EP1998878 - IMPRÄGNIERER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.04.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: RO | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Carbotek Holding GmbH Ankergasse 4 86720 Nördlingen / DE | [2008/50] | Erfinder | 01 /
FISCHER, Georg Ahornstrasse 4 86738 Deiningen / DE | [2008/50] | Vertreter | Munk, Ludwig Patentanwälte Munk Prinzregentenstrasse 3 86150 Augsburg / DE | [N/P] |
Frühere [2008/50] | Munk, Ludwig Patentanwälte Munk Prinzregentenstrasse 3 86150 Augsburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07723664.4 | 28.03.2007 | [2008/50] | WO2007EP02718 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061014814 | 29.03.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006014814 | DE20061048456 | 11.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006048456 | DE20061048457 | 11.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006048457 | [2008/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007112892 | Datum: | 11.10.2007 | Sprache: | DE | [2007/41] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1998878 | Datum: | 10.12.2008 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 11.10.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2008/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1998878 | Datum: | 24.06.2009 | Sprache: | DE | [2009/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.11.2007 | Klassifikation | IPC: | B01F3/04, B01F5/06 | [2008/50] | CPC: |
B01F23/232 (EP,US);
B67D1/0059 (EP,US);
B01F23/236 (EP,US);
B01F25/3131 (EP,US);
B01F25/4522 (EP,US);
B01F35/8331 (EP,US);
Y10T137/7837 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMPRÄGNIERER | [2008/50] | Englisch: | IMPREGNATOR | [2008/50] | Französisch: | IMPREGNATEUR | [2008/50] | Eintritt in die regionale Phase | 02.10.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.10.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.10.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.10.2007 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 02.10.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.10.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/50] | 13.01.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.01.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.02.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.04.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.04.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.03.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 24.06.2009 | CZ | 24.06.2009 | EE | 24.06.2009 | FI | 24.06.2009 | IT | 24.06.2009 | LT | 24.06.2009 | LV | 24.06.2009 | MT | 24.06.2009 | PL | 24.06.2009 | RO | 24.06.2009 | SI | 24.06.2009 | SK | 24.06.2009 | TR | 24.06.2009 | BG | 24.09.2009 | SE | 24.09.2009 | GR | 25.09.2009 | IS | 24.10.2009 | PT | 24.10.2009 | HU | 25.12.2009 | [2014/34] |
Frühere [2012/47] | CY | 24.06.2009 | |
CZ | 24.06.2009 | ||
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
IT | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
MT | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
TR | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
GR | 25.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
HU | 25.12.2009 | ||
Frühere [2012/42] | CY | 24.06.2009 | |
CZ | 24.06.2009 | ||
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
IT | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
MT | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
GR | 25.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
HU | 25.12.2009 | ||
Frühere [2012/37] | CY | 24.06.2009 | |
CZ | 24.06.2009 | ||
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
IT | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
MT | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
GR | 25.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
Frühere [2011/25] | CZ | 24.06.2009 | |
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
IT | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
MT | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
GR | 25.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
Frühere [2010/18] | CZ | 24.06.2009 | |
EE | 24.06.2009 | ||
FI | 24.06.2009 | ||
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SK | 24.06.2009 | ||
BG | 24.09.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | ||
IS | 24.10.2009 | ||
PT | 24.10.2009 | ||
Frühere [2010/05] | FI | 24.06.2009 | |
LT | 24.06.2009 | ||
LV | 24.06.2009 | ||
PL | 24.06.2009 | ||
SI | 24.06.2009 | ||
SE | 24.09.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB340503 (ERNST COHNITZ) [A] 1-10,41-44 * page 1, line 60 - page 1, line 99; figure 1 *; | [A]US2417670 (ANTHES CLIFFORD C) [A] 1-10,41-44 * column 2, line 22 - column 5, line 21; figures 1,3,4,6 *; | [A]FR982264 (J FENART & CIE ETS) [A] 21-40* abstract *; | [DXY]US3761066 (WHEELER C) [DX] 1-3,5,41-44 * column 3, line 51 - column 3, line 54; figures 1,2; claims 1-5 * [Y] 35-40; | [A]DE29707300U (GOEKE HERBERT [DE]) [A] 1-10,41-44 * abstract *; | [A]DE20004007U (PREISENDANZ HANS [DE], et al) [A] 1-10,41-44 * page 3; figure 1; claims 1-3 *; | [XY]US2003037823 (PICKELMAN DALE M [US]) [X] 21-25,27,28,30 * abstract * [Y] 35-40; | [A]US2003168754 (SPIEGEL PASQUALE [DE], et al) [A] 1-10,41-44 * paragraph [0049]; figure 4 *; | [X]US2005098216 (BODIE CAMERON D [CA]) [X] 21-25 * abstract *; | [A]WO2005105279 (SPIEGEL MARGRET [DE], et al) [A] 1-10,41-44 * page 5 - page 6; figure 1; claim 1 * |