EP1858018 - Verfahren und Vorrichtung zum Zuweisen von Speicherplatz [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.03.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.03.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.04.2013 [2013/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/38] |
Frühere [2007/47] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Seoul 442-742 / KR | Erfinder | 01 /
KIRNASOV, Alexander, 816-1004 Byeokjeokgol 8-danji Apt. Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
HWANG, Joo-young, 605-1002 Shinnamushil 6-danji Apt. Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2007/47] | Vertreter | Walaski, Jan Filip, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Frühere [2007/47] | Walaski, Jan Filip, et al Venner Shipley LLP 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07107254.0 | 30.04.2007 | [2007/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20060044657 | 18.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20060044657 | [2007/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1858018 | Datum: | 21.11.2007 | Sprache: | EN | [2007/47] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1858018 | Datum: | 17.09.2008 | [2008/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.08.2008 | Klassifikation | IPC: | G11B27/034, G11B27/32, G06F3/06, G11B20/12, G06F12/02 | [2008/38] | CPC: |
G11B27/034 (EP,US);
G06F9/06 (KR);
G06F12/0223 (EP,US);
G06F9/00 (KR);
G11B20/10 (EP,US);
G11B27/329 (EP,US);
G11B20/1217 (EP,US);
G11B2020/10916 (EP,US);
G11B2020/1294 (EP,US);
|
Frühere IPC [2007/47] | G11B27/034, G11B27/32 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2009/21] |
Frühere [2007/47] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Zuweisen von Speicherplatz | [2007/47] | Englisch: | Method and apparatus for allocating disc space | [2007/47] | Französisch: | Procédé et appareil d'allocation d'espace de disque | [2007/47] | Prüfungsverfahren | 30.04.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/47] | 18.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.12.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.11.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/17] | 07.12.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/17] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.11.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2012 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0806003 (SONY CORP [JP]) [A] 1-32 * paragraphs [0027] - [0040] * * paragraph [0008]; figure 5 *; | [X]US2001012446 (KIZU TOSHIKI [JP], et al) [X] 1-3 * abstract * * paragraphs [0009] , [0010] , [0057] , [0058] , [0076] , [0077] , [0109] - [0111] *; | [X]US6745311 (FABRIZIO DANIEL [US], et al) [X] 1-32 * the whole document *; | [X]US2005019002 (OKABE KENICHIRO [JP], et al) [X] 1-32 * paragraphs [0002] , [0011] , [0038] , [0042] - [0047] *; | [A]US2005188151 (LEE JAE-SUNG [KR]) [A] 1-32 * abstract * * paragraph [0040] *; | [PA]US2006288156 (FISH WILSON M [US], et al) [PA] 1-32* paragraphs [0006] - [0009] - [0027] , [0028] * |