EP1866824 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR VORHERSAGE DES ARZNEIMITTELMETABOLISMUS, DER TOXIZITÄT, DER WIRKUNGSWEISE UND DER NEBENEFFEKTE NEUER KLEINMOLEKÜLVERBINDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.09.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.10.2015 [2015/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GeneGo, Inc. 169 Saxony Road, Nr. 104 Encinitas, CA 92024 / US | [2011/04] |
Frühere [2007/51] | Für alle benannten Staaten Ekins, Sean 610 Runnymede Avenue Jenkintown PA 19046 / US | ||
Für alle benannten Staaten Bugrim, Andrej 1011 Pearl Street St. Joseph MI 49085 / US | |||
Für alle benannten Staaten Nikolskaya, Tatiana 21 Chrismar Road Portage IN 46368 / US | |||
Für alle benannten Staaten Nikolsky, Yuri 21 Chrisma Road Portage IN 46368 / US | Erfinder | 01 /
Ekins, Sean 610 Runnymede Avenue Jenkintown, PA 19046 / US | 02 /
Bugrim, Andrej 1011 Pearl Street St. Joseph, MI 49085 / US | 03 /
Nikolskaya, Tatiana 21 Chrismar Road Portage, IN 46368 / US | 04 /
Nikolsky, Yuri 21 Chrisma Road Portage, IN 46368 / US | [2011/04] |
Frühere [2007/51] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2013/51] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2009/52] | Palmer, Jonathan R. Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2007/51] | Palmer, Jonathan R. Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06748475.8 | 17.03.2006 | [2007/51] | WO2006US10053 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050662699P | 17.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 662699 P | [2007/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006099624 | Datum: | 21.09.2006 | Sprache: | EN | [2006/38] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1866824 | Datum: | 19.12.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.09.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 06.12.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.07.2009 | Klassifikation | IPC: | G06F19/00, G01N33/48, G06G7/48 | [2009/31] | CPC: |
G16C20/30 (EP);
G16B35/00 (GB);
G16B20/20 (EP,GB,US);
G16B5/00 (EP,GB,US);
G16C20/60 (GB);
G16B20/00 (EP);
|
Frühere IPC [2008/09] | G01N33/48, G06G7/48 | ||
Frühere IPC [2007/51] | G06F19/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/51] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR VORHERSAGE DES ARZNEIMITTELMETABOLISMUS, DER TOXIZITÄT, DER WIRKUNGSWEISE UND DER NEBENEFFEKTE NEUER KLEINMOLEKÜLVERBINDUNGEN | [2007/51] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR PREDICTION OF DRUG METABOLISM, TOXICITY, MODE OF ACTION, AND SIDE EFFECTS OF NOVEL SMALL MOLECULE COMPOUNDS | [2007/51] | Französisch: | SYSTEME ET PROCEDE POUR PREDIRE LE METABOLISME, LA TOXICITE, LE MODE D'ACTION, ET LES EFFETS SECONDAIRES DE NOUVEAUX COMPOSES CONSTITUES DE PETITES MOLECULES CHEZ L'ETRE HUMAIN | [2007/51] | Eintritt in die regionale Phase | 08.10.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.10.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 08.10.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.10.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.10.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/51] | 05.03.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.09.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.12.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.05.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/42] | 01.06.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/42] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.11.2009 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 01.09.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 01.09.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 06.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2009 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   06.05.2009 | 31.03.2011 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   06.04.2011 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - BUGRIM ANDREJ ET AL, "Early prediction of drug metabolism and toxicity: Systems biology approach and modeling.", DRUG DISCOVERY TODAY, (20040201), vol. 9, no. 3, ISSN 1359-6446, pages 127 - 135, XP002532445 [X] 1-43 * the whole document * * in particular * * page 132, column R, line 20 - page 134, column L, line 21 * * figures 2,3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6446(03)02971-4 | [X] - EKINS S ET AL, "Techniques: Application of systems biology to absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity", TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES, ELSEVIER, HAYWARTH, GB, (20050303), vol. 26, no. 4, ISSN 0165-6147, pages 202 - 209, XP004829254 [X] 1-43 * the whole document * * in particular * * abstract * * page 202, column R, lines 14-41 * * page 204, column L, line 25 - column R, line 6 * * page 205, column L, lines 19-24 * * page 205, column L, lines 52-61 * * page 206, column R, line 11 - page 207, column L, line 23 * * page 207, column L, line 45 - column R, line 9 * * figures 2-4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tips.2005.02.006 | [X] - EKINS SEAN ET AL, "A novel method for visualizing nuclear hormone receptor networks relevant to drug metabolism.", DRUG METABOLISM AND DISPOSITION: THE BIOLOGICAL FATE OF CHEMICALS MAR 2005, (200503), vol. 33, no. 3, ISSN 0090-9556, pages 474 - 481, XP002532446 [X] 1-43 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1124/DMD.104.002717 | [A] - EKINS S, "In silico approaches to predicting drug metabolism, toxicology and beyond.", BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS, (200306), vol. 31, no. 3, ISSN 0300-5127, pages 611 - 614, XP002532447 [A] 1-43 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1042/BST0310611 | [A] - SCOTT BOYER ET AL, "New methods in predictive metabolism", JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DO, (20020501), vol. 16, no. 5-6, ISSN 1573-4951, pages 403 - 413, XP019248057 [A] 1-43 * the whole document * | [PX] - EKINS SEAN ET AL, "A combined approach to drug metabolism and toxicity assessment", DRUG METABOLISM AND DISPOSITION, WILLIAMS AND WILKINS, BALTIMORE, MD, US, (20060301), vol. 34, no. 3, ISSN 0090-9556, pages 495 - 503, XP002488587 [PX] 1-43 * the whole document * | [PX] - EKINS SEAN ET AL, "Computational prediction of human drug metabolism", EXPERT OPINION ON DRUG METABOLISM & TOXICOLOGY, ASHLEY PUBLICATIONS, LONDON, GB, (20050801), vol. 1, no. 2, ISSN 1742-5255, pages 303 - 324, XP009091066 [PX] 1-43 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1517/17425255.1.2.303 | [PX] - NIKOLSKY Y ET AL, "Biological networks and analysis of experimental data in drug discovery", DRUG DISCOVERY TODAY, ELSEVIER, RAHWAY, NJ, US, (20050501), vol. 10, no. 9, ISSN 1359-6446, pages 653 - 662, XP004890889 [PX] 1-43 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6446(05)03420-3 | Internationale Recherche | [Y]US6365131 (DOSHI MADHUKANT MANSUKHLAL [IN], et al); | [Y] - EKINS ET AL., "Application of three-dimensional quantitative structure-activity relationships of P-Glycoprotein inhibitors and substrates", MOLECULAR PHARMACOLOGY, (2002), vol. 61, no. 5, pages 974 - 981, XP008091584 DOI: http://dx.doi.org/10.1124/mol.61.5.974 | [Y] - SCHUETZ ET AL., "Modulators and substrates of P-Glycoprotein and cytochrome P4503A coordinately up-regulate these proteins un human colon carcinoma cells", MOLECULAR PHARMACOLOGY, (1996), vol. 49, no. 2, pages 311 - 318, XP000906895 |