EP1992805 - Kolbenmaschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.04.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.04.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.06.2010 [2010/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mason, David John Marieroalleen 9 4017 Stavanger / NO | [2008/47] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2008/47] | Vertreter | Hendry, Niall James Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Hendry, Niall James Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08014598.0 | 30.11.2005 | [2008/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20040026228 | 30.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0426228 | [2008/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1992805 | Datum: | 19.11.2008 | Sprache: | EN | [2008/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.10.2008 | Klassifikation | IPC: | F02B41/02, F02B75/32, F02B41/04 | [2008/47] | CPC: |
F02M63/00 (EP,US);
F01L1/38 (EP,US);
F01L9/20 (EP,US);
F02B33/04 (EP,US);
F02B33/44 (EP,US);
F02B75/048 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kolbenmaschinen | [2008/47] | Englisch: | Reciprocating machine | [2008/47] | Französisch: | Machine à mouvement alternatif | [2008/47] | Prüfungsverfahren | 19.02.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/14] | 14.04.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.07.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.07.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.12.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/22] | 15.01.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/22] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP05819186.7 / EP1819912 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2009 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB191025470 (WALTHER SCHMIED [CH]) [A] 1 * page 2, line 27 - line 55 *; | [A]FR804164 (MYARD) [A] 1-13 * figures 1-4 *; | [A]GB2266753 (SANDERS TREVOR GEORGE [GB]) [A] 1-13 * page 2 *; | [A]WO0058612 (BRESLAND C N [AU]) [A] 1 * page 9, line 1 - line 7; figure 8 *; | [A]US6145394 (SFERCO RUBEN JUAN [AR]) [A] 1* figure 1 *; | [A]US2004159291 (SCHMIED WALTER [US]) [A] 1 * figures 50-55 * |