EP2068533 - Elektronische Vorrichtung zur Kommunikation in einem Netz und Betriebsverfahren für eine elektronische Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.07.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [N/P] |
Frühere [2009/24] | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | Erfinder | 01 /
Mank, Armin@c/o Stuttgart Technology Center Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Str. 61 70327, Stuttgart / DE | [2011/35] |
Frühere [2009/24] | 01 /
Mank, Armin c/o Stuttgart Technology Center Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Str. 61 70327, Stuttgart / DE | Vertreter | Keck, Stephan, et al Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Phoenixbau Königstraße 5 70173 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2010/24] | Keck, Stephan, et al Witte, Weller & Partner Patentanwälte Königstraße 5 70173 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2009/24] | Körber, Martin Hans, et al Mitscherlich & Partner Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07122406.7 | 05.12.2007 | [2009/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2068533 | Datum: | 10.06.2009 | Sprache: | EN | [2009/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2068533 | Datum: | 31.08.2011 | Sprache: | EN | [2011/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.2008 | Klassifikation | IPC: | H04L29/12, // H04L29/06, H04L12/28 | [2009/24] | CPC: |
H04L61/106 (EP,CN,US);
H04L12/2805 (EP,CN,US);
H04L12/2836 (EP,CN,US);
H04L69/18 (EP,CN,US);
H04L61/5092 (US);
H04L69/14 (EP,CN,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektronische Vorrichtung zur Kommunikation in einem Netz und Betriebsverfahren für eine elektronische Vorrichtung | [2009/24] | Englisch: | Electronic device for communication within a network and method for operating an electronic device | [2009/24] | Französisch: | Dispositif électronique pour une communication au sein d'un réseau et procédé de fonctionnement d'un disposition électronique | [2009/24] | Prüfungsverfahren | 02.10.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/47] | 17.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.12.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.02.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP09171476.6 / EP2136535 | EP10192589.9 / EP2375701 | EP15152579.7 / EP2892213 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.11.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 01.06.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 31.08.2011 | BE | 31.08.2011 | CY | 31.08.2011 | CZ | 31.08.2011 | DK | 31.08.2011 | EE | 31.08.2011 | FI | 31.08.2011 | HU | 31.08.2011 | IT | 31.08.2011 | LT | 31.08.2011 | LV | 31.08.2011 | MT | 31.08.2011 | PL | 31.08.2011 | RO | 31.08.2011 | SE | 31.08.2011 | SI | 31.08.2011 | SK | 31.08.2011 | TR | 31.08.2011 | BG | 30.11.2011 | GR | 01.12.2011 | IE | 05.12.2011 | LU | 05.12.2011 | ES | 11.12.2011 | CH | 31.12.2011 | IS | 31.12.2011 | LI | 31.12.2011 | MC | 31.12.2011 | PT | 02.01.2012 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
DK | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
MT | 31.08.2011 | ||
PL | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
TR | 31.08.2011 | ||
BG | 30.11.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IE | 05.12.2011 | ||
LU | 05.12.2011 | ||
ES | 11.12.2011 | ||
CH | 31.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
LI | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2013/29] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
DK | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
MT | 31.08.2011 | ||
PL | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
BG | 30.11.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IE | 05.12.2011 | ||
LU | 05.12.2011 | ||
ES | 11.12.2011 | ||
CH | 31.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
LI | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2013/25] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
DK | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
MT | 31.08.2011 | ||
PL | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IE | 05.12.2011 | ||
LU | 05.12.2011 | ||
ES | 11.12.2011 | ||
CH | 31.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
LI | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2013/22] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
DK | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
MT | 31.08.2011 | ||
PL | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IE | 05.12.2011 | ||
ES | 11.12.2011 | ||
CH | 31.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
LI | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2013/14] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
DK | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
MT | 31.08.2011 | ||
PL | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IE | 05.12.2011 | ||
CH | 31.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
LI | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2012/49] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
DK | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
PL | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IE | 05.12.2011 | ||
CH | 31.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
LI | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2012/47] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
DK | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
PL | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IE | 05.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2012/33] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
DK | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
PL | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2012/26] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
PL | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2012/23] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
EE | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
IT | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
RO | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
SK | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
PT | 02.01.2012 | ||
Frühere [2012/21] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
CZ | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
Frühere [2012/17] | AT | 31.08.2011 | |
BE | 31.08.2011 | ||
CY | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
Frühere [2012/12] | AT | 31.08.2011 | |
CY | 31.08.2011 | ||
FI | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
Frühere [2012/11] | AT | 31.08.2011 | |
FI | 31.08.2011 | ||
LT | 31.08.2011 | ||
LV | 31.08.2011 | ||
SE | 31.08.2011 | ||
SI | 31.08.2011 | ||
GR | 01.12.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
Frühere [2012/09] | FI | 31.08.2011 | |
LT | 31.08.2011 | ||
IS | 31.12.2011 | ||
Frühere [2012/08] | LT | 31.08.2011 | |
IS | 31.12.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP1063829 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1-10,13-19 * paragraph [0009] - paragraph [0085] * * figures 1,2,4-13 * * claims 1-3 * [Y] 11,12; | [YA] - "High-Definition Multimedia Interface. Specification Version 1.3a - Supplement 1 Consumer Electronics Control (CEC)", INTERNET CITATION, (20061110), pages CEC - I - CEC - 97, URL: http://www.hdmi.org/download/HDMISpecification13a.pdf, (20080327), XP009096686 [Y] 11,12 * pages CEC-16 - pages CEC-19 * [A] 1-10,13-19 | vom Anmelder | EP1063829 |