Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2051303

EP2051303 - Verfahren zur Erkennung schwacher Infrarotstrahlen, zur Erkennung von schwachen Infrarotstrahlen fähiger Mikrochip und Vorrichtung mit diesen Mikrochips [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  11.05.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 12.12.2018
FrüherePatent erteilt
Status aktualisiert am  02.06.2017
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  04.04.2017
Letztes Ereignis   Tooltip21.09.2018Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: MT
veröffentlicht am 24.10.2018  [2018/43]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto, ON M6S 2X4 / CA
[2017/27]
Frühere [2009/17]Für alle benannten Staaten
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto ON M6S 2X4 / CA
Erfinder01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Str. 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Albrechtstr. 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101, 6 Fernwood Gardens
Toronto, Ontario M4K 2X4 / CA
04 / Rizvi, Syed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
05 / P.Von Schroeder, Herbert
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
 [2009/36]
Frühere [2009/34]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Str. 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holm, Chris
Albrechtstr. 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101, 6 Fernwood Gardens
Toronto, Ontario M4K 2X4 / CA
04 / Rizvi, Syed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
05 / P.Von Schroeder, Herbert
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
Frühere [2009/32]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Str. 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Albrechtstr. 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101, 6 Fernwood Gardens
Toronto, Ontario M4K 2X4 / CA
04 / Rizvi, Syed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
05 / P.Von Schroeder, Herbert
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
Frühere [2009/23]01 / Gille, Christoph
Ferdinand-Lasalle-Str. 15
16540 Hohen Neuendorf / DE
02 / Holmes, Chris
Albrechtstr. 14
42105 Wuppertal / DE
03 / Israelowitz, Meir
Unit 101, 6 Fernwood Gardens
Toronto, Ontario M4K 2X4 / CA
04 / Rizvi, Syed W. H.
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
05 / Von Schroeder, Herbert P
191 Ellis Avenue
Toronto, Ontario M6S 2X4 / CA
VertreterJabbusch, Matthias , et al
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff Patentanwälte Roscherstrasse 12
30161 Hannover / DE
[2014/42]
Frühere [2014/25](deleted)
...
Frühere [2009/17]Junius, Walther
Wolfstrasse 24
D-30519 Hannover / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag08013302.824.07.2008
[2009/17]
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS2007089580028.08.2007         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 895800
[2009/17]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP2051303
Datum:22.04.2009
Sprache:EN
[2009/17]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP2051303
Datum:17.12.2014
Sprache:EN
[2014/51]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2051303
Datum:05.07.2017
Sprache:EN
[2017/27]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP18.11.2014
KlassifikationInternationalen:H01L31/0203, H01L31/0352, A61B5/00
[2009/17]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2015/35]
Frühere [2009/17]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verfahren zur Erkennung schwacher Infrarotstrahlen, zur Erkennung von schwachen Infrarotstrahlen fähiger Mikrochip und Vorrichtung mit diesen Mikrochips[2009/17]
Englisch:Method to detect poor infrared rays, Microchip that is able to detect poor infrared rays and apparatus working with these microchips[2009/17]
Französisch:Procédé pour détecter les faibles rayons infrarouges, micro-puce qui est capable de détecter les faibles rayons infrarouges et appareil fonctionnant avec ces micro-puces[2017/15]
Frühere [2009/17]Procédé pour détecter les mauvais rayons infrarouges, micro-puce qui est capable de détecter les mauvais rayons infrarouges et appareil fonctionnant avec ces micro-puces
Prüfungsverfahren29.04.2009Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) {1}
23.03.2011Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet
12.05.2015Prüfungsantrag gestellt  [2015/26]
15.05.2015Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
05.04.2017Ankündigung der Patenterteilung
27.04.2017Erteilungsgebühr entrichtet
27.04.2017Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
18.05.2017Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  05.04.2017
