EP2188084 - WERKZEUGAUFNAHME SOWIE MESSTASTER MIT EINER WERKZEUGAUFNAHME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.01.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten m & h inprocess messtechnik GmbH Am Langholz 11 88289 Waldburg / DE | [2010/21] | Erfinder | 01 /
MADLENER, Wolfgang Königsberger Strasse 12 88212 Ravensburg / DE | 02 /
VEIL, Wilfried Schornreuteweg 15 88212 Ravensburg / DE | [2010/21] | Vertreter | Otten, Roth, Dobler & Partner mbB Patentanwälte Großtobeler Straße 39 88276 Berg / Ravensburg / DE | [N/P] |
Frühere [2015/09] | Dobler, Markus Otten, Roth, Dobler & Partner Patentanwälte Grosstobeler Strasse 39 88276 Ravensburg / Berg / DE | ||
Frühere [2010/21] | Dobler, Markus Eisele, Otten, Roth & Dobler Patentanwälte Grosstobeler Strasse 39 88276 Ravensburg / Berg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08802047.4 | 11.09.2008 | [2010/21] | WO2008EP07487 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071043030 | 11.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007043030 | [2010/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009033686 | Datum: | 19.03.2009 | Sprache: | DE | [2009/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2188084 | Datum: | 26.05.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 19.03.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2188084 | Datum: | 25.02.2015 | Sprache: | DE | [2015/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.03.2009 | Klassifikation | IPC: | B23B31/00, B23B51/00, B23Q3/12 | [2010/21] | CPC: |
B23B31/006 (EP,US);
Y10T279/34 (EP,US);
Y10T279/3493 (EP,US);
Y10T279/35 (EP,US);
Y10T409/309408 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WERKZEUGAUFNAHME SOWIE MESSTASTER MIT EINER WERKZEUGAUFNAHME | [2010/21] | Englisch: | TOOL HOLDER AND MEASURING SENSOR HAVING A TOOL HOLDER | [2010/21] | Französisch: | PORTE-OUTIL ET SONDE DE MESURE DOTEE D'UN PORTE-OUTIL | [2014/42] |
Frühere [2010/21] | PORTE-OUTIL ET SONDE DE MESURE DOTÉE D'UN PORTE-OUTIL | Eintritt in die regionale Phase | 23.02.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.02.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.02.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.02.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/21] | 12.05.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.01.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.03.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.11.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2012 | Antrag auf Entscheidung eingegangen: Anmeldung gilt als zurückgenommen | 19.11.2012 | Ergebnis des Antrags auf Entscheidung (Anmeldung gilt als zurückgenommen): Request accepted | 22.11.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.03.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.09.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.01.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.01.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.01.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 26.11.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.09.2008 | BG | 25.02.2015 | CY | 25.02.2015 | CZ | 25.02.2015 | DK | 25.02.2015 | EE | 25.02.2015 | ES | 25.02.2015 | FI | 25.02.2015 | HR | 25.02.2015 | LT | 25.02.2015 | LV | 25.02.2015 | MC | 25.02.2015 | MT | 25.02.2015 | NL | 25.02.2015 | PL | 25.02.2015 | PT | 25.02.2015 | RO | 25.02.2015 | SE | 25.02.2015 | SI | 25.02.2015 | SK | 25.02.2015 | TR | 25.02.2015 | NO | 25.05.2015 | GR | 26.05.2015 | IS | 25.06.2015 | AT | 11.09.2015 | IE | 11.09.2015 | LU | 11.09.2015 | BE | 30.09.2015 | FR | 30.09.2015 | [2018/34] |
Frühere [2017/39] | HU | 11.09.2008 | |
BG | 25.02.2015 | ||
CY | 25.02.2015 | ||
CZ | 25.02.2015 | ||
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
TR | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
AT | 11.09.2015 | ||
IE | 11.09.2015 | ||
LU | 11.09.2015 | ||
BE | 30.09.2015 | ||
FR | 30.09.2015 | ||
Frühere [2017/17] | CZ | 25.02.2015 | |
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
MT | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
AT | 11.09.2015 | ||
IE | 11.09.2015 | ||
LU | 11.09.2015 | ||
FR | 30.09.2015 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 25.02.2015 | |
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 11.09.2015 | ||
LU | 11.09.2015 | ||
FR | 30.09.2015 | ||
Frühere [2016/33] | CZ | 25.02.2015 | |
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
IE | 11.09.2015 | ||
LU | 11.09.2015 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 25.02.2015 | |
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
MC | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 11.09.2015 | ||
Frühere [2016/21] | CZ | 25.02.2015 | |
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
LU | 11.09.2015 | ||
Frühere [2016/12] | CZ | 25.02.2015 | |
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SI | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Frühere [2015/50] | CZ | 25.02.2015 | |
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
PL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Frühere [2015/49] | CZ | 25.02.2015 | |
DK | 25.02.2015 | ||
EE | 25.02.2015 | ||
ES | 25.02.2015 | ||
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
RO | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
SK | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Frühere [2015/41] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
NL | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Frühere [2015/39] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
LV | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Frühere [2015/38] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
IS | 25.06.2015 | ||
Frühere [2015/37] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
GR | 26.05.2015 | ||
Frühere [2015/36] | ES | 25.02.2015 | |
FI | 25.02.2015 | ||
HR | 25.02.2015 | ||
LT | 25.02.2015 | ||
SE | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
Frühere [2015/35] | ES | 25.02.2015 | |
LT | 25.02.2015 | ||
NO | 25.05.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 25.02.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2006043170 (JOBS SPA [IT], et al) [Y] 1-7 * page 2, line 6 - line 12 ** page 5, line 11 - page 6, line 11; figures 1,2 *; | [Y]DE102006039258 (MADLENER WOLFGANG [DE], et al) [Y] 1-7 * paragraph [0011] * * paragraph [0026] - paragraph [0028]; figures 1,2 * | Prüfung | DE4009461 | EP1084782 |