EP2197228 - Verfahren zur Identifizierung einer Femtozellen-Basisstation als ein Übergabeziel und Vorrichtung dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.08.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 3, avenue Octave Gréard 75007 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2012/08] | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris / FR | ||
Frühere [2010/24] | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 54, rue la Boétie 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Sapiano, Philip Charles 122 Brook Drive, Corsham SN13 9AY, Wiltshire / GB | 02 /
Claussen, Holger 8 The Close, Lydiard Millicent, Swindon SN6 6LT, Wiltshire / GB | 03 /
Bradley, Nigel 14 North Meadow Road, Cricklade, Swindon SN6 6LT, Wiltshire / GB | [2011/41] |
Frühere [2010/24] | 01 /
Sapiano, Philip Charles 122 Brook Drive, Corsham SN13 9AY, Wiltshire / GB | ||
02 /
Claussen, Holger 8 The Close, Lydiard Millicent, Swindon SN6 6LT, Wiltshire / GB | |||
03 /
Bradley, Nigel 14 North Meadow Road, Cricklade, Swindon SN6 6LT, Wiltshire / GB | Vertreter | Sarup, David Alexander, et al Alcatel-Lucent Telecom Ltd Patent Business c/o Nokia 125 Finsbury Pavement London EC2A 1NQ / GB | [N/P] |
Frühere [2010/24] | Sarup, David Alexander, et al Unit 18, Core 3, Workzone Electric Avenue Innova Business park Enfield EN3 7XU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08291190.0 | 12.12.2008 | [2010/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2197228 | Datum: | 16.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2197228 | Datum: | 12.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.05.2009 | Klassifikation | IPC: | H04W36/04 | [2010/24] | CPC: |
H04W36/0085 (EP,US);
H04W36/008375 (EP,US);
H04W16/16 (EP,US);
H04W36/04 (EP,US);
H04W84/045 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Identifizierung einer Femtozellen-Basisstation als ein Übergabeziel und Vorrichtung dafür | [2010/24] | Englisch: | Method of identification of a femtocell base station as a handover target, and apparatus therefore | [2011/18] | Französisch: | Procédé d'identification d'une station de base femtocell en tant que cible de transfert, et appareil associé | [2010/24] |
Frühere [2010/24] | Method of identification of a femtocell base station as a handover target, and apparatus therefor | Prüfungsverfahren | 31.08.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.07.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/35] | 08.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.02.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.04.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.07.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.07.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.12.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 13.07.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 12.10.2011 | BE | 12.10.2011 | CY | 12.10.2011 | CZ | 12.10.2011 | DK | 12.10.2011 | EE | 12.10.2011 | FI | 12.10.2011 | HR | 12.10.2011 | HU | 12.10.2011 | IT | 12.10.2011 | LT | 12.10.2011 | LV | 12.10.2011 | MT | 12.10.2011 | NL | 12.10.2011 | PL | 12.10.2011 | RO | 12.10.2011 | SE | 12.10.2011 | SI | 12.10.2011 | SK | 12.10.2011 | TR | 12.10.2011 | IE | 12.12.2011 | LU | 12.12.2011 | MC | 31.12.2011 | BG | 12.01.2012 | NO | 12.01.2012 | GR | 13.01.2012 | ES | 23.01.2012 | IS | 12.02.2012 | PT | 13.02.2012 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
TR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.12.2011 | ||
LU | 12.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
ES | 23.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2013/29] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 12.12.2011 | ||
LU | 12.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
ES | 23.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2013/25] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 12.12.2011 | ||
LU | 12.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
ES | 23.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2013/22] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 12.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
ES | 23.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2013/14] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 12.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 12.10.2011 | |
BE | 12.10.2011 | ||
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 12.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/47] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
IE | 12.12.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/37] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/36] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/35] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
DK | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/34] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.12.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/28] | BE | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/27] | BE | 12.10.2011 | |
HR | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/24] | BE | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/23] | BE | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
NL | 12.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/21] | BE | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
Frühere [2012/20] | LT | 12.10.2011 | |
NO | 12.01.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2008055251 (KINETO WIRELESS INC [US], et al); | [X]WO2008088592 (MOTOROLA INC [US], et al); | [A]US2008305801 (BURGESS JOHN KENNEY [US], et al) |