Einspruch (Einsprüche)06.04.2018Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/24]
Antrag auf Weiterbehandlung für:Die Anmeldung wurde zurückgewiesen, weil kein Erfinder genannt wurde
17.06.2009Antrag auf Weiterbehandlung gestellt
17.06.2009Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs)
Entrichtete GebührenJahresgebühr
19.04.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
25.07.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
28.06.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
01.10.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
25.09.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
15.07.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
07.07.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
31.07.201003   M06   Gebühr entrichtet am   19.04.2011
31.07.201306   M06   Gebühr entrichtet am   01.10.2013
31.07.201407   M06   Gebühr entrichtet am   25.09.2014
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT05.07.2017
CZ05.07.2017
DK05.07.2017
EE05.07.2017
ES05.07.2017
FI05.07.2017
HR05.07.2017
IT05.07.2017
LT05.07.2017
LV05.07.2017
MC05.07.2017
PL05.07.2017
RO05.07.2017
SE05.07.2017
SI05.07.2017
SK05.07.2017
IE24.07.2017
LU24.07.2017
MT24.07.2017
BE31.07.2017
CH31.07.2017
LI31.07.2017
BG05.10.2017
GB05.10.2017
NO05.10.2017
GR06.10.2017
IS05.11.2017
[2018/43]
Frühere [2018/37]AT05.07.2017
CZ05.07.2017
DK05.07.2017
EE05.07.2017
ES05.07.2017
FI05.07.2017
HR05.07.2017
IT05.07.2017
LT05.07.2017
LV05.07.2017
MC05.07.2017
PL05.07.2017
RO05.07.2017
SE05.07.2017
SI05.07.2017
SK05.07.2017
IE24.07.2017
LU24.07.2017
BE31.07.2017
CH31.07.2017
LI31.07.2017
BG05.10.2017
GB05.10.2017
NO05.10.2017
GR06.10.2017
IS05.11.2017
Frühere [2018/34]AT05.07.2017
CZ05.07.2017
DK05.07.2017
EE05.07.2017
ES05.07.2017
FI05.07.2017
HR05.07.2017
IT05.07.2017
LT05.07.2017
LV05.07.2017
MC05.07.2017
PL05.07.2017
RO05.07.2017
SE05.07.2017
SK05.07.2017
IE24.07.2017
LU24.07.2017
CH31.07.2017
LI31.07.2017
BG05.10.2017
NO05.10.2017
GR06.10.2017
IS05.11.2017
Frühere [2018/24]AT05.07.2017
CZ05.07.2017
DK05.07.2017
EE05.07.2017
ES05.07.2017
FI05.07.2017
HR05.07.2017
IT05.07.2017
LT05.07.2017
LV05.07.2017
MC05.07.2017
PL05.07.2017
RO05.07.2017
SE05.07.2017
SK05.07.2017
IE24.07.2017
CH31.07.2017
LI31.07.2017
BG05.10.2017
NO05.10.2017
GR06.10.2017
IS05.11.2017
Frühere [2018/23]AT05.07.2017
CZ05.07.2017
DK05.07.2017
EE05.07.2017
ES05.07.2017
FI05.07.2017
HR05.07.2017
LT05.07.2017
LV05.07.2017
MC05.07.2017
PL05.07.2017
RO05.07.2017
SE05.07.2017
SK05.07.2017
IE24.07.2017
CH31.07.2017
LI31.07.2017
BG05.10.2017
NO05.10.2017
GR06.10.2017
IS05.11.2017
Frühere [2018/21]AT05.07.2017
CZ05.07.2017
DK05.07.2017
ES05.07.2017
FI05.07.2017
HR05.07.2017
LT05.07.2017
LV05.07.2017
PL05.07.2017
SE05.07.2017
CH31.07.2017
LI31.07.2017
BG05.10.2017
NO05.10.2017
GR06.10.2017
IS05.11.2017
Frühere [2018/12]AT05.07.2017
ES05.07.2017
FI05.07.2017
HR05.07.2017
LT05.07.2017
LV05.07.2017
PL05.07.2017
SE05.07.2017
BG05.10.2017
NO05.10.2017
GR06.10.2017
IS05.11.2017
Frühere [2018/11]AT05.07.2017
ES05.07.2017
FI05.07.2017
HR05.07.2017
LT05.07.2017
PL05.07.2017
SE05.07.2017
BG05.10.2017
NO05.10.2017
GR06.10.2017
IS05.11.2017
Frühere [2018/10]AT05.07.2017
FI05.07.2017
HR05.07.2017
LT05.07.2017
SE05.07.2017
NO05.10.2017
Frühere [2018/09]FI05.07.2017
LT05.07.2017
SE05.07.2017
NO05.10.2017
Frühere [2018/08]FI05.07.2017
LT05.07.2017
NO05.10.2017
Frühere [2018/07]LT05.07.2017
NO05.10.2017
Angeführte Dokumente:Recherche[A]US5561295  (JACKSEN NIELS F [US], et al) [A] 1-3,6,11 * column 4, line 41 - column 5, line 17; figure 2 * * column 6, lines 45-65 *;
 [A]US5900631  (SANO MASAHIKO [JP]) [A] 1-6 * column 9, line 48 - column 10, line 31; figures 3a,3b *;
 [A]GB1568958  (MULLARD LTD) [A] 1-6 * figure 12; claims 1,2 *;
 [A]EP1267399  (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1,6 * paragraphs [0010] , [ 0153] - [0160]; figures 7,11 *;
 [A]US5880510  (COCKRUM CHARLES A [US], et al) [A] 1-6 * columns 2,3; figure 1 *;
 [AP]US2007213617  (BERMAN HERBERT L [US], et al) [AP] 1,6 * the whole document *
 [A]  - J. F. SILIQUINI ET AL, "Two-dimensional infrared focale plane arrays based on HgCdTe photoconductive detectors", SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, (19960830), vol. 11, pages 1906 - 1911, XP002731480 [A] 1-6 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/11/12/024
 [A]  - NORTON P, "HgCdTe infrared detectors", OPTO-ELECTRONICS REVIEW, WARSZAWA, PL, vol. 10, no. 3, ISSN 1230-3402, (20021101), pages 159 - 174, URL: http://www.wat.edu.pl/review/optor/10(3)159.pdf, (20100903), XP002599143 [A] 1-6 * the whole document *