EP1881075 - Retrovirale Vektoren mit reduzierter Rekombinationsrate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.05.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.01.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 25.02.2015 [2015/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Oxford BioMedica (UK) Limited Medawar Centre Robert Robinson Avenue The Oxford Science Park Oxford OX4 4GA / GB | [2013/03] |
Frühere [2008/04] | Für alle benannten Staaten Oxford Biomedica (UK) Limited Medawar Centre, Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park Oxford 0X4 4GA / GB | Erfinder | 01 /
Respess, James G. 4966 Lamont Street San Diego, CA 92109 / US | [2008/04] | Vertreter | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2013/30] | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Frühere [2008/04] | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07011311.3 | 09.05.1995 | [2008/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940240030 | 09.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 240030 | [2008/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1881075 | Datum: | 23.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1881075 | Datum: | 24.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.12.2007 | Klassifikation | IPC: | C12N15/86, C12N5/10, C12N7/04, C12N9/00, C07K14/00, C07K14/005, C07K14/15, C07K14/54 | [2008/04] | CPC: |
C12N15/86 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/04 (EP);
C12N2740/13043 (EP);
C12N2740/13052 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2008/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Retrovirale Vektoren mit reduzierter Rekombinationsrate | [2008/04] | Englisch: | Retroviral vectors having a reduced recombination rate | [2008/04] | Französisch: | Vecteurs rétroviraux dotés d'un taux réduit de recombinaisons | [2008/04] | Prüfungsverfahren | 17.07.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/35] | 24.09.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.07.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 15.12.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.04.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.04.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP95920386.0 / EP0772689 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP19950920386) , ist 04.08.2003 | Einspruch (Einsprüche) | 25.04.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 08.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 26.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 19.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 23.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 19.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 14.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 | 12.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 19 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2013 | 19   M06   Gebühr entrichtet am   12.06.2013 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 24.07.2013 | BE | 24.07.2013 | DK | 24.07.2013 | ES | 24.07.2013 | IT | 24.07.2013 | MC | 24.07.2013 | NL | 24.07.2013 | SE | 24.07.2013 | GR | 25.10.2013 | PT | 25.11.2013 | [2015/09] |
Frühere [2014/24] | AT | 24.07.2013 | |
BE | 24.07.2013 | ||
DK | 24.07.2013 | ||
ES | 24.07.2013 | ||
IT | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
SE | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 24.07.2013 | |
BE | 24.07.2013 | ||
DK | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
SE | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 24.07.2013 | |
BE | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
SE | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Frühere [2014/12] | AT | 24.07.2013 | |
BE | 24.07.2013 | ||
