EP2043072 - Trainingsvorrichtung und Verfahren zum Lernen des Fahrens eines Transportmittels [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.08.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.08.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.09.2013 [2013/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten T&T Telematica E Trasporti S.r.l. Via Chiozza, 3 33050 Ruda (UD) / IT | [2009/14] | Erfinder | 01 /
Caltabiano, Raffaele Antonio Via E. Curiel, 75 33050, Terzo d'Aquileia (UD) / IT | [2009/14] | Vertreter | Petraz, Gilberto Luigi, et al GLP S.r.l. Viale Europa Unita, 171 33100 Udine / IT | [N/P] |
Frühere [2009/14] | Petraz, Gilberto Luigi, et al GLP S.r.l. Piazzale Cavedalis 6/2 33100 Udine / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08164680.4 | 19.09.2008 | [2009/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2007UD00171 | 20.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT UD20070171 | [2009/14] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2043072 | Datum: | 01.04.2009 | Sprache: | EN | [2009/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2043072 | Datum: | 08.07.2009 | [2009/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.06.2009 | Klassifikation | IPC: | G09B9/04, G09B9/05, G09B9/06, // G09B19/16 | [2009/27] | CPC: |
G09B9/04 (EP,US);
G09B19/167 (EP,US);
G09B9/05 (EP,US);
G09B9/06 (EP,US)
|
Frühere IPC [2009/14] | G09B9/04, // G09B19/16 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Trainingsvorrichtung und Verfahren zum Lernen des Fahrens eines Transportmittels | [2009/14] | Englisch: | Training device and method for learning to drive a means of transport | [2009/14] | Französisch: | Dispositif d'entraînement et procédé d'apprentissage de la conduite d'un moyen de transport | [2009/14] | Prüfungsverfahren | 07.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/08] | 28.01.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.01.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 03.04.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/39] | 08.05.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/39] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.01.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2012 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB2365790 (BALL TIMOTHY JAMES [GB]) [X] 1-9 * pages 1-11; figures 1,2 *; | [X]WO02068075 (KORZENIEWSKI ANDREAS [DE]) [X] 1-9 * the whole document *; | [X]DE10049124 (GOETTLING MANFRED [DE]) [X] 1-9 * figure 1; claims 13-16 * | [X] - ANONYMOUS, "ExBus: Executive Bus system", INTERNET ARTICLE, (20070526), pages 1 - 8, URL: http://web.archive.org/web/20070625120621/http://www.t-t.it/exbuse.htm, (20090513), XP002527688 [X] 1-9 * the whole document * |