EP1859399 - INTEGRATION VON DATENVERWALTUNGSOPERATIONEN IN EIN ARBEITSABLAUFSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.12.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.12.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.01.2011 [2011/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Frühere [2007/48] | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, New York 10504 / US | Erfinder | 01 /
GRASSELT, Mike Asternweg 2 70771 Leinfelden-echterdingen / DE | 02 /
KLOPPMANN, Matthias In Der Halde 91/4 D-71063 Sindelfingen / DE | 03 /
MAIER, Albert Thomas-mann-strasse 4 D-72072 Tuebingen-kilchberg / DE | 04 /
SUHRE, Oliver c/o IBM United Kingdom Ltd. Intellectual Property Law Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | 05 /
TSCHAFFLER, Matthias c/o IBM United Kingdom Ltd. Intellectual Property Law Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | 06 /
WOLFSON, Charles, Daniel 7916 Jester Boulevard Austin, Texas 78750 / US | [2007/52] |
Frühere [2007/48] | 01 /
GRASSELT, Mike Asternweg 2 70771 Leinfelden-echterdingen / DE | ||
02 /
KLOPPMANN, Matthias In Der Halde 91/4 D-71063 Sindelfingen / DE | |||
03 /
MAIER, Albert Thomas-mann-strasse 4 D-72072 Tuebingen-kilchberg / DE | |||
04 /
SUHRE, Oliver Heusteigstrasse 83 D-70180 Stuttgart / DE | |||
05 /
TSCHAFFLER, Matthias Hewrrenbergerstrasse 35 D-71083 Herrenberg / DE | |||
06 /
WOLFSON, Charles, Daniel 7916 Jester Boulevard Austin, Texas 78750 / US | Vertreter | Pyecroft, Justine Nicola C. Intellectual Property Law IBM United Kingdom Limited Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | [N/P] |
Frühere [2007/48] | Watson, Justine Nicola C. Intellectual Property Law, IBM United Kingdom Limited, Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06708526.6 | 27.02.2006 | [2007/48] | WO2006EP60293 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050070529 | 01.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 70529 | [2007/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006092388 | Datum: | 08.09.2006 | Sprache: | EN | [2006/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1859399 | Datum: | 28.11.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.09.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.09.2006 | Klassifikation | IPC: | G06Q10/00 | [2007/48] | CPC: |
G06Q10/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/48] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INTEGRATION VON DATENVERWALTUNGSOPERATIONEN IN EIN ARBEITSABLAUFSYSTEM | [2007/48] | Englisch: | INTEGRATION OF DATA MANAGEMENT OPERATIONS INTO A WORKFLOW SYSTEM | [2007/48] | Französisch: | INTEGRATION D'OPERATIONS DE GESTION DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE FLUX DE TRAVAUX | [2007/48] | Eintritt in die regionale Phase | 01.10.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.10.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.10.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.10.2007 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.10.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/48] | 19.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.07.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/03] | 06.09.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO2004114061 (REUTERS AMERICA [US], et al) [X] 1-39 * column W *; | [X]WO2005001726 (IBM [US], et al) [X] 1-39 * column W *; | [X]US2004172445 (SINGH KAVIRAJ [US], et al) [X] 1-39 * column W *; | [X] - EILAM T ET AL, "Using a utility computing framework to develop utility systems", IBM SYSTEMS JOURNAL, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO., ARMONK, NY, US, (20040301), vol. 43, no. 1, ISSN 0018-8670, pages 97 - 120, XP002295608 [X] 1-39 * column W * | [X] - M. BRAMBILLA, S. CERI ET AL., "Declarative specification of Web applications exploiting Web services and workflows", PROCEEDINGS OF THE 2004 ACM SIGMOD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF DATA, Paris, (2004), URL: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1007688&dl=GUIDE&coll=GUIDE&CFID=15151515&CFTOKEN=6184618, (20060712), XP002390303 [X] 1-39 * column W * |