SE | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 24.07.2013 | |
BE | 24.07.2013 | ||
SE | 24.07.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Frühere [2014/08] | PT | 25.11.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO8907150 (UNIV COLUMBIA [US]) [X] 1,6-8 * the whole document * [Y] 2-5,9-52; | [Y]WO9002806 (WHITEHEAD BIOMEDICAL INST [US]) [Y] 1-52 * the whole document *; | [X]WO9207943 (SOMATIX THERAPY CORP [US], et al) [X] 1,6-8,12-14,19,20 * page 10, line 6 - page 11, line 33; examples Ia-III *; | [PX]WO9429438 (CELL GENESYS INC [US]) [PX] 22-26,28-37,39-46,48-51 * page 5, line 11 - page 7, line 35 * * page 9, line 5 - page 12, line 32 * * page 14, line 16 - page 21, line 22 *; | [X] - TCHENIO T ET AL, "HIGH-FREQUENCY INTRACELLULAR TRANSPOSITION OF A DEFECTIVE MAMMALIAN PROVIRUS DETECTED BY AN IN-SITU COLORIMETRIC ASSAY", JOURNAL OF VIROLOGY, (1992), vol. 66, no. 3, ISSN 0022-538X, pages 1571 - 1578, XP002459330 [X] 1,6-8 * the whole document * | [Y] - MARKOWITZ D ET AL, "CONSTRUCTION AND USE OF A SAFE AND EFFICIENT AMPHOTROPIC PACKAGING CELL LINE", VIROLOGY, RAVEN PRESS, NEW YORK, NY, US, (198812), vol. 167, no. 2, ISSN 0042-6822, pages 400 - 406, XP000570006 [Y] 2-5,9-52 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0042-6822(88)90101-8 | [PX] - PAROLIN C ET AL, "ANALYSIS IN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 VECTORS OF CIS-ACTING SEQUENCES THAT AFFECT GENE TRANSFER INTO HUMAN LYMPHOCYTES", JOURNAL OF VIROLOGY, THE AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, US, (1994), vol. 68, no. 6, ISSN 0022-538X, pages 3888 - 3895, XP000915678 [PX] 1,6 * the whole document * | [Y] - DANOS O ET AL, "SAFE AND EFFICIENT GENERATION OF RECOMBINANT RETROVIRUSES WITH AMPHOTROPIC AND ECOTROPIC HOST RANGES", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE, WASHINGTON, DC, US, (19880901), vol. 85, no. 17, ISSN 0027-8424, pages 6460 - 6464, XP000569693 [Y] 1-52 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.85.17.6460 | [Y] - NEUBAUER V ET AL, "CONSTRUCTION OF A RETROVIRAL VECTOR FOR INTRACELLULAR IMMUNIZATION WITH A HIV ANTISENSE SEQUENCE", VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIDS AND THE III STD WORLD CONGRESS. VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIDS AND THE III STD WORLD CONGRESS; HARVARD-AMSTERDAM CONFERENCE, AMSTERDAM, NETHERLANDS, JULY 19-24, 1992. PAGINATION VARIES VIII INTERNATIONAL C, (1992), page A82, XP002459331 [Y] 11 * abstract * | [A] - PRICE J ET AL, "LINEAGE ANALYSIS IN THE VERTEBRATE NERVOUS SYSTEM BY RETROVIRUS-MEDIATED GENE TRANSFER", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE, WASHINGTON, DC, US, (1987), vol. 84, no. 1, ISSN 0027-8424, pages 156 - 160, XP002406390 [A] 1-52 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.84.1.156 | vom Anmelder | EP0133123 | EP0173254 | US4683202 | US4683195 | US4800159 | JPH01128788 | WO9005147 | US4939088 | EP0377842 | WO9007936 | WO9008832 | WO9010459 | WO9011092 | US4965195 | WO9013573 | EP0433827 | US5037753 | WO9205248 | WO9205266 | WO9215684 | US5173414 | WO9301281 | WO9302805 | WO9308843 | WO9308844 | WO9309070 | WO9309238 | WO9310218 | WO9310814 | WO9315207 | WO9404680 | WO9411414 | WO9413304 | JP4126085B | US7948358 | US7965084 | US8032846 | US8102132 | US8104424 | US8116827 | US8116828 | US8116983 | - MILLER; BUTTIMORE, MOL. CELL. BIOL., (1986), vol. 6, pages 2895 - 2902 | - BOSSELMAN ET AL., MOL. CELL. BIOL., (1987), vol. 7, pages 1797 - 1806 | - DANOS; MULLIGAN, PROC. NAT'L. ACAD SCI. USA, (1988), vol. 81, pages 6460 - 6464 | - DOUGHERTY ET AL., J. VIRAL., (1989), vol. 63, pages 3209 - 3212 | - MARKOWITZ ET AL., J. VIROL., vol. 62, pages 1120 - 1124 | - MARKOWITZ ET AL., VIROLOGY, (1988), vol. 167, pages 