EP2074835 - VERFAHREN UND ANORDNUNG IN EINEM TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.09.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.10.2016 [2016/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IDTP Holdings, Inc. 200 Bellevue Parkway, Suite 300 Wilmington, DE 19809 / US | [2014/52] |
Frühere [2009/27] | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Erfinder | 01 /
KAZMI, Muhammad, Ali Svartviksslingan 110, 3 Tr S-167 39 Bromma / SE | 02 /
RACZ, András Lónyay 19 III/4 H-1093 Budapest / HU | 03 /
BERGSTRÖM, Karl, Olof, Joakim Eriksbergsgatan 42 S-114 30 Stockholm / SE | 04 /
PEISA, Janne Metsäpirtintie 12D17 FI-02130 Espoo / FI | [2009/27] | Vertreter | AWA Sweden AB Box 1066 251 10 Helsingborg / SE | [N/P] |
Frühere [2014/43] | Johansson, Magnus, et al Awapatent AB Box 1066 251 10 Helsingborg / SE | ||
Frühere [2009/27] | Kühn, Friedrich Heinrich Ericsson AB Patent Unit LTE Torshamnsgatan 23 164 80 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 07818921.4 | 11.10.2007 | [2009/27] | WO2007EP08850 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20060002152 | 12.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 0602152 | [2009/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008043560 | Datum: | 17.04.2008 | Sprache: | EN | [2008/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2074835 | Datum: | 01.07.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.04.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.04.2008 | Klassifikation | IPC: | H04Q7/00 | [2009/27] | CPC: |
H04W24/10 (EP,US);
H04W36/0085 (EP,US);
H04W36/34 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND ANORDNUNG IN EINEM TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2009/27] | Englisch: | METHOD AND ARRANGEMENT IN A TELECOMMUNICATION SYSTEM | [2009/27] | Französisch: | PROCÉDÉ ET AGENCEMENT DANS UN SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION | [2009/27] | Eintritt in die regionale Phase | 16.03.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.03.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.03.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.03.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.03.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/27] | 10.12.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.02.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.02.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.05.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/41] | 02.06.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/41] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.12.2012 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2015 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2006223557 (MANOHAR BOLLAPRAGADA V J [US]) [A] 1-28 * abstract * * paragraphs [0008] , [0049] - [0056] - [0062] , [0063] *; | [A] - SAMSUNG, "R2-061364 Measurement gap creation", 3GPP TSG-RAN WG2 #53, SHANGHAI, CHINA, 8-12 MAY 2006, (20060503), URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_53/Documents/, (20080220), XP002470107 [A] 1-28 * the whole document * | [PX] - ERICSSON, "R2-063227 Idle Gaps for Handover Measurements in E-UTRAN", 3GPP TSG-RAN WG2 #56, RIGA, LATVIA, 6-10 NOV 2006, (20061101), URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_56/Documents/, (20080220), XP002470104 [PX] 1-28 * the whole document * | [A] - ERICSSON, "R2-062865 Idle Gaps for Handover Measurements in E-UTRAN", 3GPP TSG-RAN WG2 #55, SEOUL, KOREA, 9-13 OCT 2006, (20061005), URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_55/Documents/, (20080220), XP002470105 [A] 1-28 * the whole document * | [A] - SHARP, "R2-062928 Measurement Gap Control for E-UTRAN", 3GPP TSG-RAN WG2 #55, SEOUL, KOREA, 9-13 OCT 2006, (20061005), URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_55/Documents/, (20080220), XP002470106 [A] 1-28 * Section 2.5 * | vom Anmelder | US2006223557 |