EP1972927 - Mikroelektronische Sensorvorrichtung zum Erkennen von Markierungspartikeln [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.08.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.09.2009 [2009/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [2008/39] | Erfinder | 01 /
Verschuren, Coen Adrianus c/o Koninklijke Philips Electronics N.V Groenewoudseweg1 5621 BA Eindhoven / NL | 02 /
Bruls, Dominique Maria c/o Koninklijke Philips Electronics N.V Groenewoudseweg1 5621 BA Eindhoven / NL | 03 /
Immink, Albert Hendrik Jan c/o Koninklijke Philips Electronics N.V., High Tech Campus 44 5656 AE Eindhoven / NL | 04 /
De Theije, Femke Karina c/o Koninklijke Philips Electronics N.V Groenewoudseweg1 5621 BA Eindhoven / NL | 05 /
Van Der Wijk, Thea c/o Koninklijke Philips Electronics N.V Groenewoudseweg1 5621 BA Eindhoven / NL | 06 /
Van Der Lee, Alexander Marc c/o Koninklijke Philips Electronics N.V., High Tech Campus 44 5656 AE Eindhoven / NL | 07 /
Schleipen, Johannes Joseph, Hubertina Barbara c/o Koninklijke Philips Electronics N.V, High Tech Campus 44 5656 AE Eindhoven / NL | [2008/39] | Vertreter | Plünnecke, Ingo Philips Intellectual Property & Standards GmbH Postfach 50 04 42 52088 Aachen / DE | [N/P] |
Frühere [2008/39] | Plünnecke, Ingo Philips Intellectual Property & Standards GmbH Postfach 50 04 42 52088 Aachen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07104098.4 | 14.03.2007 | [2008/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1972927 | Datum: | 24.09.2008 | Sprache: | EN | [2008/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.10.2007 | Klassifikation | IPC: | G01N21/64 | [2008/39] | CPC: |
G01N21/648 (EP);
G01N21/552 (EP);
G01N21/6428 (EP);
G01N21/6452 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2009/22] |
Frühere [2008/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mikroelektronische Sensorvorrichtung zum Erkennen von Markierungspartikeln | [2008/39] | Englisch: | Microelectronic sensor device for detecting label particles | [2008/39] | Französisch: | Dispositif capteur microélectronique pour la détection de particules de marquage | [2008/39] | Prüfungsverfahren | 25.03.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/40] | 14.05.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/40] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2009 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP1079226 (LEUZE ELECTRONIC GMBH & CO [DE], et al) [X] 1,12,17,20 * figures 1,5 * [Y] 6-8; | [X]EP1650547 (FUJI PHOTO FILM CO LTD [JP]) [X] 1-5,11,12,20,21 * paragraph [0122] - paragraph [0125]; figures 16,17; claim 12 *; | [Y]WO2007010469 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [Y] 6-8 * figure 1 *; | [X] - BLICKLE V, ET AL, "Evanescent light scattering wtih magnetic colloids", APPLIED PHYSICS LETTERS, (2005), vol. 87, no. 101102, pages 1 - 3, XP002453212 [X] 1,12,20 * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.2035888 |