600 - 606 | - RNA TUMOR VIRUSES, pages 2 - 7 | - O'NEILL ET AL., J. VIR., (1985), vol. 53, pages 100 - 106 | - KELLY ET AL., J. VIR., (1983), vol. 45, no. 1, pages 291 - 298 | - HARTLEY; ROWE, J. VIROL, (1976), vol. 19, pages 19 - 25 | - KUNKLE, PNAS, (1985), vol. 82, page 488 | - MANN ET AL., CELL, (1983), vol. 33, pages 153 - 159 | - LAMB, ERSR. J. BIOCHEM., (1985), vol. 148, pages 265 - 270 | - WOOD ET AL., ETFR. J. BIOCHEM., (1991), vol. 198, pages 723 - 732 | - EVENSEN ET AL., J. OF BIOL. CHEM., (1991), vol. 266, pages 6848 - 6852 | - COLLINS ET AL., J. OF BIOL. 'CHEM., (1990), vol. 265, pages 8665 - 8669 | - CHEN ET AL., FED OF EUR. BIOCHEM SOC., (1992), vol. 309, pages 115 - 118 | - TWETEN ET AL., J. BIOL. CHERN., (1985), vol. 260, pages 10392 - 10394 | - MEKALANOS ET AL., NATURE, (1983), vol. 306, pages 551 - 557 | - SANCHEZ; HOLMGREN, PNAS, (1989), vol. 86, pages 481 - 485 | - STIRPE ET AL., J. BIOL. CHEM., (1980), vol. 255, pages 6947 - 6953 | - IRVIN, PHARMAC. THER., (1983), vol. 21, pages 371 - 387 | - BARBIERI ET AL., BIOCHEM. J., (1982), vol. 203, pages 55 - 59 | - IRVIN ET AL., ARCH. BIOCHEM. & BIOPHYS., (1980), vol. 200, pages 418 - 425 | - IRVIN, ARCH. BIOCHEM. & BIOPHYS., (1975), vol. 169, pages 522 - 528 | - CALDERWOOD ET AL., PNAS, (1987), vol. 84, pages 4364 - 4368 | - JACKSON ET AL., MICROB. PATH., (1987), vol. 2, pages 147 - 153 | - CARROLL; COLLIER, J. BIOL. CHEM., (1987), vol. 262, pages 8707 - 8711 | - MAHER; DOLNICK, ARCH. BIOCHEM. &,BIOPHYS, (1987), vol. 253, pages 214 - 220 | - BZIK ET AL., PNAS, (1987), vol. 84, pages 8360 - 8364 | - COUSSENS ET AL., SCIENCE, (1985), vol. 230, pages 1132 - 1139 | - FAINSTEIN ET AL., ONCOGENE, (1989), vol. 4, pages 1477 - 1481 | - STANTON ET AL., NATURE, (1984), vol. 310, pages 423 - 425 | - FIELD ET AL., J. GEN. VIROL., (1980), vol. 49, pages 115 - 124 | - MUNIR ET AL., PROTEIN ENGINEERING, (1994), vol. 7, no. 1, pages 83 - 89 | - BLACK; LOEB, BIOCHEM, (1993), vol. 32, no. 43, pages 11618 - 11626 | - BORRELLI, PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1988), vol. 85, page 7572 | - WOLF ET AL., J. IMMUN, (1991), vol. 46, page 3074 | - GUBLER ET AL., PNAS, (1991), vol. 88, page 4143 | - KRISSANEN ET AL., IMMUNOGENETICS, (1987), vol. 26, pages 258 - 266 | - SIMMONS ET AL., NATURE, (1988), vol. 331, pages 624 - 627 | - SINGER, SCIENCE, (1992), vol. 255, page 1671 | - PARNES ET AL., PNAS, (1981), vol. 78, pages 2253 - 2257 | - ALTMANN ET AL., NATURE, (1989), vol. 338, page 521 | - WALLNER ET AL., J. EXP. MED, (1987), vol. 166, no. 4, pages 923 - 932 | - FREEMAN ET AL., J. IMMUN., (1989), vol. 143, page 2714 | - DORIN ET AL., NATURE, vol. 326, page 614 | - HAHMA ET AL., J. BACT, (1991), vol. 173, pages 3663 - 3672 | - WOOD ET AL., NATURE, (1984), vol. 312, page 330 | - JOLLY ET AL., PNAS, (1983), vol. 80, pages 477 - 481 | - YAMAMOTO ET AL., CELL, (1984), vol. 39, pages 27 - 38 | - ARMENTANO ET AL., J. OF VIR., (1987), vol. 61, no. 5, pages 1647 - 1650 | - MILLER; BUTTIMORE, MOL. AND CELL. BIOL., (1986), vol. 6, no. 8, pages 2895 - 2902 | - MARTIN ET AL., PNAS, (1981), vol. 78, pages 4892 - 4896 | - FELGNER ET AL., PROC. NALL. ACAD. SCI. CISA, (1989), vol. 84, pages 7413 - 7417 | - ACSADI ET AL., NATURE, (1991), vol. 352, pages 815 - 818 | - WILLIAMS ET AL., PNAS, (1991), vol. 88, pages 2726 - 2730 | - WANG ET AL., FNA,S, (1987), vol. 84, pages 7851 - 7855 | - DUBENSKY ET AL., PNAS, (1984), vol. 81, pages 7529 - 7533 | - WU ET AL., J. OF BIOL. CHEM., (1989), vol. 264, pages 16985 - 16987 | - CURIEL ET AL., HUM. GENE THER., (1992), vol. 3, pages 147 - 154 | - FEIGNER ET AL., PROC. NATL. ACAD SCI. USA, (1989), vol. 84, pages 7413 - 7417 | - WANG ET AL., PNAS, (1987), vol. 84, pages 7851 - 7855 | US19930155944 |