EP1896073 - ANTI-IL-23-ANTIKÖRPER, ZUSAMMENSETZUNGEN, VERFAHREN UND VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 18.05.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.05.2020 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044 / US | [2011/44] |
Frühere [2009/33] | Für alle benannten Staaten Centocor Ortho Biotech Inc. 800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044 / US | ||
Frühere [2008/11] | Für alle benannten Staaten CENTOCOR, INC. 200 Great Valley Parkway Malvern, PA 19355 / US | Erfinder | 01 /
BENSON, Jacqueline 5 Oak Glen Drive Malvern, PA 19355 / US | 02 /
CUNNINGHAM, Mark 716 Garden Drive Kennett Square, PA 19348 / US | 03 /
DUCHALA, Cynthia 6804 Colonial Court North Wales, PA 19454 / US | 04 /
GILES-KOMAR, Jill M. 31 Blakely Road Downingtown, PA 19335 / US | 05 /
LUO, Jinquan 46 Knickerbocker Lane Malvern, PA 19355 / US | 06 /
RYCYZYN, Michael A. 507 Midland Avenue Berwyn, PA 19312 / US | 07 /
SWEET, Raymond 108 Edgehill Road Bala Cynwyd, PA 19004 / US | [2008/11] | Vertreter | Marshall, Cameron John Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Frühere [2013/10] | Marshall, Cameron John Carpmaels & Ransford One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
Frühere [2008/11] | Marshall, Cameron John Carpmaels & Ransford 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06800000.9 | 30.06.2006 | [2008/11] | WO2006US26174 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050695831P | 30.06.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 695831 P | [2008/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007005955 | Datum: | 11.01.2007 | Sprache: | EN | [2007/02] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1896073 | Datum: | 12.03.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.01.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1896073 | Datum: | 06.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 01.11.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.07.2009 | Klassifikation | IPC: | A61K39/395, G01N33/567, C07H21/04, C12P21/06, C07K16/24 | [2008/11] | CPC: |
G01N33/6869 (EP,US);
A61K39/3955 (US);
A61K45/06 (US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/02 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
C07K16/244 (EP,US);
A61K2039/505 (US);
A61K2039/55527 (US);
A61K2039/55544 (EP,US);
A61K39/00 (EP,US);
C07K2317/30 (US);
C07K2317/33 (EP,US);
C07K2317/34 (EP,US);
C07K2317/56 (US);
C07K2317/565 (US);
C07K2317/76 (EP,US);
C07K2317/92 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/11] | Erstreckungsstaaten | HR | 18.01.2008 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTI-IL-23-ANTIKÖRPER, ZUSAMMENSETZUNGEN, VERFAHREN UND VERWENDUNG | [2008/11] | Englisch: | ANTI-IL-23 ANTIBODIES, COMPOSITIONS, METHODS AND USES | [2008/11] | Französisch: | ANTICORPS ANTI-IL-23, COMPOSITIONS, MÉTHODES ET UTILISATIONS | [2008/11] | Eintritt in die regionale Phase | 18.01.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.01.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 18.01.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.01.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/11] | 17.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.07.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.08.2012 | Einwendungen Dritter | 02.10.2012 | Termin der mündlichen Verhandlung | 14.11.2012 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 07.12.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/02] | 18.01.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.01.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP11190796.0 / EP2452694 | EP18206005.3 / EP3501537 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.11.2009 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
05.12.2013
12.12.2013
ADMISSIBLE Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 88397 Biberach an der Riss / DE Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle, et al, et al Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | 02
06.12.2013
11.07.2017
WITHDRAWN Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle, et al, et al Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | 03
06.12.2013
08.08.2018
WITHDRAWN Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 / US Vertreter des Einsprechenden O'Connor, David, et al, et al Eli Lilly and Company Limited Lilly research Centre Erl Wood Manor Windlesham, Surrey GU20 6PH / GB | [2018/37] |
Frühere [2017/33] | |||
Einsprechende(r) | 01
05.12.2013
12.12.2013
ADMISSIBLE Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 88397 Biberach an der Riss / DE Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle, et al, et al Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | ||
02
06.12.2013
11.07.2017
WITHDRAWN Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle, et al, et al Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | |||
03
06.12.2013
10.01.2014
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 / US Vertreter des Einsprechenden O'Connor, David, et al, et al Eli Lilly and Company Limited Lilly research Centre Erl Wood Manor Windlesham, Surrey GU20 6PH / GB | |||
Frühere [2014/03] | |||
Einsprechende(r) | 01
05.12.2013
12.12.2013
ADMISSIBLE Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 88397 Biberach an der Riss / DE Vertreter des Einsprechenden HOFFMANN EITLE, et al, et al Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
02
06.12.2013
