EP1873771 - OPTISCHES AUFZEICHNUNGSMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.10.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.11.2012 [2012/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. 1-23, Shiba 4-chome Minato-ku Tokyo / JP | [2008/36] |
Frühere [2008/01] | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. 31-19, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | Erfinder | 01 /
FUROMOTO, S., Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | 02 /
MIZUNO, Masaaki, Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 1080014 / JP | 03 /
UCHIDA, Naoyuki, Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | [2011/48] |
Frühere [2008/01] | 01 /
FUROMOTO, S., Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | ||
02 /
MIZUNO, Masaaki, Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 1080014 / JP | |||
03 /
UCHIDA, Naoyuki, Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/48] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2008/01] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06731395.7 | 07.04.2006 | [2008/01] | WO2006JP307448 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050111244 | 07.04.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005111244 | [2008/01] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006109722 | Datum: | 19.10.2006 | Sprache: | JA | [2006/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1873771 | Datum: | 02.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1873771 | Datum: | 30.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 19.10.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.09.2010 | Klassifikation | IPC: | G11B7/24 | [2008/01] | CPC: |
G11B7/2578 (EP,US);
G11B7/2467 (EP,US);
G11B7/2492 (EP,US);
G11B2007/24612 (EP,US);
G11B2007/24618 (EP,US);
G11B2007/25417 (EP,US);
G11B2007/25706 (EP,US);
G11B2007/25708 (EP,US);
G11B2007/2571 (EP,US);
G11B2007/25711 (EP,US);
G11B7/245 (EP,US);
G11B7/2463 (EP,US);
G11B7/2472 (EP,US);
G11B7/2475 (EP,US);
G11B7/248 (EP,US);
G11B7/2532 (EP,US);
G11B7/2534 (EP,US);
G11B7/2542 (EP,US);
G11B7/2548 (EP,US);
G11B7/256 (EP,US);
G11B7/259 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2008/29] |
Frühere [2008/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHES AUFZEICHNUNGSMEDIUM | [2008/01] | Englisch: | OPTICAL RECORDING MEDIUM | [2008/01] | Französisch: | SUPPORT D ENREGISTREMENT OPTIQUE | [2008/01] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.2007 | Übersetzung eingereicht | 18.10.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 18.10.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.10.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/01] | 17.02.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.06.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.10.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.10.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.06.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 31.08.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [T]DE4115321 (HITACHI MAXELL [JP], et al) [T] 1-7* list of bulk thermal conductivities of metal, and some oxides, nitrides, sulfides and carbides; page 9 *; | [A]US2003137921 (HIGUCHI TAKANOBU [JP]) [A] 1-7 * AlNx as thermal conduction material; too thick (approx. 50 nm); paragraphs [0025] , [0032]; figure 1C *; | [A]JP2003308633 (HITACHI MAXELL) [A] 1-7 * only thickness of Al-Ti heat sink layer is too thick (50 nm); paragraph [0014] - paragraph [0015]; figure 1; example 1 * |