EP1952967 - Sicherheitstürvorrichtung für eine Spritzgießmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.10.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.11.2015 [2015/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FANUC CORPORATION 3580 Shibokusa Aza-Komanba Oshino-mura Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | [2011/08] |
Frühere [2008/32] | Für alle benannten Staaten FANUC LTD 3580, Shibokusa, Aza-komanba, Oshino-mura Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | Erfinder | 01 /
Nishimura, Koichi c/o FANUC LTD 3580, Shibokusa Aza-komanba Oshino-mura, Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | 02 /
Shima, Koji c/o FANUC LTD 3580, Shibokusa Aza-komanba Oshino-mura, Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | [2014/49] |
Frühere [2008/32] | 01 /
Nishimura, Koichi c/o FANUC LTD, 3580, Shibokusa Aza-komanba Oshino-mura, Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | ||
02 /
Shima, Koji c/o FANUC LTD, 3580, Shibokusa Aza-komanba Oshino-mura, Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0597 / JP | Vertreter | Thum, Bernhard Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/49] | Thum, Bernhard Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Frühere [2008/32] | Thum, Bernhard Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08100502.7 | 15.01.2008 | [2008/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070026021 | 05.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007026021 | [2008/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1952967 | Datum: | 06.08.2008 | Sprache: | EN | [2008/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1952967 | Datum: | 03.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.06.2008 | Klassifikation | IPC: | B29C45/84 | [2008/32] | CPC: |
B29C45/84 (EP,US);
B22D17/20 (EP,US);
Y10T70/5173 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE [2009/16] |
Frühere [2008/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sicherheitstürvorrichtung für eine Spritzgießmaschine | [2008/32] | Englisch: | Safety door device of injection molding machine | [2008/32] | Französisch: | Dispositif de porte de sécurité d'une machine de moulage par injection | [2008/32] | Prüfungsverfahren | 11.07.2008 | Prüfungsantrag gestellt [2008/35] | 07.02.2009 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 17.03.2009 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 16.07.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.10.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.10.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.10.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.07.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 04.09.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]JPS6436425 (JAPAN STEEL WORKS LTD) [DA] 1-4 * abstract *; | [DA]JP2002187184 (TOSHIBA MACHINE CO LTD) [DA] 1-4 * abstract *; | [A]JPH0699469 (NIIGATA ENGINEERING CO LTD) [A] 1-4 * abstract * | vom Anmelder | JP2002187184 | JPS5558321U | JPS6436425 |