EP2026692 - PÄRICARDIUM-VERWALTUNGSINSTRUMENT UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.02.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.02.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.03.2011 [2011/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Acorn Cardiovascular, Inc. 601 Campus Drive St- Paul, MN 55112 / US | [2009/09] | Erfinder | 01 /
HJELLE, Aaron J. 11100 Xenia Avenue North Champlin, Minnesota 55316 / US | 02 /
PIGNATO, Paul Andrew 8440 N. Fawn Lake Road N.E. Stacy, Minnesota 55079 / US | 03 /
WALSH, Robert G. 17185 Jackson Trail Lakeville, Minnesota 55044 / US | 04 /
MATTISON, Richard C. 14215 288th Avenue N.W. Zimmerman, Minnesota 55389 / US | [2009/09] | Vertreter | Humphreys, Ceris Anne, et al Abel & Imray 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | [N/P] |
Frühere [2009/09] | Humphreys, Ceris Anne, et al Abel & Imray 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07809118.8 | 18.05.2007 | [2009/09] | WO2007US12032 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060437838 | 19.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 437838 | US20060437842 | 19.05.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 437842 | [2009/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2007136814 | Datum: | 29.11.2007 | Sprache: | EN | [2007/48] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2026692 | Datum: | 25.02.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.11.2007 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 06.11.2008 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.12.2009 | Klassifikation | IPC: | A61B17/02 | [2010/01] | CPC: |
A61B17/0206 (EP,US);
A61B17/02 (EP,US);
A61B17/3423 (EP,US);
A61B17/2833 (EP,US);
A61B17/3439 (EP,US);
A61B2017/00849 (EP,US);
A61B2017/0237 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2009/09] | A61B1/32 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2009/45] |
Frühere [2009/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PÄRICARDIUM-VERWALTUNGSINSTRUMENT UND VERFAHREN | [2009/09] | Englisch: | PERICARDIUM MANAGEMENT TOOL AND METHOD | [2009/09] | Französisch: | OUTIL ET PROCÉDÉ DE GESTION DU PÉRICARDE | [2009/09] | Eintritt in die regionale Phase | 10.12.2008 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.12.2008 | Recherchengebühr entrichtet | 10.12.2008 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.12.2008 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.12.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/09] | 18.12.2008 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.05.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 17.06.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 24.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.10.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/13] | 09.11.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2005059865 (KAHLE HENRY [US], et al) [X] 1,3-4,6,8-10,12 * abstract * * paragraph [0046] - paragraph [0047] *; | [X]US6382211 (CROOK BERWYN M [US]) [X] 1,3,9 * column 2, lines 40-67 * * column 3, line 58 - column 4, line 61 *; | [X]WO0126559 (ATROPOS LTD [IE], et al) [X] 1,3,9 * page 5, line 20 - page 6, line 25; figures 3a,3b *; | [XA]US2005241647 (NGUYEN ERIC [US], et al) [X] 1,3,9 * abstract * * paragraph [0041] - paragraph [0043] * [A] 2,4-8,10-12 | Internationale Recherche | [XA]US5522790 (MOLL FREDERIC H [US], et al) [X] 28-31, 34-36 * , see whole document. * [A] 1-27, 32-33, 37-56; | [X]US6450983 (RAMBO ROBERT D [US]) [X] 1, 7, 15-20, 27 * , see whole document. * |