EP1989644 - SYSTEME UND VERFAHREN ZUM FINDEN VON DURCH EINEN VERTEILTEN COMPUTER ERZEUGTEN PROTOKOLLIERUNGSDATEIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 11.03.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.2016 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 13.04.2016 [2016/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf / DE | [2014/43] |
Frühere [2008/46] | Für alle benannten Staaten SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf / DE | Erfinder | 01 /
GEBHART, Alexander Akazienweg 17 76698 Ubstadt-Weiher / DE | 02 /
FOZAK, Erol Forststrasse 8 75175 Pforzheim / DE | [2008/46] | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/46] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06829634.2 | 14.12.2006 | [2008/46] | WO2006EP12084 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050313769 | 22.12.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 313769 | [2008/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007071343 | Datum: | 28.06.2007 | Sprache: | EN | [2007/26] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1989644 | Datum: | 12.11.2008 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.06.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.09.2007 | Klassifikation | IPC: | G06F17/30 | [2008/46] | CPC: |
G06F16/156 (EP,US);
H04L67/535 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUM FINDEN VON DURCH EINEN VERTEILTEN COMPUTER ERZEUGTEN PROTOKOLLIERUNGSDATEIEN | [2008/46] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR FINDING LOG FILES GENERATED BY A DISTRIBUTED COMPUTER | [2008/46] | Französisch: | SYSTEMES ET PROCEDES DE RECHERCHE DE FICHIERS JOURNAUX PRODUITS PAR UN ORDINATEUR REPARTI | [2008/46] | Eintritt in die regionale Phase | 24.04.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.04.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.04.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/46] | 10.10.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.10.2015 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 13.10.2015 geplant war | 13.10.2015 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/15] | 13.10.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 13.10.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 25.11.2015 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2016/15] | 25.11.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.03.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.04.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2015 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US6401097 (MCCOTTER THOMAS M [US], et al) [X] 1-22 * column 1 - column 8 *; | [A]US6832220 (RAHMAN TANVIR [US]) [A] 1-22* column 1 - column 9 *; | [A]US2005160107 (LIANG PING [US]) [A] 1-22 * column 1 - column 30 *; | [X]US2005165912 (COLBECK SCOTT J [US], et al) [X] 1-22 * column 1 - column 8 * | Prüfung | US2005114708 | EP1566753 |