EP2291139 - ZAHNIMPLANTAT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.12.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Leone S.p.A. Via Ponte a Quaracchi 50 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) / IT | [2011/10] | Erfinder | 01 /
DOLFI, Maurizio Via N. Pisano 9 I-50143 Firenze / IT | 02 /
SCOMMEGNA, Gabriele Via Grandi 47 I-50029 Tavarnuzze Impruneta (FI) / IT | [2011/10] | Vertreter | Strasser, Wolfgang Patentanwälte Strohschänk, Uri, Strasser & Keilitz Rudolf-Diesel-Strasse 14 85521 Ottobrunn-Riemerling / DE | [N/P] |
Frühere [2012/07] | Strasser, Wolfgang Patentanwälte Strohschänk, Uri, Strasser & Keilitz Rosenheimer Landstrasse 87 85521 Ottobrunn / DE | ||
Frühere [2011/10] | Strasser, Wolfgang Patentanwälte Strohschänk, Uri, Strasser & Keilitz Rosenheimer Landstrasse 87 85521 Ottobrunn / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08790021.3 | 26.06.2008 | [2011/10] | WO2008IT00432 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009157024 | Datum: | 30.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2291139 | Datum: | 09.03.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.12.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2291139 | Datum: | 15.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.12.2009 | Klassifikation | IPC: | A61C8/00 | [2011/10] | CPC: |
A61C8/005 (EP,US);
A61C8/006 (EP,US);
A61C8/0071 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZAHNIMPLANTAT | [2011/10] | Englisch: | DENTAL IMPLANT | [2011/10] | Französisch: | IMPLANT DENTAIRE | [2011/10] | Eintritt in die regionale Phase | 05.02.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.02.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.02.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.02.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/10] | 26.07.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.10.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.10.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.07.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 16.11.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.06.2008 | AT | 15.02.2012 | CY | 15.02.2012 | CZ | 15.02.2012 | DK | 15.02.2012 | EE | 15.02.2012 | FI | 15.02.2012 | HR | 15.02.2012 | IT | 15.02.2012 | LT | 15.02.2012 | LV | 15.02.2012 | MT | 15.02.2012 | PL | 15.02.2012 | RO | 15.02.2012 | SI | 15.02.2012 | SK | 15.02.2012 | BG | 15.05.2012 | NO | 15.05.2012 | GR | 16.05.2012 | IS | 15.06.2012 | PT | 15.06.2012 | GB | 26.06.2012 | IE | 26.06.2012 | LU | 26.06.2012 | MC | 30.06.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
MT | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
BG | 15.05.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
GB | 26.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
LU | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Frühere [2013/35] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
MT | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
BG | 15.05.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
GB | 26.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Frühere [2013/33] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
BG | 15.05.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
GB | 26.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Frühere [2013/21] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
GB | 26.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Frühere [2013/20] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
IE | 26.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Frühere [2013/08] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
MC | 30.06.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 15.02.2012 | |
CY | 15.02.2012 | ||
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Frühere [2012/50] | CY | 15.02.2012 | |
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
IT | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
SK | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Frühere [2012/49] | CY | 15.02.2012 | |
CZ | 15.02.2012 | ||
DK | 15.02.2012 | ||
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
RO | 15.02.2012 | ||
SI | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Frühere [2012/48] | CY | 15.02.2012 | |
EE | 15.02.2012 | ||
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Frühere [2012/41] | CY | 15.02.2012 | |
FI | 15.02.2012 | ||
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Frühere [2012/39] | FI | 15.02.2012 | |
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
LV | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Frühere [2012/37] | FI | 15.02.2012 | |
HR | 15.02.2012 | ||
LT | 15.02.2012 | ||
PL | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
PT | 15.06.2012 | ||
Frühere [2012/36] | HR | 15.02.2012 | |
LT | 15.02.2012 | ||
NO | 15.05.2012 | ||
GR | 16.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | ||
Frühere [2012/34] | LT | 15.02.2012 | |
NO | 15.05.2012 | ||
IS | 15.06.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0308738 (RICHTER ERNST JURGEN DR MED DE) [A] 1 * column 3, lines 2-34 ** figure - *; | [A]US6419492 (SCHROERING ROBERT L [US]) [A] 1,4 * column 3, line 46 - column 4, line 55 * * figures 7-12 *; | [DA]EP1554988 (LEONE SPA [IT]) [DA] 1-4 * paragraphs [0014] - [0017] - [0024] - [0027] * * figure - * |