EP1847792 - Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.09.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.09.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.10.2008 [2008/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xenesys Inc. 20-23 Nisikigaoka 3-chome, Uozumi-Cho Akashi-shi Hyougo-ken / JP | [2007/43] | Erfinder | 01 /
Matsuzaki, Toyoaki c/o Xenesys Inc. 20-23, Nisikigaoka 3-chome, Uozumi-cho Akashi-shi, Hyougo-ken / JP | 02 /
Watanabe, Tao c/o Xenesys Inc. 20-23, Nisikigaoka 3-chome, Uozumi-cho Akashi-shi, Hyougo-ken / JP | [2007/43] | Vertreter | Höhfeld, Jochen Klunker Schmitt-Nilson Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/43] | Höhfeld, Jochen Klunker Schmitt-Nilson Hirsch Patentanwälte Winzererstrasse 106 80797 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07007614.6 | 13.04.2007 | [2007/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060116702 | 20.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006116702 | [2007/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1847792 | Datum: | 24.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.09.2007 | Klassifikation | IPC: | F28D9/00, B23K20/02, B23K20/14 | [2007/43] | CPC: |
B23K20/02 (EP,US);
F28D9/00 (KR);
B23K20/14 (EP,US);
F28F3/00 (KR);
B23K2101/14 (EP,US);
F28D9/0037 (EP,US);
F28F2275/061 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2008/27] |
Frühere [2007/43] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers | [2007/43] | Englisch: | Method for manufacturing a heat exchanger | [2007/43] | Französisch: | Procédé pour la fabrication d'un échangeur de chaleur | [2007/43] | Prüfungsverfahren | 25.04.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/44] | 06.06.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/44] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO03033983 (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE [US], et al) [X] 1-4 * the whole document *; | [X]WO0187529 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [X] 1-4 * figure - *; | [X]DE19801374 (DBB FUEL CELL ENGINES GMBH [DE]) [X] 1-4 * the whole document *; | [X]EP1415748 (ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH [DE]) [X] 1 * figure - *; | [X]DE10359807 (ZEBRAS ZENTRUM FUER ENTWICKLUN [DE]) [X] 1 * figure - * |