EP1952492 - ELEKTRISCH GEPUMPTE ND3+-DOTIERTE FESTLASER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.08.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.08.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.09.2010 [2010/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -CNRS- 3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | [N/P] |
Frühere [2008/32] | Für alle benannten Staaten CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | Erfinder | 01 /
GOURBILLEAU, Fabrice 9 Boulevard Saint Philbert F-14510 Houlgate / FR | 02 /
BREARD, David 24 rue du Stade F-14540 Soliers / FR | 03 /
RIZK, Richard 5 Allée des Florals F-14000 Caen / FR | 04 /
DOUALAN, Jean-Louis 5 sente du Manoir F-14980 Rots / FR | [2008/32] | Vertreter | Novagraaf Technologies Bâtiment O2 2, rue Sarah Bernhardt CS90017 92665 Asnières-sur-Seine Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2008/32] | Bredema 38, avenue de l'Opéra 75002 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 06831149.7 | 21.11.2006 | [2008/32] | WO2006FR02558 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20050738500P | 21.11.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 738500 P | [2008/32] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007057580 | Datum: | 24.05.2007 | Sprache: | FR | [2007/21] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1952492 | Datum: | 06.08.2008 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 24.05.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.07.2007 | Klassifikation | IPC: | H01S3/063 | [2008/32] | CPC: |
H01S3/06 (EP,US);
H01S3/063 (EP,US);
H01S3/0632 (EP,US);
H01S3/09 (EP,US);
H01S3/1603 (EP,US);
H01S3/1611 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/32] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRISCH GEPUMPTE ND3+-DOTIERTE FESTLASER | [2008/32] | Englisch: | ELECTRICALLY PUMPED ND3+ DOPED SOLID LASERS | [2008/32] | Französisch: | LASER SOLIDES DOPES ND3+ POMPES ELECTRIQUEMENT | [2008/32] | Eintritt in die regionale Phase | 20.05.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.05.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.05.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.05.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.05.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/32] | 05.06.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.08.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.09.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.03.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/38] | 06.05.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X] - RAN G Z ET AL, "Room-temperature 1.54 &mgr", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, (20011201), vol. 90, no. 11, ISSN 0021-8979, pages 5835 - 5837, XP012053668 [X] 1,9,11,27,28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.1413231 | [X] - IACONA F ET AL, "Electroluminescence at 1.54 &mgr", APPLIED PHYSICS LETTERS, AIP, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, MELVILLE, NY, US, (20021021), vol. 81, no. 17, ISSN 0003-6951, pages 3242 - 3244, XP012032279 [X] 1,9,11,27,28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.1516235 | [X] - SUN J M ET AL, "On the mechanism of electroluminescence excitation in Er-doped SiO2 containing silicon nanoclusters", OPTICAL MATERIALS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, (200502), vol. 27, no. 5, ISSN 0925-3467, pages 1050 - 1054, XP004738759 [X] 1,9,11,27,28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2004.08.061 | [X] - IRRERA A ET AL, "Correlation between electroluminescence and structural properties of Si nanoclusters", OPTICAL MATERIALS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, (200502), vol. 27, no. 5, ISSN 0925-3467, pages 1031 - 1040, XP004738756 [X] 1,9,11,27,28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2004.08.058 | [X] - GOURBILLEAU F ET AL, "Fabrication and optical properties of Er-doped multilayers Si-rich SiO2/SiO2: size control, optimum Er-Si coupling and interaction distance monitoring", OPTICAL MATERIALS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, (200502), vol. 27, no. 5, ISSN 0925-3467, pages 868 - 875, XP004738724 [X] 1,9,11,27,28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2004.08.026 | [X] - NAZAROV A ET AL, "Light emission and charge trapping in Er-doped silicon dioxide films containing silicon nanocrystals", APPLIED PHYSICS LETTERS, AIP, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, MELVILLE, NY, US, (20050407), vol. 86, no. 15, ISSN 0003-6951, pages 151914 - 151914, XP012064994 [X] 1,9,11,27,28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.1872208 | [PX] - BREARD ET AL, "Nd<3+> photoluminescence study of Nd-doped Si-rich silica films obtained by reactive magnetron sputtering", JOURNAL OF LUMINESCENCE, AMSTERDAM, NL, (200612), vol. 121, no. 2, ISSN 0022-2313, pages 209 - 212, XP005719143 [PX] 1,9,11,27,28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2006.07.023 | [PX] - NAVARRO-URRIOS ET AL, "Optical losses and gain in silicon-rich silica waveguides containing Er ions", JOURNAL OF LUMINESCENCE, AMSTERDAM, NL, (200612), vol. 121, no. 2, ISSN 0022-2313, pages 249 - 255, XP005719153 [PX] 1,9,11,27,28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2006.08.002 | [PX] - YURTSEVER AYCAN ET AL, "Three-dimensional imaging of nonspherical silicon nanoparticles embedded in silicon oxide by plasmon tomography", APPLIED PHYSICS LETTERS, AIP, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, MELVILLE, NY, US, (20061013), vol. 89, no. 15, ISSN 0003-6951, pages 151920 - 151920, XP012086275 [PX] 1,9,11,27,28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.2360906 |