EP1910736 - BANDBREITENBEWAHRENDE BELEUCHTUNGSOPTIK FÜR RÜCK- UND VORDERLEUCHTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.01.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.01.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.02.2012 [2012/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Light Prescriptions Innovators, LLC. 2400 Lincoln Avenue Altadena, CA 91001 / US | [2008/16] | Erfinder | 01 /
MINANO, Juan Carlos Calle Santa Cruz de Marcenado 317 E-28015 Madrid / ES | 02 /
BENITEZ, Pablo Calle Canon del Rio, Lobos 11 3 B 28030 Madrid / ES | 03 /
CHAVES, Julio Marques de Urquijo 14, 5 D E-28040 Madrid / ES | 04 /
FALICOFF, Waqidi 1168 Campanile Newport Beach, CA 92660 / US | 05 /
PARKYN, William, A., Jr. 25031 Neko Drive Lomita, CA 90717 / US | [2008/16] | Vertreter | Siegert, Georg Hoffmann - Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Frühere [2008/16] | Siegert, Georg Hoffmann - Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06800531.3 | 28.07.2006 | [2008/16] | WO2006US29671 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050703644P | 28.07.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 703644 P | US20050729188P | 21.10.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 729188 P | [2008/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007014371 | Datum: | 01.02.2007 | Sprache: | EN | [2007/05] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1910736 | Datum: | 16.04.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.02.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.05.2007 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.04.2010 | Klassifikation | IPC: | F21V7/04, G02B6/00 | [2010/21] | CPC: |
G02B6/0028 (EP,US);
G02F1/1335 (KR);
F21V7/04 (KR);
G02B6/0048 (EP,US);
G02B6/0078 (EP,US);
G02B6/0018 (EP,US);
|
Frühere IPC [2008/16] | F21V7/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/16] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BANDBREITENBEWAHRENDE BELEUCHTUNGSOPTIK FÜR RÜCK- UND VORDERLEUCHTEN | [2008/16] | Englisch: | ETENDUE-CONSERVING ILLUMINATION-OPTICS FOR BACKLIGHTS AND FRONTLIGHTS | [2008/16] | Französisch: | OPTIQUE D'ECLAIRAGE A CONSERVATION D'ETENDUE POUR SYSTEMES D'ECLAIRAGE PAR L'ARRIERE ET D'ECLAIRAGE PAR L'AVANT | [2008/16] | Eintritt in die regionale Phase | 14.02.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.02.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 14.02.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.02.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.02.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/16] | 19.11.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.08.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/08] | 04.10.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/08] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.02.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2552278 (BBC BROWN BOVERI & CIE) [A] 1 * pages 13-14; figures 3-4 *; | [A]US5005108 (PRISTASH DAVID J [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]US5434754 (LI JOHN X [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]EP0962694 (CITIZEN ELECTRONICS [JP]) [A] 1 * abstract *; | [A]US2003147232 (KRAFT EDWARD ROBERT [US]) [A] 1* abstract *; | [A]EP1434277 (BRIDGESTONE CORP [JP]) [A] 1 * abstract * | Internationale Recherche | [A]US7001058 (INDITSKY BEN-ZION [IL]); | [A]US6871982 (HOLMAN ROBERT L [US], et al) |