EP1852295 - Abgasanlage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.06.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AT | veröffentlicht am 28.07.2010 [2010/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Für alle benannten Staaten Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2008/20] | Für alle benannten Staaten Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porschestrasse 71287 Weissach / DE | ||
Frühere [2007/45] | Für alle benannten Staaten Dr.Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
Fritz, Andreas Auheckenstrasse 3/1 75443 Oetisheim / DE | [2007/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07004847.5 | 09.03.2007 | [2007/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061020628 | 04.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006020628 | [2007/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1852295 | Datum: | 07.11.2007 | Sprache: | DE | [2007/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1852295 | Datum: | 24.12.2008 | Sprache: | DE | [2008/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.2007 | Klassifikation | IPC: | B60K13/04, F01N7/20 | [2007/45] | CPC: |
F01N13/082 (EP,US);
B60K13/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, GB, IT [2008/29] |
Frühere [2007/45] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abgasanlage | [2007/45] | Englisch: | Exhaust system | [2007/45] | Französisch: | Système d'échappement | [2007/45] | Prüfungsverfahren | 07.05.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/25] | 08.05.2008 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 11.06.2008 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 26.09.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.11.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.11.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.09.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/49] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 09.03.2009 | ES | 04.04.2009 | [2010/30] |
Frühere [2010/04] | ES | 04.04.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH0396434 (NISSAN MOTOR, et al) [A] 1-7 * abstract * * figures 1,5,7 *; | [A]DE19940102 (MAGNA PEBRA GMBH [DE]) [A] 1-7* figure 1 *; | [A]DE10136350 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [A] 1-7 * paragraph [0008] * * figure 1 *; | [A]EP1582713 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-7 * paragraph [0018] * * figure 4 * |