EP2137440 - VERBESSERTER MENGENTEILER FÜR HYDRAULIKSCHALTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.07.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.08.2017 [2017/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Progressive IP Limited 38c Northway Street Te Rapa Hamilton 3421 / NZ | [2010/01] | Erfinder | 01 /
SHARP, Rodney Warwick 23 Thompson Avenue Dinsdale Hamilton / NZ | [2010/01] | Vertreter | Coulson, Elizabeth Eve, et al Coulson & Rule 13 Whitehall Road Rugby, Warwickshire CV21 3AE / GB | [N/P] |
Frühere [2010/01] | Lambert, Peter Richard Motts Barn 103 A High Street Ibstock Leicestershire LE67 6LJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08741754.9 | 17.03.2008 | [2010/01] | WO2008NZ00061 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NZ20070553895 | 15.03.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NZ 55389507 | [2010/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008111863 | Datum: | 18.09.2008 | Sprache: | EN | [2008/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2137440 | Datum: | 30.12.2009 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.09.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/53] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 18.09.2008 | Klassifikation | IPC: | F16K3/26, F16K11/02, F16B13/06, F16K11/07 | [2010/01] | CPC: |
F16K11/07 (EP,US);
F16K11/076 (EP,US);
F16K11/0856 (EP,US);
Y10T137/86517 (EP,US);
Y10T137/86863 (EP,US);
Y10T137/88022 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTER MENGENTEILER FÜR HYDRAULIKSCHALTUNGEN | [2010/01] | Englisch: | IMPROVED FLOW DIVIDER FOR HYDRAULIC CIRCUITS | [2010/01] | Französisch: | MEILLEUR DIVISEUR DE FLUX POUR CIRCUITS HYDRAULIQUES | [2010/01] | Eintritt in die regionale Phase | 12.10.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.10.2009 | Recherchengebühr entrichtet | 12.10.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.10.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.10.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/53] | 01.10.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/34] | 11.04.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2013 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   19.09.2013 | 31.03.2016 | 09   M06   Noch nicht entrichtet | 31.03.2017 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4553566 (BARCLAY JOHN A [US], et al); | [Y]EP0545486 (CLABER SPA [IT]); | [X]US6681805 (MCLANE ALLAN [US], et al); | [X]US2006054223 (BAUMGARTEN SVEN [DE], et al) |