EP1791139 - Induktives Bauelement [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.05.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.06.2008 [2008/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zarlink Semiconductor Limited Cheney Manor Swindon Wiltshire SN2 2QW / GB | [2007/22] | Erfinder | 01 /
Wotherspoon, Tracy 46 Tree Tops Portskewett, NP26 5RT / GB | 02 /
Coombs, Tim 58 Rhiwbina Hill Cardiff, CF14 6UQ / GB | [2007/22] | Vertreter | Robinson, John Stuart Marks & Clerk LLP 4220 Nash Court Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | [N/P] |
Frühere [2007/22] | Robinson, John Stuart Marks & Clerk, 4220 Nash Court, Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06123147.8 | 30.10.2006 | [2007/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20050023969 | 25.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0523969 | [2007/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1791139 | Datum: | 30.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.2007 | Klassifikation | IPC: | H01F17/00 | [2007/22] | CPC: |
H01F17/0013 (EP,US);
H01F2021/125 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2008/06] |
Frühere [2007/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Induktives Bauelement | [2007/22] | Englisch: | Inductive component | [2007/22] | Französisch: | Composant inductif | [2007/22] | Prüfungsverfahren | 01.12.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/26] | 10.01.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/26] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2003222750 (KYRIAZIDOU CHRYSSOULA [US]) [X] 1-12 * paragraphs [0002] , [0009] , [0030] - [0032]; figure 5 *; | [X]US5497337 (PONNAPALLI SAILA [US], et al) [X] 1-12 * column 2, lines 31-67; figures 1-3 *; | [A]US2005052272 (TIEBOUT MARC [DE]) [A] 6 * paragraph [0019] - paragraph [0064]; figures 1-5 *; | [A]US2005024178 (ANCEY PASCAL [FR], et al) [A] 6 * paragraphs [0022] - [0039]; figures 2-7 *; | [A]US2004140528 (KIM CHEON SOO [KR], et al) [A] 6 * paragraphs [0032] - [0041]; figures 4-6 * * paragraph [0053]; figure 10 *; | [A]EP0550974 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]) [A] 11 * column 2, line 33 - column 3, line 39; figure 1 * |