EP1950995 - Authentifizierung eines Kommunikationsendgeräts [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.07.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.08.2012 [2012/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KYOCERA CORPORATION 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto / JP | [2008/31] | Erfinder | 01 /
Morita, Kugo Kyocera Corporation Yokohama Office 1-1, Kagahara 2-chome Tsuzuki-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken / JP | [2008/31] | Vertreter | Blood, Marlon, et al Fry Heath & Spence LLP The Gables Massetts Road Horley, Surrey RH6 7DQ / GB | [2008/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08008020.3 | 26.05.2004 | [2008/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030152685 | 29.05.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003152685 | JP20030187111 | 30.06.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003187111 | JP20030356499 | 16.10.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003356499 | JP20030399451 | 28.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003399451 | JP20040104292 | 31.03.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004104292 | [2008/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1950995 | Datum: | 30.07.2008 | Sprache: | EN | [2008/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.06.2008 | Klassifikation | IPC: | H04Q7/38, H04L12/56, G08G1/0967, G08G1/0968, G08G1/123 | [2008/31] | CPC: |
G08G1/005 (EP,US);
G08G1/123 (EP,KR,US);
G06Q50/40 (KR);
H04L63/08 (EP,KR,US);
H04W12/068 (EP,KR,US);
H04W4/021 (EP,KR,US);
H04W4/024 (KR,US);
H04W4/029 (EP,KR,US);
H04W4/42 (KR,US);
H04W72/23 (EP,KR,US);
H04W72/563 (EP,KR,US);
H04W76/10 (EP,KR,US);
H04W84/005 (EP,KR,US);
H04W84/12 (EP,KR,US);
H04W88/02 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2008/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Authentifizierung eines Kommunikationsendgeräts | [2008/31] | Englisch: | Authentication of a communication terminal | [2008/31] | Französisch: | Authentification d'un terminal de communication | [2008/31] | Prüfungsverfahren | 25.04.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/31] | 30.12.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.07.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.07.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.02.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/34] | 02.04.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/34] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP04012392.9 / EP1482751 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20040012392) , ist 18.08.2005 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.04.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.04.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.04.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 04.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2012 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5034596 (UTSUNOMIYA YUKIO [JP]); | [A]US5778322 (RYDBECK NILS RUTGER [US]); | [A]US6047376 (HOSOE MAKOTO [JP]); | [Y]EP1128249 (HITACHI LTD [JP]); | [Y]EP1209928 (NOKIA CORP [FI]) | Prüfung | US2003078880 | vom Anmelder | JP2003356499 | JP2003399451 | EP1128249 | EP1209928 | JP2003152685 | JP2003187111 | JP2004104292 |