EP1955288 - KOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR IHRER STEUERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.05.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.06.2015 [2015/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2014/28] |
Frühere [2013/09] | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | ||
Frühere [2008/33] | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | Erfinder | 01 /
OKADA, Hiroki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2014/28] |
Frühere [2008/33] | 01 /
OKADA, Hiroki c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | Vertreter | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2014/28] | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | ||
Frühere [2008/33] | Intes, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06821030.1 | 27.11.2006 | [2008/33] | WO2006IB03485 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050342092 | 28.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005342092 | [2008/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007060542 | Datum: | 31.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/22] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1955288 | Datum: | 13.08.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.05.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1955288 | Datum: | 09.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.08.2007 | Klassifikation | IPC: | G07C9/00 | [2008/33] | CPC: |
H04L27/0012 (EP,US);
G07C7/00 (EP,US);
G07C9/00309 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2008/52] |
Frühere [2008/33] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR IHRER STEUERUNG | [2008/33] | Englisch: | COMMUNICATION APPARATUS AND METHOD OF CONTROLLING SAME. | [2008/33] | Französisch: | APPAREIL DE COMMUNICATION ET SON PROCEDE DE COMMANDE | [2008/33] | Eintritt in die regionale Phase | 28.04.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.04.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.04.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.09.2007 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 28.04.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/33] | 01.07.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 05.08.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 30.04.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.08.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.05.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.05.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.05.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.04.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 10.04.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 18.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]EP1362753 (VALEO ELECTRONIQUE SPI [FR]) [X] 4 * abstract * * paragraph [0004] - paragraph [0005] * * paragraph [0030] - paragraph [0033] * * paragraph [0043] * * paragraph [0049]; figure 4 * * paragraph [0051] * * paragraph [0055] * * paragraph [0065] * [Y] 2,3,6; | [XY]FR2859336 (IMRA EUROP SAS [FR]) [X] 1,5,7-12 * abstract * * page 6, line 2 - page 10, line 20; figure 1 * * page 22, line 13 - page 25, line 3; figure 4 * [Y] 2,3,6; | [A]US2005058232 (MURAKAMI YUICHI [JP], et al) [A] 1,3,4,12 * abstract * * paragraph [0003]; figure 3 ** paragraph [0021] - paragraph [0025]; figure 1 * |