EP2157284 - Gasturbinenanordnung mit nichtzylindrischer Innengehäusenabe und Verfahren zur Turbinenanströmung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.03.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.04.2011 [2011/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2010/08] | Erfinder | 01 /
Botzen, Andre Timpenstrasse 24 46117 Oberhausen / DE | 02 /
Klein, Karl, Dr. Dixbäume 63b 45257 Essen / DE | 03 /
Link, Marco Sternbuschweg 39 47057 Duisburg / DE | 04 /
Lüsebrink, Oliver, Dr. An der Wabeck 37 58456 Witten / DE | 05 /
Savilius, Nicolas Lohstrasse 131 45359 Essen / DE | 06 /
Schneider, Oliver, Dr. Mozartstrasse 36 46487 Wesel / DE | 07 /
Tertilt, Marc Balkhauser Weg 53 45529 Hattingen / DE | [2010/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08014872.9 | 21.08.2008 | [2010/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2157284 | Datum: | 24.02.2010 | Sprache: | DE | [2010/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.08.2009 | Klassifikation | IPC: | F01D9/02 | [2010/08] | CPC: |
F01D9/023 (EP);
F05D2210/43 (EP);
F05D2230/80 (EP);
F05D2240/12 (EP);
F05D2250/313 (EP);
F05D2250/33 (EP);
F05D2250/70 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2010/43] |
Frühere [2010/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gasturbinenanordnung mit nichtzylindrischer Innengehäusenabe und Verfahren zur Turbinenanströmung | [2010/08] | Englisch: | Gas turbine assembly with a non-cylindrical transition duct and method for guiding the flow onto the turbine | [2010/08] | Französisch: | Dispositif de turbine à gaz avec conduit de transition non cylindrique et procédé pour diriger l'écoulement sur la turbine | [2010/08] | Prüfungsverfahren | 25.08.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/15] | 05.10.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/15] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2010 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE3117515 (BBC BROWN BOVERI & CIE [DE]) [X] 1,2,4-7,9,11 * page 11, line 33 - page 12, line 17 * * page 15, lines 9-24 * * figures 1,2,4,6 * * abstract *; | [X]GB2361302 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [X] 1,2,4-6,10,11 * page 1, lines 9-12 * * page 6, lines 2-9 * * page 6, lines 31-35 * * page 9, lines 17-20 * * figures 1-6 * * abstract *; | [XA]GB2293232 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [X] 1,11 * abstract * * figure 2 * [A] 2-10 |