EP2196066 - Dynamische Transkoder-Platzierung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2010/24] | DYNAMISCHE TRANSKODER-PLATZIERUNG | ||
[2011/21] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.09.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2010/24] | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Erfinder | 01 /
KAMPMANN, Dirk Jos Francotteweg 50 NL-6291 GP Vaals / NL | [2010/24] | Vertreter | Tonscheidt, Andreas, et al Ericsson GmbH Ericsson Allee 1 D-52134 Herzogenrath / DE | [N/P] |
Frühere [2010/24] | Tonscheidt, Andreas, et al Ericsson GmbH Ericsson Allee 1 D-52134 Herzogenrath / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08803691.8 | 04.09.2008 | [2010/24] | WO2008EP61721 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070970103P | 05.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 970103 P | [2010/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009040230 | Datum: | 02.04.2009 | Sprache: | EN | [2009/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2196066 | Datum: | 16.06.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.04.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2196066 | Datum: | 02.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.04.2009 | Klassifikation | IPC: | H04W76/02, H04M7/00 | [2010/24] | CPC: |
H04M7/0072 (EP,US);
H04L65/75 (US);
H04W88/12 (EP,US);
H04W88/181 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dynamische Transkoder-Platzierung | [2011/21] | Englisch: | Dynamic transcoder placement | [2011/21] | Französisch: | Placement d'un transcodeur dynamique | [2011/21] |
Frühere [2010/24] | DYNAMISCHE TRANSKODER-PLATZIERUNG | ||
Frühere [2010/24] | DYNAMIC TRANSCODER PLACEMENT | ||
Frühere [2010/24] | PLACEMENT D'UN TRANSCODEUR DYNAMIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 30.03.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.03.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.03.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.07.2009 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/24] | 05.05.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.09.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.09.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.05.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 03.08.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.09.2008 | AT | 02.11.2011 | CY | 02.11.2011 | DK | 02.11.2011 | EE | 02.11.2011 | FI | 02.11.2011 | HR | 02.11.2011 | LT | 02.11.2011 | LV | 02.11.2011 | MT | 02.11.2011 | RO | 02.11.2011 | SI | 02.11.2011 | SK | 02.11.2011 | TR | 02.11.2011 | BG | 02.02.2012 | NO | 02.02.2012 | IS | 02.03.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/21] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
FI | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
MT | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
TR | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2013/51] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
FI | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
MT | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2013/29] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
FI | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 02.11.2011 | |
CY | 02.11.2011 | ||
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/36] | CY | 02.11.2011 | |
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
RO | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
SK | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/35] | CY | 02.11.2011 | |
DK | 02.11.2011 | ||
EE | 02.11.2011 | ||
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
BG | 02.02.2012 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/28] | CY | 02.11.2011 | |
HR | 02.11.2011 | ||
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/27] | HR | 02.11.2011 | |
LT | 02.11.2011 | ||
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/25] | LT | 02.11.2011 | |
LV | 02.11.2011 | ||
SI | 02.11.2011 | ||
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/21] | LT | 02.11.2011 | |
NO | 02.02.2012 | ||
IS | 02.03.2012 | ||
Frühere [2012/20] | LT | 02.11.2011 | |
NO | 02.02.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO0070885 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1-14 * pages 14,15 *; | [XA]US2005013281 (MILTON LEWIS J [US], et al) [X] 1,5,8,12 * abstract * * paragraphs [0004] , [0005] , [0013] , [0015] - [0021] - [0024] , [0026] , [0039] , [0040] , [0043] , [0044]; figure 2c * [A] 2-4,6,7,9-11,13,14; | [A]US2005037790 (CHANG YONG [KR]) [A] 1-14 * abstract ** paragraphs [0009] , [0017] , [0018] , [0055] , [0057] *; | [XA]EP1553790 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,5,8,12 * abstract * * paragraphs [0002] , [0004] , [0008] - [0011] - [0013] , [0016] - [0018]; claims 4-7 * [A] 2-4,6,7,9-11,13,14; | [A]WO2005096585 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-14 * abstract * * pages 3-6 *; | [PX] - "3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group GERAN;A-interface over IP Study (AINTIP);(Release 8)", 3GPP DRAFT; 43903-002, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20071114), vol. tsg_geran\TSG_GERAN\GERAN_36_Vancouver\Docs, no. Vancouver; 20071112, XP050018929 [PX] 1-14 * pages 13,32-34 * | [X] - "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Bandwidth And Resource Savings (BARS) and speech enhancements for Circuit Switched (CS) networks (3GPP TR 23.977 version 7.0.0 Release 7); ETSI TR 123 977", ETSI STANDARDS, LIS, SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, FRANCE, (20070601), vol. 3-SA2, no. V7.0.0, ISSN 0000-0001, XP014037489 [X] 1-14 * pages 31,32 * * pages 37-42 * |