WITHDRAWN Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US Vertreter des Einsprechenden HOFFMANN EITLE, et al, et al Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | |||
03
06.12.2013
WITHDRAWN Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 / US Vertreter des Einsprechenden O'Connor, David, et al, et al Eli Lilly and Company Limited Lilly research Centre Erl Wood Manor Windlesham, Surrey GU20 6PH / GB | 16.01.2014 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 26.08.2014 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 16.12.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 28.01.2016 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 28.01.2016 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 28.02.2020 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2020/26] | 07.05.2020 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 07.04.2016 | Beschwerde eingegangen No. T0756/16 | 07.06.2016 | Begründung eingereicht | 28.02.2020 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 24.03.2016 | Beschwerde eingegangen No. T0756/16 | 04.06.2016 | Begründung eingereicht | 28.02.2020 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 29.03.2016 | Beschwerde eingegangen No. T0756/16 | 30.05.2016 | Begründung eingereicht | 27.10.2016 | Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen im Beschwerdeverfahren (Frist: M04) [2016/44] | 06.03.2017 | Eingangstag der Stellungnahme im Beschwerdeverfahren [2017/10] | 28.02.2020 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 28.02.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung | 05.03.2020 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 06.03.2013 | TR | 06.03.2013 | [2015/32] |
Frühere [2013/52] | CY | 06.03.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP1072610 (CHUGAI RES INST MOLECULAR MED [JP]) [Y] 1-3,14,18-22,24-40 * the whole document *; | [Y]WO2004042009 (GENENTECH INC [US], et al) [Y] 1-3,14,18-22,24-40 * page 7 - page 22 *; | [Y]WO2004071517 (SCHERING CORP [US], et al) [Y] 1-3,14,18-22,24-40 * the whole document *; | [Y]WO2004081190 (SCHERING CORP [US], et al) [Y] 1-3,14,18-22,24-40 * page 14, paragraph 44 - page 30, paragraph 93 *; | [Y]US2005137385 (BENSON JACQUELINE [US], et al) [Y] 1-3,14,18-22,24-40 * page 2, paragraph 11 - page 15, paragraph 138; claim 28 *; | [Y] - SEHY DAVID W ET AL, "Unambiguous Detection of IL-23 (p19/p40) Protein in Native Samples Using a Novel Enzyme-Linked Immunosorbent Assay", FASEB JOURNAL, FED. OF AMERICAN SOC. FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY, BETHESDA, MD, US, (20050301), vol. 19, no. 4, SUPPL. S/1, ISSN 0892-6638, pages A945 - A946, XP009080613 [Y] 1-3,14,18-22,24-40 * abstract * | [Y] - OPPMANN B ET AL, "Novel p19 Protein Engages IL-12p40 to Form a Cytokine, IL-23, with Biological Activities Similar as Well as Distinct from IL-12", IMMUNITY, CELL PRESS, US, (20001101), vol. 13, no. 5, ISSN 1074-7613, pages 715 - 725, XP002903120 [Y] 1-3,14,18-22,24-40 * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1074-7613(00)00070-4 | Internationale Recherche | [Y]US6495667 (BAZAN J FERNANDO [US]); | [Y]US2004223969 (OFT MARTIN [US], et al) | vom Anmelder | US5116964 | US5225538 | US5447851 | US5839446 | US5851198 | WO9916419 | EP1072610 | US6495667 | WO2004042009 | WO2004071517 | WO2004081190 | US2005137385 | - NURSING, Drug Handbook, (2001), pages 1098 - 1136 | - LESSLAUER ET AL., EUR. J. IMMUNOL., (1991), vol. 22, pages 2883 - 2886 | - ASHKENAZI ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1991), vol. 88, pages 10535 - 10539 | - PEPPEL ET AL., J. EXP. MED., (1991), vol. 274, pages 1483 - 1489 | - KOLLS ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1994), vol. 92, pages 215 - 219 | - BUTLER ET AL., CYTOKINE, (1994), vol. 6, no. 6, pages 616 - 623 | - BAKER ET AL., EUR. J. IMMUNOL., (1994), vol. 24, pages 2040 - 2048 | - CAPON ET AL., NATURE, (1989), vol. 337, pages 525 - 531 | US19950442133 | sonstige | WO2004071517 | WO2004081190 | Einspruch | - CHI et al., "broadly neutralizing anti-HBV antibody binds to non-epitope regions of pres1", FEBS Letters, (20090000), vol. 583, pages 3095 - 3100, XP026600813 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.febslet.2009.08.030 | - WIKIPEDIA, Homology modeling | - BAKER et al., Science, (20010000), vol. 294, no. 5540, pages 93 - 96 | - LUPARDUS et al., "the structure of interleukin 23 reveals the molecular basis of p40 subunit sharing with IL-12", Journal of Molecular Biology, (20080000), vol. 382, no. 4, pages 931 - 941, XP026805071 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2008.07.051 | - BRADSHAW et al., Handbook of Cell Signaling, (20100000), vol. 1, no. 2nd ed., pages 97 - 101, XP055291156 | - COLEMAN, "virus versus antibody", Structure, (19970000), vol. 5, no. 5, pages 591 - 593, XP055291157 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0969-2126(97)00214-1 | - Priority document of D25 | - Priority document of the opposed patent (complete version | - clark, "IL -23p19 [Homo sapiens", GenBank, (20030000), Database accession no. AAQ89442.1, XP055291163 | - CHEN et al., "anti-IL23 therapy inhibits multiple inflammatory pathways and ameliorates autoimmune encephalomyelitis", J Clin Invest., (20060000), vol. 116, no. 5, pages 1317 - 1326, XP002630082 DOI: http://dx.doi.org/10.1172/JCI25308 | - "Monoclonal Anti-human IL -23 antibody", R&D Systems, XP055291160 | - "Homology modeling", Wikipedia | - "IL -23p19 [Homo sapiens", genbank, (20030000), Database accession no. AAQ89442.1, URL: ncbi, XP055291161 |