2008/10] | Französisch: | Dispositif de communication mobil sans fil avec système à deux antennes cellulaire et WiFi | [2008/10] | Prüfungsverfahren | 08.09.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2008/10] | 01.06.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.12.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.09.2015 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/43] | 14.09.2015 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 15.09.2015 geplant war | 15.09.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.09.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO0205381 (ALLGON AB [SE], et al) [A] 1-25 * paragraph [0009]; figure 5 *; | [A]EP1291968 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-25* paragraph [0073]; figures 23-26 *; | [A]EP1503450 (SONY CORP [JP]) [A] 1-25 * paragraphs [0009] , [0010]; figures 3,8 *; | [A]US2005057407 (IMAIZUMI TATSUYA [JP], et al) [A] 1-25 * paragraphs [0002] , [0004] , [0007] , [0009]; figure 1 *; | [X]WO2005067635 (HAVA CORP [US], et al) [X] 1-25 * paragraphs [0013] , [0033]; figure 1 *; | [X]US2006181468 (IGUCHI AKIHIKO [JP], et al) [X] 1-25 * paragraphs [0004] - [0008] - [0023] , [0024] , [0027] , [0035] , [0041]; figure 1; claim 1 * | Prüfung | EP0851533 | US2006038736 | US2006176219 |