EP2010399 - AUSWEISKARTE MIT KONTURIERTER RELIEFSTRUKTUR UND ENTSPRECHENDES HERSTELLUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.11.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Giesecke & Devrient GmbH Prinzregentenstrasse 159 81677 München / DE | [2009/02] | Erfinder | 01 /
ERDMANN, Markus Frohschammer Str. 17 80807 München / DE | 02 /
ENDRES, Günter Karneidplatz 24 81547 München / DE | [2009/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07724160.2 | 11.04.2007 | [2009/02] | WO2007EP03219 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061017159 | 13.04.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006017159 | DE20061055787 | 27.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006055787 | [2009/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007118654 | Datum: | 25.10.2007 | Sprache: | DE | [2007/43] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2010399 | Datum: | 07.01.2009 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 25.10.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2010399 | Datum: | 08.01.2014 | Sprache: | DE | [2014/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.01.2008 | Klassifikation | IPC: | B42D15/10 | [2009/02] | CPC: |
B42D25/00 (EP,US);
B42D25/324 (US);
B42D25/23 (US);
B42D2033/24 (EP);
B42D25/378 (US);
Y10S283/904 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/02] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUSWEISKARTE MIT KONTURIERTER RELIEFSTRUKTUR UND ENTSPRECHENDES HERSTELLUNGSVERFAHREN | [2009/02] | Englisch: | ID CARD COMPRISING A CONTOURED RELIEF STRUCTURE, AND CORRESPONDING PRODUCTION METHOD | [2009/02] | Französisch: | CARTE D'IDENTITÉ AYANT UNE STRUCTURE EN RELIEF PROFILÉE ET PROCÉDÉ DE RÉALISATION CORRESPONDANT | [2009/02] | Eintritt in die regionale Phase | 13.11.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.11.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.11.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.11.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/02] | 18.08.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.12.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.08.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.11.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.08.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 09.10.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.04.2007 | BG | 08.01.2014 | CY | 08.01.2014 | CZ | 08.01.2014 | DK | 08.01.2014 | EE | 08.01.2014 | ES | 08.01.2014 | FI | 08.01.2014 | IT | 08.01.2014 | LT | 08.01.2014 | LV | 08.01.2014 | MC | 08.01.2014 | MT | 08.01.2014 | NL | 08.01.2014 | PL | 08.01.2014 | RO | 08.01.2014 | SE | 08.01.2014 | SI | 08.01.2014 | SK | 08.01.2014 | TR | 08.01.2014 | GR | 09.04.2014 | GB | 11.04.2014 | IE | 11.04.2014 | LU | 11.04.2014 | BE | 30.04.2014 | IS | 08.05.2014 | PT | 08.05.2014 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 11.04.2007 | |
BG | 08.01.2014 | ||
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
IT | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
BE | 30.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2016/29] | BG | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
IT | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2016/28] | BG | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2016/25] | BG | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2016/16] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2015/24] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2015/21] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
IE | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2015/09] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
GB | 11.04.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2015/01] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
LU | 11.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/52] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
PL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 08.01.2014 | |
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/41] | CY | 08.01.2014 | |
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/39] | CY | 08.01.2014 | |
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/37] | CY | 08.01.2014 | |
ES | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
SE | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/36] | LT | 08.01.2014 | |
IS | 08.05.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP0123163 (GAO GES AUTOMATION ORG [DE]); | [YD]EP0308904 (GAO GES AUTOMATION ORG [DE]) | vom Anmelder | DE2450948 | DE2650216 | DE2921011 | GB2057363 | DE3213315 | EP0123163 | EP0308904 | EP0469982 | EP1113131 |