EP1876947 - LICHTÜBERTRAGUNGSSIMULATOR FÜR PULSOXIMETER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.03.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.04.2015 [2015/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pronk Technologies Inc. 550 Alta Vista Avenue South Pasadena CA 91030 / US | [2008/03] | Erfinder | 01 /
RUITER, Karl, A. 550 Alta Vista Avenue South Pasadena, California 91030 / US | [2008/03] | Vertreter | Hart, Deborah Mary, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2009/40] | Hart, Deborah Mary, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | ||
Frühere [2008/03] | Maggs, Michael Norman, et al Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06751782.1 | 27.04.2006 | [2008/03] | WO2006US16261 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050677251P | 02.05.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 677251 P | US20050726639P | 14.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 726639 P | US20060379763 | 21.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 379763 | [2008/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2006119024 | Datum: | 09.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/45] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1876947 | Datum: | 16.01.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.11.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.04.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.10.2009 | Klassifikation | IPC: | A61B5/00 | [2008/03] | CPC: |
A61B5/1495 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/03] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LICHTÜBERTRAGUNGSSIMULATOR FÜR PULSOXIMETER | [2008/03] | Englisch: | LIGHT TRANSMISSION SIMULATOR FOR PULSE OXIMETER | [2008/03] | Französisch: | SIMULATEUR DE TRANSMISSION DE LUMIERE DESTINE A UN OXYMETRE A IMPULSION | [2008/03] | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.2007 | Recherchengebühr entrichtet | 26.10.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.10.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2008/03] | 02.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.08.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.12.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.06.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.11.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/15] | 28.11.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/15] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.02.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2014 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4631466 (SHERWIN GARY W [US]) [A] 9 * column 3, line 30 - column 6, line 30 *; | [Y]EP0363219 (MEDEX INC [US]) [Y] 1-5,8,9 * column 2, line 21 - column 3, line 23 *; | [XY]US5348005 (MERRICK EDWIN B [US], et al) [X] 6,7 * figure 7 * * column 3, line 47 - column 8, line 41 * [Y] 1-5,8,9; | [A]EP0623306 (DIASENSE INC [US]) [A] 1-9* column 3, line 24 - column 6, line 45 * | Internationale Recherche | [A]US5348005 (MERRICK EDWIN B [US], et al) |