Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2031501

EP2031501 - Vorrichtung zur Kultur und Wachstum von Zellen auf einem dreidimensionalen Gewebe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  10.06.2016
Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.11.2017
Letztes Ereignis   Tooltip13.01.2017Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: MC
veröffentlicht am 15.02.2017  [2017/07]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto, ON M6S 2X4 / CA
[2015/32]
Frühere [2009/10]Für alle benannten Staaten
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto ON M6S 2X4 / CA
Erfinder01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Strasse 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holm, Chris
Albrechtstr 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101
6 Fernwood Gardens
Toronto Ontario M4K 1J9 / CA
04 / Rizvi, Seyed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
05 / von Schroeder, Herbert P.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
 [2015/32]
Frühere [2009/35]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Strasse 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holm, Chris
Albrechtstr 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101 6 Fernwood Gardens
Toronto Ontario M4K 1J9 / CA
04 / Rizvi, Seyed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
05 / von Schroeder, Herbert P.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
Frühere [2009/23]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Strasse 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Albrechtstr 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101 6 Fernwood Gardens
Toronto Ontario M4K 1J9 / CA
04 / Rizvi, Seyed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
05 / von Schroeder, Herbert P.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
Frühere [2009/10]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Strasse 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Scheibenstrasse 14
42115 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101 6 Fernwood Gardens
Toronto Ontario M4K 1J9 / CA
04 / Rizvi, Seyed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
05 / von Schroeder, Herbert P.
191 Ellis Avenue
Toronto Ontario M6S 2X4 / CA
VertreterJabbusch, Matthias
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff Patentanwälte Roscherstrasse 12
30161 Hannover / DE
[2014/42]
Frühere [2014/25](deleted)
...
Frühere [2009/10]Junius, Walther
Wolfstrasse 24
30519 Hannover-Waldheim / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag08011144.619.06.2008
[2009/10]
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS2007089564527.08.2007         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 895645
[2009/10]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP2031501
Datum:04.03.2009
Sprache:EN
[2009/10]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP2031501
Datum:06.05.2009
[2009/19]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2031501
Datum:05.08.2015
Sprache:EN
[2015/32]
Recherchenbericht(e)Recherchenbericht(e) (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht -
versandt am:
EP02.04.2009
KlassifikationInternationalen:C12M3/00
[2009/19]
Frühere Internationalen [2009/10]G06F9/445
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2015/32]
Frühere [2009/10]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Vorrichtung zur Kultur und Wachstum von Zellen auf einem dreidimensionalen Gewebe[2009/10]
Englisch:Apparatus for the culture and growth of cells to a three dimensional tissue[2009/10]
Französisch:Appareil pour la culture et la croissance de cellules pour un tissu tridimensionnel[2009/10]
Prüfungsverfahren27.08.2008Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet
15.09.2009Prüfungsantrag gestellt  [2009/44]
18.09.2009Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
13.01.2014Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
06.02.2014Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
29.01.2015Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
28.02.2015Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
27.03.2015Ankündigung der Patenterteilung
04.06.2015Erteilungsgebühr entrichtet
04.06.2015Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
26.06.2015Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  13.01.2014
Einspruch (Einsprüche)09.05.2016Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/28]
Antrag auf Weiterbehandlung für:Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde
11.09.2008Antrag auf Weiterbehandlung gestellt
11.09.2008Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs)
Antrag stattgegeben
30.09.2008Entscheidung abgesandt
Entrichtete GebührenJahresgebühr
07.04.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
20.06.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
19.10.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
28.06.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
26.08.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
12.05.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
30.06.201205   M06   Gebühr entrichtet am   19.10.2012
30.06.201407   M06   Gebühr entrichtet am   26.08.2014
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT05.08.2015
BE05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
MC05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
RO05.08.2015
SE05.08.2015
SI05.08.2015
SK05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
[2017/07]
Frühere [2017/03]AT05.08.2015
BE05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
RO05.08.2015
SE05.08.2015
SI05.08.2015
SK05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Frühere [2016/36]AT05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
RO05.08.2015
SE05.08.2015
SI05.08.2015
SK05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Frühere [2016/23]AT05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
RO05.08.2015
SE05.08.2015
SK05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Frühere [2016/22]AT05.08.2015
CZ05.08.2015
DK05.08.2015
EE05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Frühere [2016/21]AT05.08.2015
DK05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
IT05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Frühere [2016/20]AT05.08.2015
DK05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Frühere [2016/14]AT05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NL05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Frühere [2016/11]AT05.08.2015
ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Frühere [2016/10]ES05.08.2015
FI05.08.2015
HR05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
PL05.08.2015
SE05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
IS05.12.2015
PT07.12.2015
Frühere [2016/09]FI05.08.2015
LT05.08.2015
LV05.08.2015
NO05.11.2015
GR06.11.2015
Frühere [2016/08]LT05.08.2015
NO05.11.2015
Frühere [2016/07]LT05.08.2015
Angeführte Dokumente:Recherche[X]WO2005056747  (UNIV BEN GURION [IL], et al) [X] 1,3,4 * page 5, line 14 - page 17, line 18 *;
 [A]WO2006088029  (SCHOOL JURIDICAL PERSON KITASA [JP], et al) [A] 1,3 * figures 1,2; claims 1,22,23 *;
 [A]WO2006122088  (ISOLAGEN TECHNOLOGIES INC [US], et al) [A] 1,3 * page 5, line 3 - line 14 *
vom AnmelderWO2006088029