EP2108898 - Befestigungssystem für Solarmodule [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.05.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.07.2013 [2013/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HaWi Energietechnik AG Im Gewerbepark 10 84307 Eggenfelden / DE | [2009/42] | Erfinder | 01 /
Schoger, Klaus Lichtenberg 31 84307 Eggenfelden / DE | [2009/42] | Vertreter | Rothkopf, Ferdinand Rothkopf Patent- und Rechtsanwälte Maximilianstrasse 25 80539 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/42] | Rothkopf, Ferdinand Rothkopf Theobald Elbel Isartorplatz 5 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08008609.3 | 07.05.2008 | [2009/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20070006042 | 29.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0706042 | [2009/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2108898 | Datum: | 14.10.2009 | Sprache: | DE | [2009/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.11.2008 | Klassifikation | IPC: | F24J2/04, F24J2/52, H01L31/042 | [2009/42] | CPC: |
H02S20/23 (EP);
F24S20/67 (EP);
F24S25/33 (EP);
F24S25/40 (EP);
H02S20/25 (EP);
Y02A30/60 (EP);
Y02B10/10 (EP);
Y02B10/20 (EP);
Y02E10/47 (EP);
Y02E10/50 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [2010/25] |
Frühere [2009/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Befestigungssystem für Solarmodule | [2009/42] | Englisch: | Attachment system for solar modules | [2009/42] | Französisch: | Système de fixation pour modules solaires | [2009/42] | Prüfungsverfahren | 07.05.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2009/42] | 03.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.08.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.04.2010 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 25.05.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 01.12.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/27] | 15.01.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/27] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.02.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2012 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]DE202007016011U (MEIER CHRISTIAN [CH]) [X] 1-4,8,10,11 * paragraph [0020] - paragraph [0030]; figures 1-9 * [Y] 7,9,14; | [Y]DE202005003717U (IBC SOLAR AG [DE]) [Y] 7,14 * paragraph [0027]; figures 4,5 *; | [Y]EP1310747 (UBBINK NEDERLAND BV [NL]) [Y] 9 * paragraph [0033] - paragraph [0044]; figures 1-8 *; | [X]JP2002030774 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD, et al) [X] 1-6,8,10-13 * abstract *; | [X]JP2000303638 (YODOGAWA STEEL WORKS) [X] 1,8 * abstract *; | [A]DE202007012020U (METZGER HERBERT H W [DE]) [A] 1,8 * paragraph [0019] - paragraph [0026]; figure 1 * | [X] - ENERGIEBÜRO AG, "MONTAVENT - A FLEX", Zürich, (20070829), URL: http://www.montavent.ch/pdf/montavent_systembeschrieb_aufdach_flex.pdf, (20081027), XP002501358 [X] 1-3,5-8,10,12,14 * page 1 - page 4; figures 2,5 * | vom Anmelder | DE202007016011U |